CPK
Présentation générale de CPK
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société CPK et ses dirigeants.
Immatriculation
La société CPK est situé au 9 RUE MAURICE MALLET 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
C'est une entreprise de taille intermédiaire qui a été crée le jeudi 18 février 2016 et qui est immatriculée sous le numéro 819157660 au greffe de NANTERRE
Elle emploie avec 3 à 5 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 24 230 274,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 64.20Z ( Activités des sociétés holding)
L'activité déclarée au greffe est : Activités des sociétés holding
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 64.20Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- - Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais exclus
- - la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
Chiffre d’affaire
CPK à réalisé en 2017 un chiffre d'affaire de 6 384 566.00 € pour un résultat de -1 054 845.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 3 à 5 salariés
Greffe
CPK est du ressort du greffe de NANTERRE dont les coordonnées postales sont 4 RUE PABLO NERUDA 92020 NANTERRE CEDEX
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : Sur RDV, Lundi au Vendredi, 9h-12h30-13h30-16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr
TVA intracommunautaire
Si CPK est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR11819157660
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à CPK de part son activité de 64.20Z ( Activités des sociétés holding) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (10% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (9.8% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (4.4% des salariés)
- 01527 : Immobilier (3.8% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (3.3% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (3.3% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (3.3% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (3.2% des salariés)
- 00478 : Sociétés financières (2.5% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (2.4% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (1.5% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (1.4% des salariés)
- 03043 : Entreprises de propreté et services associés (1.3% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1.3% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (1.2% des salariés)
- 00292 : Plasturgie (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (46.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- audouin, philippe,
- huet, nicolas,
- plt conseil
- saubade, jean-marc
Les modifications survenues dans l'administration de la société CPK
- 2016-07-12 : Président partant : Audouin, Philippe, nomination du Président : PLT CONSEIL
- 2016-11-30 : Directeur général partant : Huet, Nicolas, nomination du Directeur général : Saubade, Jean-Marc
- 2018-02-13 : Membre du comité de surveillance : MORGON Virginie modification le 23 Mai 2017 ; Membre du comité de surveillance : OMEGA INVEST modification le 23 Mai 2017 ; Directeur général : SAUBADE Jean Marc modification le 09 Février 2018 ; Membre du comité de surveillance : PLT Investissements modification le 23 Mai 2017 ; Membre du comité de surveillance : ORSI Francesco modification le 23 Mai 2017 ; Vice-président du comité de surveillance : MORGON Virginie en fonction le 22 Mai 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS en fonction le 22 Mai 2017 ; Président du comité de surveillance : PLT Investissements en fonction le 22 Mai 2017 ; Membre du comité de surveillance : SCHAEFER Eric modification le 23 Mai 2017 ; Membre du comité de surveillance : AYREM Amandine modification le 23 Mai 2017 ; Membre du comité de surveillance : CEREA PARTENAIRE modification le 23 Mai 2017 ; Membre du comité de surveillance : JOLAN INVEST modification le 23 Mai 2017 ; Président : GAILLARD Thierry Patrick en fonction le 09 Février 2018
- 2019-02-05 : Membre du comité de surveillance : OMEGA INVEST modification le 23 Mai 2017 ; Directeur général : SAUBADE Jean Marc modification le 09 Février 2018 ; Membre du comité de surveillance : PLT Investissements modification le 23 Mai 2017 ; Membre du comité de surveillance : ORSI Francesco modification le 23 Mai 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS en fonction le 22 Mai 2017 ; Président du comité de surveillance : PLT Investissements en fonction le 22 Mai 2017 ; Membre du comité de surveillance : SCHAEFER Eric modification le 23 Mai 2017 ; Membre du comité de surveillance : AYREM Amandine modification le 23 Mai 2017 ; Membre du comité de surveillance : CEREA PARTENAIRE modification le 23 Mai 2017 ; Membre du comité de surveillance : JOLAN INVEST modification le 23 Mai 2017 ; Président : GAILLARD Thierry Patrick en fonction le 09 Février 2018 ; Vice-président du comité de surveillance Membre du comité de surveillance : ORSI Francesco en fonction le 30 Janvier 2019 ; Membre du comité de surveillance : BACHMULLER Tobias en fonction le 01 Février 2019
- 2019-07-11 : Membre du comité de surveillance : OMEGA INVEST modification le 23 Mai 2017 ; Membre du comité de surveillance : PLT Investissements modification le 23 Mai 2017 ; Membre du comité de surveillance : ORSI Francesco modification le 23 Mai 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS en fonction le 22 Mai 2017 ; Président du comité de surveillance : PLT Investissements en fonction le 22 Mai 2017 ; Membre du comité de surveillance : SCHAEFER Eric modification le 23 Mai 2017 ; Membre du comité de surveillance : AYREM Amandine modification le 23 Mai 2017 ; Membre du comité de surveillance : CEREA PARTENAIRE modification le 23 Mai 2017 ; Membre du comité de surveillance : JOLAN INVEST modification le 23 Mai 2017 ; Président : GAILLARD Thierry Patrick en fonction le 09 Février 2018 ; Vice-président du comité de surveillance Membre du comité de surveillance : ORSI Francesco en fonction le 30 Janvier 2019 ; Membre du comité de surveillance : BACHMULLER Tobias en fonction le 01 Février 2019
Les autres mandats des administrateurs
- huet, nicolas, :
- 2018-06-01 : MENILOU (840029326)
- 2015-06-17 : MAGNOLIA (812059202)
- 2015-04-19 : Eurazeo Patrimoine (451229744)
- 2012-03-21 : FONCIA GROUPE (424641066)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société CPK et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | CPK |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 819157660 00021 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2016-02-18 : jeudi 18 février 2016 |
Activité principale de l'unité légale | 64.20Z : Activités des sociétés holding |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | ETI entreprise de taille intermédiaire |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 02 avec 3 à 5 salariés |
Activité | |
Section | Activités financières et d'assurance |
Sous section | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
Division | Activités des sociétés holding |
Activite | Activités des sociétés holding |
Synonyme | société de holding |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de CPK- CO
2017 | 242 130 850.00 | 242 102 598.00 |
2016 | 28 252.00 | 330 124.00 |
2017 | 24 230 274.00 |
2016 | 37 000.00 |
2017 | -1 067 840.00 |
2016 | -1 284 616.00 |
2017 | 242 102 598.00 |
2016 | 330 124.00 |
2017 | 6 384 566.00 | 6 384 566.00 |
2016 |
2017 | -1 054 845.00 |
2016 | -1 284 616.00 |
2017 | -1 067 840.00 |
2016 | -1 284 616.00 |
2017 | 2 472 949.00 |
2016 | 2 472 949.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société CPK- jeudi 18 février 2016: Immatriculation
Bodacc A publié le 18/02/2016N° RCS : 819157660 - Dénomination : LEGENDRE HOLDING 49 - Adresse : 2 rue de Thann 75017 Paris - Activité : Toute prise de participation ou d'intérêts dans toutes personnes morales françaises ou étrangères ainsi que toutes activités susceptibles d'être exercées par une société holding. - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 37000 EUR - Administration : Président : Audouin, Philippe, Directeur général : Huet, Nicolas, Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant : Georghiou, Jean-Christophe.
- mardi 12 juillet 2016: Modification
Bodacc B n°20160136 publié le 12/07/2016Annonce n° 1088 N° RCS : 819157660 - Dénomination : CPK - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 37000 EUR - Administration : Président partant : Audouin, Philippe, nomination du Président : PLT CONSEIL - Modification : modification survenue sur la dénomination et l'administration
- mercredi 30 novembre 2016: Modification
Bodacc B n°20160233 publié le 30/11/2016Annonce n° 986 N° RCS : 819157660 - Dénomination : CPK - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 37000 EUR - Administration : Directeur général partant : Huet, Nicolas, nomination du Directeur général : Saubade, Jean-Marc - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 17 mars 2017: Depot des comptes
- mardi 13 février 2018: Modification
Bodacc B n°20180030 publié le 13/02/2018Annonce n° 2080 N° RCS : 819157660 - Dénomination : CPK - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Membre du comité de surveillance : MORGON Virginie modification le 23 Mai 2017 ; Membre du comité de surveillance : OMEGA INVEST modification le 23 Mai 2017 ; Directeur général : SAUBADE Jean Marc modification le 09 Février 2018 ; Membre du comité de surveillance : PLT Investissements modification le 23 Mai 2017 ; Membre du comité de surveillance : ORSI Francesco modification le 23 Mai 2017 ; Vice-président du comité de surveillance : MORGON Virginie en fonction le 22 Mai 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS en fonction le 22 Mai 2017 ; Président du comité de surveillance : PLT Investissements en fonction le 22 Mai 2017 ; Membre du comité de surveillance : SCHAEFER Eric modification le 23 Mai 2017 ; Membre du comité de surveillance : AYREM Amandine modification le 23 Mai 2017 ; Membre du comité de surveillance : CEREA PARTENAIRE modification le 23 Mai 2017 ; Membre du comité de surveillance : JOLAN INVEST modification le 23 Mai 2017 ; Président : GAILLARD Thierry Patrick en fonction le 09 Février 2018 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 20 février 2018: Depot des comptes
- mardi 09 octobre 2018: Depot des comptes
- dimanche 16 décembre 2018: Modification
Bodacc B n°20180240 publié le 16/12/2018Annonce n° 1988 N° RCS : 819157660 - Dénomination : CPK - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 22935050.60 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- mardi 05 février 2019: Modification
Bodacc B n°20190025 publié le 05/02/2019Annonce n° 4769 N° RCS : 819157660 - Dénomination : CPK - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 29782277.90 EUR - Administration : Membre du comité de surveillance : OMEGA INVEST modification le 23 Mai 2017 ; Directeur général : SAUBADE Jean Marc modification le 09 Février 2018 ; Membre du comité de surveillance : PLT Investissements modification le 23 Mai 2017 ; Membre du comité de surveillance : ORSI Francesco modification le 23 Mai 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS en fonction le 22 Mai 2017 ; Président du comité de surveillance : PLT Investissements en fonction le 22 Mai 2017 ; Membre du comité de surveillance : SCHAEFER Eric modification le 23 Mai 2017 ; Membre du comité de surveillance : AYREM Amandine modification le 23 Mai 2017 ; Membre du comité de surveillance : CEREA PARTENAIRE modification le 23 Mai 2017 ; Membre du comité de surveillance : JOLAN INVEST modification le 23 Mai 2017 ; Président : GAILLARD Thierry Patrick en fonction le 09 Février 2018 ; Vice-président du comité de surveillance Membre du comité de surveillance : ORSI Francesco en fonction le 30 Janvier 2019 ; Membre du comité de surveillance : BACHMULLER Tobias en fonction le 01 Février 2019 - Modification : Modification du capital.Modification de représentant.
- jeudi 11 juillet 2019: Modification
Bodacc B n°20190132 publié le 11/07/2019Annonce n° 2520 N° RCS : 819157660 - Dénomination : CPK - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Membre du comité de surveillance : OMEGA INVEST modification le 23 Mai 2017 ; Membre du comité de surveillance : PLT Investissements modification le 23 Mai 2017 ; Membre du comité de surveillance : ORSI Francesco modification le 23 Mai 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS en fonction le 22 Mai 2017 ; Président du comité de surveillance : PLT Investissements en fonction le 22 Mai 2017 ; Membre du comité de surveillance : SCHAEFER Eric modification le 23 Mai 2017 ; Membre du comité de surveillance : AYREM Amandine modification le 23 Mai 2017 ; Membre du comité de surveillance : CEREA PARTENAIRE modification le 23 Mai 2017 ; Membre du comité de surveillance : JOLAN INVEST modification le 23 Mai 2017 ; Président : GAILLARD Thierry Patrick en fonction le 09 Février 2018 ; Vice-président du comité de surveillance Membre du comité de surveillance : ORSI Francesco en fonction le 30 Janvier 2019 ; Membre du comité de surveillance : BACHMULLER Tobias en fonction le 01 Février 2019 - Modification : Modification de représentant.
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société CPK- jeudi 27 avril 2017 : Fermé
2 RUE DE THANN 75017 PARIS 17 - jeudi 27 avril 2017 : Ouvert
9 RUE MAURICE MALLET 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société CPK- AMIENS SECOURS AMBULANCES : 6 RUE FRANCIS TATTEGRAIN 80090 AMIENS
- BGJF GREEN GROUP : 30 RUE PIERRE BOULAT 66000 PERPIGNAN
- DYNADEV : MOULIN DE LA TOUR 82500 BEAUMONT-DE-LOMAGNE
- FIBEPI & CIE : 2331 AV DE BORDEAUX 40800 AIRE SUR L'ADOUR
- HOLDING COISY : RTE DE LA BASTIDE 04860 PIERREVERT
- HOLDING FINANCIERE AUDIT & COMPTABILITE : 5 PL JEAN JAURES 37000 TOURS
- IMA GESTION : 13 RUE MARIUS AUFAN 92300 LEVALLOIS-PERRET
- JMC HOLDING : RTE D'HURIEL 03380 TREIGNAT
- LPG HOLDING : 6 RUE DU BOIS 22120 YFFINIAC
- MADELE : 9 RUE COLBERT 08300 RETHEL
- PROMOZ : 72 AV EDOUARD VAILLANT 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
- QUAERUM : 16 RUE DU PEINTRE LEBRUN 78000 VERSAILLES
- SICLI HOLDING SAS : 1 AV DE L ENTREPRISE 95800 CERGY
- STERGANN : LIEUDIT KERUGUEL 29710 POULDREUZIC
- TWO GABINVEST : 458 CHE DU SAUVET 83270 SAINT-CYR-SUR-MER
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société CPK- ALLAERT BENOIT : 7 RUE BENOIT MALON 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
- BELARBI MOHAMED ALI : 22 CHE DES MONTQUARTIERS 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
- DE SOUSA CARLOS : 61 RUE ARISTIDE BRIAND 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
- KALASZ AURELIEN : 15 AV VICTOR CRESSON 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
- LUGEZ AMELIE : 2 ESP RAOUL FOLLEREAU 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
- AU PETIT BOUCHON : 20 ESP DE LA MANUFACTURE 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
- BNP PARIBAS REAL ESTATE FINANCIAL PARTNER : 167 QUAI DE LA BATAILLE DE STALINGRAD 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
- ECLOR BOISSONS : 20 RUE ROUGET DE LISLE 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
- EL CABINETO : 33 RUE ROUGET DE LISLE 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
- FIRST CLASS : 13 RUE CAMILLE DESMOULINS 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
- IHE FRIEDLAND : 27 RUE CAMILLE DESMOULINS 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
- IHE KOPPENBERGS HOF : 27 RUE CAMILLE DESMOULINS 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
- NAB CONSULTING : 184 AV DE VERDUN 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
- NKT DEV : 6 ALL HENRI MATISSE 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
- TELOGERO : 4 RUE D ALEMBERT 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société CPKRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives