VIAGETIC CAPITAL 3
Présentation générale de VIAGETIC CAPITAL 3
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société VIAGETIC CAPITAL 3 et ses dirigeants.
Immatriculation
La société VIAGETIC CAPITAL 3 est situé au 20 RUE VICTOR TILMANT 59000 LILLE
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le vendredi 13 mai 2016 et qui est immatriculée sous le numéro 820770394 au greffe de LILLE METROPOLE
Elle emploie un nombre non défini de salarié et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société en commandite par actions au capital de 5 000 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 68.10Z ( Activités des marchands de biens immobiliers)
L'activité déclarée au greffe est : En France ou à l'étranger, seule ou en association avec tous tiers sous quelque forme que ce soit: la constitution et le développement d'un patrimoine de biens immobiliers, par acquisitions en viager occupé par réinvestissements immobiliers;le conseil, l'assistance et toutes prestations de services en lien avec cette activité ou des activités connexes
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 68.10Z (Activités des marchands de biens immobiliers), les activités sont :
- - immeubles non résidentiels, y compris les salles d'exposition, les installations d'entreposage en libre-service, les galeries et centres commerciaux
- - immeubles résidentiels et maisons d'habitation
- - l'achat et la vente de biens immobiliers propres :
- - terres et terrains
Mais exclus
- - la création de lotissements avec viabilisation (cf42.99Z)
- - la promotion immobilière à des fins de vente (cf41.10A, 41.10B, 41.10C)
Chiffre d’affaire
VIAGETIC CAPITAL 3 à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 83 345.00 € pour un résultat de -410 292.00 € grace à 1 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
VIAGETIC CAPITAL 3 est du ressort du greffe de LILLE METROPOLE dont les coordonnées postales sont 445 BD GAMBETTA 59200 TOURCOING
Le greffe peut être appelé au 0320366545 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lillemetropole.fr
TVA intracommunautaire
Si VIAGETIC CAPITAL 3 est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR47820770394
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à VIAGETIC CAPITAL 3 de part son activité de 68.10Z ( Activités des marchands de biens immobiliers) sont :
- 01527 : Immobilier (69.6% des salariés)
- 01512 : Promotion construction (7.3% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (3% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (2.3% des salariés)
- 01596 : Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés (2% des salariés)
- 01043 : Gardiens concierges employés d'immeubles (1.3% des salariés)
- 01597 : Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés (1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (13.4% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- [56] commandite
- feyen, kurt,
- l & l consulting ; nomination de l'
- lp industries
- marc, francis,
- marc, francis,
- thorel,
- thorel, odile,
- vacosait, genevieve,
- viagetic management
Les modifications survenues dans l'administration de la société VIAGETIC CAPITAL 3
- 2016-06-06 : Membre du conseil de surveillance : Feyen, Kurt, Membre du conseil de surveillance : Marc, Francis, Membre du conseil de surveillance : Vacosait, Genevieve, nom d'usage : Domitile, Membre du conseil de surveillance : Thorel, Odile, nom d'usage : Revê
- 2016-12-04 : Membre du conseil de surveillance partant : Marc, Francis, nomination du Membre du conseil de surveillance : LP INDUSTRIES
- 2018-08-17 : Associé commandite gérant partant : L & L CONSULTING ; nomination de l'Associé commandite gérant : VIAGETIC MANAGEMENT
- 2019-09-13 : Membre du conseil de surveillance partant : Thorel, nom d'usage : Revêt, Odile
- 2021-02-05 : Membre du conseil de surveillance partant : Vacosait, nom d'usage : Domitile, Genevieve ; Membre du conseil de surveillance partant : Le Garnec, Philippe ; Membre du conseil de surveillance partant : LP INDUSTRIES ; Membre du conseil de surveillance partant : Madrazo Carrillo, Alvaro ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Farge, Frédéric ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Cabaret, Benoît ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Cianni, Mickaël ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Le Moigne, nom d'usage : Marquet, Aurélia
Les autres mandats des administrateurs
- l & l consulting ; nomination de l' :
- 2018-08-22 : VIAGETIC CAPITAL 4 (828405340)
- 2018-08-17 : VIAGETIC CAPITAL 2 (813334208)
- 2018-08-17 : VIAGETIC CAPITAL 1 (808350201)
- viagetic management :
- 2018-08-22 : VIAGETIC CAPITAL 4 (828405340)
- 2018-08-17 : VIAGETIC CAPITAL 2 (813334208)
- 2018-08-17 : VIAGETIC CAPITAL 1 (808350201)
- [56] commandite :
- 2020-02-16 : CIMOFAT (339785065)
- 2019-02-18 : FONCIERE BEGUINAGE SOLIDAIRE (848428611)
- 2018-08-22 : VIAGETIC CAPITAL 4 (828405340)
- 2018-08-17 : VIAGETIC CAPITAL 2 (813334208)
- 2018-06-17 : ENTREPRISE SCHROEDER & JACKSON (394070932)
- 2018-01-05 : VIAGETIC RETURN 5 (834419988)
- 2017-09-22 : AUTOMOBILES OR CHIC ET PRESTIGE (832171029)
- 2017-09-08 : UNILOGI PARTICIPATIONS (410323653)
- 2016-10-12 : LP HOLDING (823059969)
- 2016-08-01 : SCS GENESTON (821837267)
- 2016-03-06 : VIAGETIC CAPITAL 1 (808350201)
- 2015-04-17 : CASTORAMA DUBOIS INVESTISSEMENTS (316701416)
- 2014-07-29 : SCS MONTBERT (803782572)
- 2014-07-23 : VALOREST (418132924)
- 2014-07-03 : REALITES (451251623)
- 2014-04-09 : SCS SUNVALUE 2 (801579657)
- 2014-02-12 : M.A.S. MEDICAL ASSISTANCE SERVICE (501687818)
- 2012-05-23 : LABORATOIRE BIOLIANCE (352016836)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société VIAGETIC CAPITAL 3 et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | VIAGETIC CAPITAL 3 |
Sigle de l'unité légale | VC3 |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 820770394 00014 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5308 Société en commandite par actions |
Date de création de l'unité légale | 2016-05-13 : vendredi 13 mai 2016 |
Activité principale de l'unité légale | 68.10Z : Activités des marchands de biens immobiliers |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Activité | |
Section | Activités immobilières |
Sous section | Activités immobilières |
Division | Activités des marchands de biens immobiliers |
Activite | Activités des marchands de biens immobiliers |
Synonyme | marchand de biens immobiliers |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de VIAGETIC CAPITAL 3- CO
2019 | 5 554 292.00 | 5 550 159.00 |
2018 | 4 133.00 | 5 962 893.00 |
2019 | 5 000 000.00 |
2018 | 5 000 000.00 |
2019 | -704 182.00 |
2018 | 96 004.00 |
2019 | 5 550 159.00 |
2018 | 5 962 893.00 |
2019 | 83 345.00 |
2018 |
2019 | -410 292.00 |
2018 | -284 330.00 |
2019 | -704 182.00 |
2018 | 96 004.00 |
2019 | 3 325 671.00 |
2018 | 3 325 671.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société VIAGETIC CAPITAL 3- vendredi 13 mai 2016: Immatriculation
Bodacc A publié le 13/05/2016N° RCS : 820770394 - Dénomination : VIAGETIC CAPITAL 3 - Adresse : 20 rue Victor Tilmant 59000 Lille - Activité : En France ou à l'étranger, seule ou en association avec tous tiers sous quelque forme que ce soit: la constitution et le développement d'un patrimoine de biens immobiliers, par acquisitions en viager occupé par réinvestissements immobiliers;le conseil, l'assistance et toutes prestations de services en lien avec cette activité ou des activités connexes - forme juridique : Société en commandite par actions - capital : - Administration : Membre du conseil de surveillance : Feyen, Kurt, Membre du conseil de surveillance : Marc, Francis, Membre du conseil de surveillance : Vacosait, Genevieve, nom d'usage : Domitile, Membre du conseil de surveillance : Thorel, Odile, nom d'usage : Revê
- lundi 06 juin 2016: Creation
Bodacc A publié le 06/06/2016N° RCS : 820770394 - Dénomination : VIAGETIC CAPITAL 3 - Adresse : 20 rue Victor Tilmant 59000 Lille - Activité : En France ou à l'étranger, seule ou en association avec tous tiers sous quelque forme que ce soit: la constitution et le développement d'un patrimoine de biens immobiliers, par acquisitions en viager occupé par réinvestissements immobiliers;le conseil, l'assistance et toutes prestations de services en lien avec cette activité ou des activités connexes - forme juridique : Société en commandite par actions - capital : - Administration : Membre du conseil de surveillance : Feyen, Kurt, Membre du conseil de surveillance : Marc, Francis, Membre du conseil de surveillance : Vacosait, Genevieve, nom d'usage : Domitile, Membre du conseil de surveillance : Thorel, Odile, nom d'usage : Revê
- dimanche 04 décembre 2016: Modification
Bodacc B n°20160236 publié le 04/12/2016Annonce n° 667 N° RCS : 820770394 - Dénomination : VIAGETIC CAPITAL 3 - forme juridique : Société en commandite par actions - capital : - Administration : Membre du conseil de surveillance partant : Marc, Francis, nomination du Membre du conseil de surveillance : LP INDUSTRIES - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 06 octobre 2017: Depot des comptes
- vendredi 17 août 2018: Modification
Bodacc B n°20180155 publié le 17/08/2018Annonce n° 1075 N° RCS : 820770394 - Dénomination : VIAGETIC CAPITAL 3 - forme juridique : Société en commandite par actions - capital : - Administration : Associé commandite gérant partant : L & L CONSULTING ; nomination de l'Associé commandite gérant : VIAGETIC MANAGEMENT - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 23 août 2018: Depot des comptes
- vendredi 23 août 2019: Depot des comptes
- vendredi 13 septembre 2019: Modification
Bodacc B n°20190177 publié le 13/09/2019Annonce n° 590 N° RCS : 820770394 - Dénomination : VIAGETIC CAPITAL 3 - forme juridique : Société en commandite par actions - capital : - Administration : Membre du conseil de surveillance partant : Thorel, nom d'usage : Revêt, Odile - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 04 février 2021: Depot des comptes
- vendredi 05 février 2021: Modification
Bodacc B n°20210025 publié le 05/02/2021Annonce n° 968 N° RCS : 820770394 - Dénomination : VIAGETIC CAPITAL 3 - forme juridique : Société en commandite par actions - capital : - Administration : Membre du conseil de surveillance partant : Vacosait, nom d'usage : Domitile, Genevieve ; Membre du conseil de surveillance partant : Le Garnec, Philippe ; Membre du conseil de surveillance partant : LP INDUSTRIES ; Membre du conseil de surveillance partant : Madrazo Carrillo, Alvaro ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Farge, Frédéric ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Cabaret, Benoît ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Cianni, Mickaël ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Le Moigne, nom d'usage : Marquet, Aurélia - Modification : modification survenue sur l'administration
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société VIAGETIC CAPITAL 3- vendredi 13 mai 2016 : Ouvert
20 RUE VICTOR TILMANT 59000 LILLE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société VIAGETIC CAPITAL 3- ALPYSA : 22 ALL DE L OMBELETTE 35760 SAINT-GREGOIRE
- CENTRALE ACHATS FRANCO-AFRICAINE : RTE DES ANDRIEUX 05230 CHORGES
- CH GROUP IMMO : 73 RUE DE SOULTZ 68200 MULHOUSE
- EURL DES TOURS DE L'OSSAU : 10 RUE DU COLISEE 75008 PARIS 8
- FRAMUDI : BELLEVUE 97150 SAINT MARTIN
- GDM : 106 FG MACHE 73000 CHAMBERY
- IMMOBLEU PROMOTION ILE DE FRANCE : 8 QUAI DE BIR HAKEIM 94410 SAINT-MAURICE
- JADE : 53 RUE D ANTIBES 06400 CANNES
- LA METAIRIE NEUVE : 33 RUE LOUIS CHEVAIS 41240 BEAUCE LA ROMAINE
- LOCA IMMOBILIER 40 : 41 RTE DE LA LAYERE 40410 SAUGNACQ-ET-MURET
- LS IMMO : 265 CHE DU COGNET 26300 ALIXAN
- SARL E.U.R.M.O. : 6 RUE DU PONT 51300 FRIGNICOURT
- SARL KEIKO : 116 AV DES CHENES 06800 CAGNES-SUR-MER
- SCI L.R.J. : 1 RUE DE L ABBE GREGOIRE 75006 PARIS 6
- SELTZ PROMOTION IMMOBILIERE : ZONE ARTISANALE 67140 ANDLAU
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société VIAGETIC CAPITAL 3- BENABOUD ANOUAR : 2 RUE JULES GUESDE 59000 LILLE
- CHARLET SABINE : 201 RUE DU FAUBOURG DES POSTES 59000 LILLE
- COTTE MARTINE : 52 RUE D ISLY 59000 LILLE
- CRUZ ELISE : 119 RUE DE DOUAI 59000 LILLE
- MARQUE GUILLAUME : 18 RUE VICTOR DURUY 59000 LILLE
- SILVA DA CRUZ ALEXANDRE : 8 RUE CLEMENT ADER 59000 LILLE
- SORGE NICOLAS : 56 RUE DE CANTELEU 59000 LILLE
- ABL CONSULTING : 226 RUE SOLFERINO 59000 LILLE
- AMP SYNERGIES : 7 RUE GUSTAVE DELORY 59000 LILLE
- COMIT ORGANIS CHAMPION MONDE HALTEROPHIL : AV GASTON BERGER 59000 LILLE
- FREDERIKSON : 43 BD VICTOR HUGO 59000 LILLE
- FUTURA1 : 44 RUE CASIMIR DELAVIGNE 59000 LILLE
- LE CAP : 41 RUE DE LA PLAINE 59000 LILLE
- PHYSIORESP : BD PROFESSEUR JULES LECLERCQ 59000 LILLE
- SCI DU 33 RUE SAINT ANDRE : 122 RUE SOLFERINO 59000 LILLE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société VIAGETIC CAPITAL 3Réseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives