MGL
Présentation générale de MGL
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société MGL et ses dirigeants.
Immatriculation
La société MGL est situé au 102 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le samedi 01 octobre 2016 et qui est immatriculée sous le numéro 823097183 au greffe de PARIS
Elle emploie avec 6 à 9 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 46.36Z ( Commerce de gros (commerce interentreprises) de sucre, chocolat et confiserie)
L'activité déclarée au greffe est : Prise de participations dans toutes sociétés, holding prestations de conseils aux entreprises
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 46.36Z (Commerce de gros (commerce interentreprises) de sucre, chocolat et confiserie), les activités sont :
- - le commerce de gros de produits de boulangerie
- - le commerce de gros de sucre, chocolat et confiserie
Mais exclus
- - le commerce de gros de cacao (cf46.37Z)
Chiffre d’affaire
MGL à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 2 704 288.00 € pour un résultat de -698 634.00 € grace à 18 établissement(s) et avec 6 à 9 salariés
Greffe
MGL est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si MGL est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR03823097183
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à MGL de part son activité de 46.36Z ( Commerce de gros (commerce interentreprises) de sucre, chocolat et confiserie) sont :
- 01624 : Commerces de gros confiserie chocolaterie (49.3% des salariés)
- 02410 : Biscotteries biscuiteries chocolateries (34.9% des salariés)
- 00043 : Commission courtage importation exportation (4.3% des salariés)
- 00804 : VRP (3.1% des salariés)
- 01286 : Détaillants de confiserie chocolaterie biscuiterie (2.1% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (1.7% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (1.5% des salariés)
- 01436 : Sucrerie sucrerie-distillerie raffinerie (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (2% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- perotin, benoît ;
- perotin, benoît.
- wilmes, xavier
Les modifications survenues dans l'administration de la société MGL
- 2016-10-13 : Gérant : Perotin, Benoît.
- 2018-01-09 : Gérant partant : Perotin, Benoît ; nomination du Gérant : Wilmes, Xavier
- 2018-12-21 : modification du Président Wilmes, Xavier ; nomination du Directeur général : Perotin, Benoît
- 2020-03-19 : nomination du Président : Wilmes, Xavier ; nomination du Directeur général : Perotin, Benoît
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société MGL et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | MGL |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 823097183 00185 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2016-10-01 : samedi 01 octobre 2016 |
Activité principale de l'unité légale | 46.36Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) de sucre, chocolat et confiserie |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 03 avec 6 à 9 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Commerce de gros de produits alimentaires, de boissons et de tabac |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de sucre, chocolat et confiserie |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste de sucre, vendeur de sucre en gros, grossiste de chocolat, vendeur de chocolat en gros, grossiste de confiseries, vendeur de confiseries en gros, confiseur grossiste, chocolatier grossiste |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de MGL- 110
2019 | 3 247 121.00 | 2 914 795.00 |
2018 | 332 326.00 | 2 916 435.00 |
2019 | 1 001 000.00 |
2018 | 1 001 000.00 |
2019 | 2 448 831.00 |
2018 | 1 717 041.00 |
2019 | 2 914 795.00 |
2018 | 2 916 435.00 |
2019 | 2 704 288.00 |
2018 | 1 566 816.00 |
2019 | -698 634.00 |
2018 | -32 355.00 |
2019 | -771 815.00 |
2018 | -54 936.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société MGL- samedi 01 octobre 2016: Immatriculation
Bodacc A publié le 01/10/2016N° RCS : 823097183 - Dénomination : MGL - Adresse : 26 avenue Forest 08000 Charleville-Mézières - Activité : Prise de participations dans toutes sociétés, holding prestations de conseils aux entreprises - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 1000 EUR - Administration : Gérant : Perotin, Benoît.
- jeudi 13 octobre 2016: Creation
Bodacc A publié le 13/10/2016N° RCS : 823097183 - Dénomination : MGL - Adresse : 26 avenue Forest 08000 Charleville-Mézières - Activité : Prise de participations dans toutes sociétés, holding prestations de conseils aux entreprises - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 1000 EUR - Administration : Gérant : Perotin, Benoît.
- mardi 09 janvier 2018: Modification
Bodacc B n°20180005 publié le 09/01/2018Annonce n° 76 N° RCS : 823097183 - Dénomination : MGL Achat, vente, Import-Export, distribution de confiserie, biscuits, chocolats et épicerie. Prise de participations dans toutes sociétés, holding prestations de conseils aux entreprises - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 1000 EUR - Administration : Gérant partant : Perotin, Benoît ; nomination du Gérant : Wilmes, Xavier - Modification : modification survenue sur l'activité de l'établissement principal et l'administration
- mardi 18 décembre 2018: Depot des comptes
- vendredi 21 décembre 2018: Modification
Bodacc B n°20180244 publié le 21/12/2018Annonce n° 164 N° RCS : 823097183 - Dénomination : MGL - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1000050 EUR - Administration : modification du Président Wilmes, Xavier ; nomination du Directeur général : Perotin, Benoît - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation), la forme juridique et l'administration
- jeudi 07 novembre 2019: Depot des comptes
- jeudi 19 mars 2020: Modification
Bodacc B n°20200056 publié le 19/03/2020Annonce n° 4465 N° RCS : 823097183 - Dénomination : MGL Achat, vente, Import-Export, distribution de confiserie, biscuits, chocolats et épicerie. Prise de participations dans toutes sociétés, holding prestations de conseils aux entreprises - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1000050 EUR - Administration : nomination du Président : Wilmes, Xavier ; nomination du Directeur général : Perotin, Benoît - Modification : Transfert du siège hors ressort d'une personne morale par voie modificative, modification survenue sur l'activité de l'établissement principal, l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement, la date de début d'activité et l'administration
- mercredi 24 février 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société MGL- jeudi 23 novembre 2017 : Ouvert
26 AV FOREST 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES - mardi 04 février 2020 : LOLLY'S Ouvert
AV EUGENE DONADEI 06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR - mardi 04 février 2020 : LOLLY'S Ouvert
25 RUE SAINTE CATHERINE 33000 BORDEAUX - mardi 04 février 2020 : LOLLY'S Ouvert
QUAI AMIRAL HAMELIN 14000 CAEN - mardi 04 février 2020 : LOLLY'S Ouvert
239 AV DE L AUTOMOBILE 24750 TRELISSAC - dimanche 31 mai 2020 : LOLLY'S Fermé
AV LOUIS SUDER 24430 MARSAC SUR L'ISLE - mardi 04 février 2020 : LOLLY'S Ouvert
QUAI FRISSARD 76600 LE HAVRE - mercredi 01 janvier 2020 : LOLLY'S Ouvert
6 RUE FRANCOIS MARCEAU 44600 SAINT-NAZAIRE - mardi 04 février 2020 : LOLLY'S Ouvert
59 AV MARCEL MERIEUX 37200 TOURS - mercredi 01 janvier 2020 : LOLLY'S Ouvert
28 RUE SAINT FERREOL 13001 MARSEILLE 1 - mardi 04 février 2020 : LOLLY'S Ouvert
1 BD GENERAL DE GAULLE 26000 VALENCE - mardi 04 février 2020 : LOLLY'S Ouvert
33 RUE DU TEMPLE 17000 LA ROCHELLE - mardi 04 février 2020 : LOLLY'S Ouvert
2 BD DE L'EUROPE 91000 EVRY-COURCOURONNES - mardi 04 février 2020 : LOLLY'S Ouvert
1 AV DES QUARANTE JOURNAUX 33300 BORDEAUX - lundi 31 août 2020 : LOLLY'S Fermé
QUATRE PAVILLONS 33310 LORMONT - mardi 04 février 2020 : LOLLY'S Ouvert
AV DE LA FRANCE LIBRE 94000 CRETEIL - mardi 04 février 2020 : LOLLY'S Ouvert
PTE LESCOT 75001 PARIS 1 - vendredi 11 septembre 2020 : Ouvert
42 RUE DE LA REPUBLIQUE 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES - mardi 01 septembre 2020 : Ouvert
50 RUE SIMONS 59000 LILLE - lundi 02 mars 2020 : Ouvert
102 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société MGL- GIRAUD FABIEN : 420 RTE DU MONT 42740 SAINT-PAUL-EN-JAREZ
- LOFFI VINCENT : 175 RUE DETAILLEES 60400 VAUCHELLES
- AMEEL CANDY WOLRD : INDUSTRIEWEG 22
- ARG DISTRIBUTION : 1 GENTILLY ESTATE
- BENJAGRO : 79 CHE DES BENJOINS 97490 SAINT-DENIS
- CAPITAUX : 123 RUE DE SEVRES 75006 PARIS 6
- DEVELOPPEMENT CHOCOLAT GELENCSER : 1 RUE DE LA POUDRIERE 85100 LES SABLES D'OLONNE
- DOMINO : BELLESTRAAT 55
- ELGL : 6 PL DES CANUTS 95100 ARGENTEUIL
- ETABLISSEMENTS CAMPELS : RTE DE DECAZEVILLE 12850 ONET-LE-CHATEAU
- POYET : LD CAMPO QUATRATO 20620 BIGUGLIA
- SIKA CONSULTING : 116 RUE LECOURBE 75015 PARIS 15
- SOCIETE D V : 10 ALL DES CINQ CONTINENTS 44120 VERTOU
- STEVIA INTERNATIONAL EUROPE : 27 RUE CHATEAUBRIAND 75008 PARIS 8
- WP SERVICES : 227 CHE DU TILLEUL 01390 CIVRIEUX
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société MGL- IVANYTSKA NATALIIA : 9 RUE BOISSY D'ANGLAS 75008 PARIS 8
- JEANCOFFE FELIX : 19 RUE JEAN MERMOZ 75008 PARIS 8
- BDS PARTNERS : 51 RUE FRANCOIS 1ER 75008 PARIS 8
- EMI SONGS FRANCE : 27 RUE DE BERRI 75008 PARIS 8
- GCI LIMERE : 43 AV DE FRIEDLAND 75008 PARIS 8
- GETTGUARD : 65 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE 75008 PARIS 8
- ORIA FINANCES : 81 RUE D'AMSTERDAM 75008 PARIS 8
- PARANAMA 113 : 18 AV GEORGE V 75008 PARIS 8
- PIERRE GESTION HOLDING : 15 RUE DE LABORDE 75008 PARIS 8
- SCI HABITAT TERRE NEUVE : 102 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8
- SCI JESSDAN : 7 RUE GREFFULHE 75008 PARIS 8
- SCI LES MIMOSAS : 12 RUE TRONCHET 75008 PARIS 8
- SYND.COPR. 6 RUE AUG. CHABRIERES 75015 P : 3 RUE DE STOCKHOLM 75008 PARIS 8
- ULTRAMARINE 0960 : 18 AV GEORGE V 75008 PARIS 8
- VICTRAK : 16 RUE DE MARIGNAN 75008 PARIS 8
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société MGLRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives