VIGNES
Présentation générale de VIGNES
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société VIGNES et ses dirigeants.
Immatriculation
La société VIGNES est situé au 76 BD DE LA VILLETTE 75019 PARIS 19
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mardi 13 décembre 2016 et qui est immatriculée sous le numéro 824473201 au greffe de PARIS
Elle emploie avec 1 ou 2 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 56.30Z ( Débits de boissons)
L'activité déclarée au greffe est : Débits de boissons
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 56.30Z (Débits de boissons), les activités sont :
- - Cette sous-classe comprend les activités de préparation et de service de boissons destinées à la consommation sur place
- - les bars
- - les cafés
- - les discothèques et les pistes de danse où le service de boissons est prédominant
- - les vendeurs de boissons itinérants
Mais exclus
- - la revente de boissons emballées/préparées (cf47)
- - la vente au détail de boissons par le biais de distributeurs automatiques (cf47.99B)
- - les discothèques et les pistes de danse où le service de boissons n'est pas prédominant (cf93.29Z)
Chiffre d’affaire
VIGNES à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 1 établissement(s) et avec 1 ou 2 salariés
Greffe
VIGNES est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si VIGNES est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR28824473201
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à VIGNES de part son activité de 56.30Z ( Débits de boissons) sont :
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (92.4% des salariés)
- 01790 : Espaces de loisirs d'attractions et culturels (2.3% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (5.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- georges des aulnois, stephen
- malpart, frédéric
- miroglio,
Les modifications survenues dans l'administration de la société VIGNES
- 2018-10-24 : nomination du Gérant : Miroglio, nom d'usage : Miroglio-Vigne, Solène
- 2020-02-06 : Gérant partant : Malpart, Frédéric ; Gérant partant : Miroglio, nom d'usage : Miroglio-Vigne, Solène ; nomination du Gérant : Georges Des Aulnois, Stephen
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société VIGNES et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | VIGNES |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 824473201 00013 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2016-12-13 : mardi 13 décembre 2016 |
Activité principale de l'unité légale | 56.30Z : Débits de boissons |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 01 avec 1 ou 2 salariés |
Activité | |
Section | Hébergement et restauration |
Sous section | Restauration |
Division | Débits de boissons |
Activite | Débits de boissons |
Synonyme | bar, café, bistrot, brasserie, discothèque, boîte de nuit, vendeur de boissons ambulant, vendeur de boissons itinérant |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de VIGNESIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société VIGNES- jeudi 20 juillet 2017: Modification
Bodacc B n°20170137 publié le 20/07/2017Annonce n° 1092 N° RCS : 824473201 - Dénomination : VIGNES Caviste, bar à vin. Petite restauration. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 15000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'activité de l'établissement principal
- mercredi 24 octobre 2018: Modification
Bodacc B n°20180203 publié le 24/10/2018Annonce n° 1720 N° RCS : 824473201 - Dénomination : VIGNES - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 15000 EUR - Administration : nomination du Gérant : Miroglio, nom d'usage : Miroglio-Vigne, Solène - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 06 février 2020: Modification
Bodacc B n°20200026 publié le 06/02/2020Annonce n° 4653 N° RCS : 824473201 - Dénomination : VIGNES - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 15000 EUR - Administration : Gérant partant : Malpart, Frédéric ; Gérant partant : Miroglio, nom d'usage : Miroglio-Vigne, Solène ; nomination du Gérant : Georges Des Aulnois, Stephen - Modification : modification survenue sur l'administration
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société VIGNES- jeudi 03 septembre 2020 : LE CANON D'ACHILLE Ouvert
76 BD DE LA VILLETTE 75019 PARIS 19
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société VIGNES- BOLLENBACH DIDIER : RUE DU GENERAL DE GAULLE 67230 HUTTENHEIM
- BROUTIN EVELYNE : 61 RUE DE LA COUTURE 08800 THILAY
- INFANTINO JEANNINE : 12 RUE DE METZ 57130 GRAVELOTTE
- MAZOUE PAULETTE : 65190 BURG
- PRADOUX JONATHAN : 1 RUE POSTA VECCHIA 20200 BASTIA
- ESPACE BILLARD : RUE DU LATIUM 34070 MONTPELLIER
- FAMAIRIE : 7 RUE DE LISBONNE 75008 PARIS 8
- LA FAIENCERIE DE LA MER : 325 RUE DU GOLF 50380 SAINT-PAIR-SUR-MER
- LA SOURCE : 6 RUE DU MARECHAL FOCH 97430 LE TAMPON
- LE COMEDIA : 19 PL BENOIT FRACHON 83500 LA SEYNE-SUR-MER
- SAPHI : 15 PL TOULLIER 35120 DOL-DE-BRETAGNE
- SARL LA TAVERNE DE NESLE : 5 AV LABROUCHE 64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ
- SNC A.G : 79 RUE DE LA REPUBLIQUE 69330 MEYZIEU
- SNC LA ROTONDE : 2 PL DE GAULLE 85300 CHALLANS
- TEMPLE BEER : 18 RUE ANATOLE FRANCE 83000 TOULON
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société VIGNES- BOUNAB KARIM : 267 RUE DE CRIMEE 75019 PARIS 19
- DIALLO ALEXANDRE : 15 RUE DE MOUZAIA 75019 PARIS 19
- LACOMBE LAURENT : 33 RUE DES ARDENNES 75019 PARIS 19
- SAHRADYAN GARNIK : 33 RUE ALPHONSE KARR 75019 PARIS 19
- SIDIBE DRISSA : 19 RUE CLOVIS HUGUES 75019 PARIS 19
- TRAN DANY : 119 AV JEAN JAURES 75019 PARIS 19
- DECO RENOV : 103 BD MACDONALD 75019 PARIS 19
- DEPOT 19 : 188 RUE DE CRIMEE 75019 PARIS 19
- DIAFOUNOU KOOROYE GADIANDA FEDE : 9 RUE MATHIS 75019 PARIS 19
- LMC : 46 BD DE LA VILLETTE 75019 PARIS 19
- PHARMACIE DE FLANDRE : 165 AV DE FLANDRE 75019 PARIS 19
- SCI FENGXIA : 30 RUE RIQUET 75019 PARIS 19
- SCI MYRIADE : 10 RUE MEYNADIER 75019 PARIS 19
- SCI SAMRAZUR : 3 RUE LALLY TOLLENDAL 75019 PARIS 19
- SYND.COPR. 35 37 AV SIMON BOLIVAR : 35 AV SIMON BOLIVAR 75019 PARIS 19
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société VIGNESRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives