K-INVEST
Présentation générale de K-INVEST
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société K-INVEST et ses dirigeants.
Immatriculation
La société K-INVEST est situé au 15 RUE LAKANAL 75015 PARIS 15
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le jeudi 22 décembre 2016 et qui est immatriculée sous le numéro 824787188 au greffe de PARIS
Elle emploie un nombre non défini de salarié et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société en commandite par actions au capital de €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 55.10Z ( Hôtels et hébergement similaire)
L'activité déclarée au greffe est : Hôtels et hébergement similaire
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 55.10Z (Hôtels et hébergement similaire), les activités sont :
- - la mise à disposition d'un lieu d'hébergement (hôtels et hébergement similaire), généralement sur une base journalière ou hebdomadaire, pour un séjour de courte duréeL'offre comprend la fourniture d'un hébergement meublé dans des chambres ou des suit
Mais exclus
- - la mise à disposition de maisons et d'appartements meublés ou non pour un usage plus permanent, généralement sur une base mensuelle ou annuelle (cf68)
Chiffre d’affaire
K-INVEST à réalisé en 2017 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de -11 309.00 € grace à 1 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
K-INVEST est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si K-INVEST est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR22824787188
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à K-INVEST de part son activité de 55.10Z ( Hôtels et hébergement similaire) sont :
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (95.5% des salariés)
- 01316 : Organismes de tourisme social et familial (1.2% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (3.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- concorde finance ;
- de marion de glatigny, arnault marie
- de marion de glatigny, arnault marie ; nomination de l'
Les modifications survenues dans l'administration de la société K-INVEST
- 2018-02-15 : Associé commandité gérant partant : CONCORDE FINANCE ; nomination du Gérant : De Marion De Glatigny, Arnault Marie ; nomination de l'Associé commandité : De Marion De Glatigny, Arnault Marie
- 2019-06-23 : nomination du Président du conseil de surveillance : Lagos Donde, Francisco Lorenzo ; Membre du conseil de surveillance partant : K Hospitality ; Membre du conseil de surveillance partant : CONCORDE ADVISORS ; Membre du conseil de surveillance partant : LUCAS INTERIOR S ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Lagos Donde, Francisco Lorenzo ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Bourel, Dominique Marie François ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Coutellier, Mireille Marie Thérèse
Les autres mandats des administrateurs
- de marion de glatigny, arnault marie :
- 2016-01-22 : E.P. AUTOMOTIVE RACING (801338609)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société K-INVEST et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | K-INVEST |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 824787188 00021 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5308 Société en commandite par actions |
Date de création de l'unité légale | 2016-12-22 : jeudi 22 décembre 2016 |
Activité principale de l'unité légale | 55.10Z : Hôtels et hébergement similaire |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Activité | |
Section | Hébergement et restauration |
Sous section | Hébergement |
Division | Hôtels et hébergement similaire |
Activite | Hôtels et hébergement similaire |
Synonyme | hôtel, motel, chambre d'hôte, bed and breakfast, gîte, auberge |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de K-INVEST- 110
2017 | 1 231 467.00 | 1 231 467.00 |
2016 |
2017 | 1 153 000.00 |
2016 |
2017 | 89 776.00 |
2016 |
2017 | 1 231 467.00 |
2016 |
2017 | -11 309.00 |
2016 |
2017 | -11 309.00 |
2016 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société K-INVEST- jeudi 15 février 2018: Modification
Bodacc B n°20180032 publié le 15/02/2018Annonce n° 2689 N° RCS : 824787188 - Dénomination : K-INVEST - forme juridique : Société en commandite par actions à capital variable - capital : - Administration : Associé commandité gérant partant : CONCORDE FINANCE ; nomination du Gérant : De Marion De Glatigny, Arnault Marie ; nomination de l'Associé commandité : De Marion De Glatigny, Arnault Marie - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 06 juin 2019: Modification
Bodacc B n°20190108 publié le 06/06/2019Annonce n° 3095 N° RCS : 824787188 - Dénomination : K-INVEST - forme juridique : Société en commandite par actions à capital variable - capital : - Administration : - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
- dimanche 23 juin 2019: Modification
Bodacc B n°20190119 publié le 23/06/2019Annonce n° 2680 N° RCS : 824787188 - Dénomination : K-INVEST - forme juridique : Société en commandite par actions à capital variable - capital : - Administration : nomination du Président du conseil de surveillance : Lagos Donde, Francisco Lorenzo ; Membre du conseil de surveillance partant : K Hospitality ; Membre du conseil de surveillance partant : CONCORDE ADVISORS ; Membre du conseil de surveillance partant : LUCAS INTERIOR S ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Lagos Donde, Francisco Lorenzo ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Bourel, Dominique Marie François ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Coutellier, Mireille Marie Thérèse - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 25 juin 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société K-INVEST- jeudi 06 décembre 2018 : Fermé
56 BD PEREIRE 75017 PARIS 17 - jeudi 06 décembre 2018 : Ouvert
15 RUE LAKANAL 75015 PARIS 15
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société K-INVEST- AROCENA LUCIE : LE BOURG 64310 SAINT-PEE-SUR-NIVELLE
- BAUCHART JOEL : 6 RUE DE LA BALOCHE 62550 MAREST
- LI XIAOLING : 4 SQ RAYNOUARD 75016 PARIS 16
- PILVERDIER PIERRE : 97 RUE DU COMMERCE 97600 MAMOUDZOU
- BA OFFICE : RTE NATIONALE 370 95500 GONESSE
- BOB : 3 RUE PRINCIPALE 31820 PIBRAC
- FIVE HOTEL : 3 RUE FLATTERS 75005 PARIS 5
- LA MAILLEROTTE : LE BOURG 71340 MAILLY
- PHENIX SELECT FRANCE INVEST SA : 44 RUE DE PONTHIEU 75008 PARIS 8
- SARL DOMAINE DU FRIGOULET : LE MAS DU FRIGOULET 07150 VAGNAS
- SARL LA VANELLE : 2 GRANDE RUE 51340 VANAULT-LES-DAMES
- SARL LECOQ : 87 BD DE LA REPUBLIQUE 78400 CHATOU
- SAS HOTEL OA : 141 AV DE CONTHE 15000 AURILLAC
- SHANA HOTEL ET RESIDENCE : LE PORT 73310 CHANAZ
- VILLA DE FRANCE : 209 RUE DE LA PLAGE 06210 MANDELIEU-LA-NAPOULE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société K-INVEST- BENYAMINE MONIQUE : 36 RUE DE LA CONVENTION 75015 PARIS 15
- BESSIERES LOUIS : 60 RUE FONDARY 75015 PARIS 15
- EICHNER ALINE : 7 RUE LEONTINE 75015 PARIS 15
- EZANNO ELEONORE : 79 RUE DE LA CROIX NIVERT 75015 PARIS 15
- KHALIFA AIDA : 8 RUE BORROMEE 75015 PARIS 15
- LEGARE GUILLAUME : 9 RUE DES BERGERS 75015 PARIS 15
- NAIT LARBI SALAH : 22 RUE MIOLLIS 75015 PARIS 15
- WENTS VIRGINIE : 77 RUE DU THEATRE 75015 PARIS 15
- 3 J M : 3 RUE JEAN MARIDOR 75015 PARIS 15
- AXE KINE : 24 RUE DOMBASLE 75015 PARIS 15
- BARON DE CHARLES MICHEL : 53 AV EMILE ZOLA 75015 PARIS 15
- HYPTIQUE : 110 BD DE GRENELLE 75015 PARIS 15
- MAM'HOME 57 : 86 RUE DE LA FEDERATION 75015 PARIS 15
- SAS SIP : 63 RUE DE JAVEL 75015 PARIS 15
- SCI MARCANCEL : 107 RUE LEBLANC 75015 PARIS 15
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société K-INVESTRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives