JAKIN
Présentation générale de JAKIN
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société JAKIN et ses dirigeants.
Immatriculation
La société JAKIN est situé au AV JEAN JAURES 27600 GAILLON
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le lundi 02 janvier 2017 et qui est immatriculée sous le numéro 825016488 au greffe de EVREUX
Elle emploie un nombre non défini de salarié et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 56.10A ( Restauration traditionnelle)
L'activité déclarée au greffe est : Restauration traditionnelle
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 56.10A (Restauration traditionnelle), les activités sont :
- - l'activité de restauration avec un service à la table
Chiffre d’affaire
JAKIN à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 1 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
JAKIN est du ressort du greffe de EVREUX dont les coordonnées postales sont 7 RUE DE LA PETITE CITE 27003 EVREUX CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0232223720 aux horaires suivants : 9h-12h/14h-16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-evreux.fr
TVA intracommunautaire
Si JAKIN est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR95825016488
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à JAKIN de part son activité de 56.10A ( Restauration traditionnelle) sont :
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (94.5% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1% des salariés)
- 02060 : Cafétérias (1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (3.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- tamrani adil
Les modifications survenues dans l'administration de la société JAKIN
- 2018-02-25 : Président : SOLTANE Sabrina en fonction le 21 Février 2018
- 2019-12-27 : Président : TAMRANI Adil
Les autres mandats des administrateurs
- tamrani adil :
- 2000-03-01 : TAMRANI ADIL (433217213)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société JAKIN et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | JAKIN |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 825016488 00025 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2017-01-02 : lundi 02 janvier 2017 |
Activité principale de l'unité légale | 56.10A : Restauration traditionnelle |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Activité | |
Section | Hébergement et restauration |
Sous section | Restauration |
Division | Restaurants et services de restauration mobile |
Activite | Restauration traditionnelle |
Synonyme | restaurant, resto |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de JAKINIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société JAKIN- dimanche 25 février 2018: Modification
Bodacc B n°20180039 publié le 25/02/2018Annonce n° 589 N° RCS : 825016488 - Dénomination : JAKIN restauration et traiteur sans ventes d'alcool. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : SOLTANE Sabrina en fonction le 21 Février 2018 - Modification : Modification de la dénomination. Modification de l'adresse du siège. Modification du nom commercial. Modification de l'activité. Modification de représentant.
- vendredi 27 décembre 2019: Modification
Bodacc B n°20190249 publié le 27/12/2019Annonce n° 581 N° RCS : 825016488 - Dénomination : JAKIN restauration et traiteur sans ventes d'alcool - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : TAMRANI Adil - Modification : Modification survenue sur l'administration, le nom commercial.
- mardi 13 juillet 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société JAKIN- mercredi 21 février 2018 : Fermé
22 RES LES GUILLOUTIERES 27600 LE VAL D'HAZEY - vendredi 15 novembre 2019 : Ouvert
AV JEAN JAURES 27600 GAILLON
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société JAKIN- GRAMLICH ANDRE : 117 OBERSOLBERG 68140 ESCHBACH-AU-VAL
- BLUE BAR RESTAURANT : 29 BD DE LA FERRAGE 06400 CANNES
- CHANTOINE : 43 RUE GAMBETTA 54700 PONT-À-MOUSSON
- EL AURASSI : 57 BD DE LA REPUBLIQUE 06400 CANNES
- EVAD : 6 PL D ARMES 83000 TOULON
- FBM : 25 RUE LEOPOLD 88600 BRUYERES
- HONG EN : LOTISSEMENT LES CROIX 78940 LA QUEUE-LES-YVELINES
- L'EX-TRAD : IMMEUBLE LE LAUS 05600 RISOUL
- LE KALOUPILE : 6 PL GUYNEMER 06300 NICE
- LE MIDI-TEYRANAIS : 1 AV DE VENDARGUES 34820 TEYRAN
- LE POULARD ET FILS : 7 RUE DE VIARMES 22300 LANNION
- LES CORDELIERS : 33 RUE SAINTE CLAIRE 74000 ANNECY
- LES DEUX SAVEURS : 137 RUE CARNOT 59150 WATTRELOS
- PASTA E BASTA : 30 RUE ENTRE LES 2 PORTES 88000 EPINAL
- SUSHI ZHANG : 40 RUE DE PARIS 78490 MONTFORT L'AMAURY
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société JAKIN- BARDOT VANESSA : 16 AV MARECHAL LECLERC 27600 GAILLON
- DELAVIGNE LAURENT : 7 RUE DE LA CROIX DE BUIS 27600 AILLY
- QUELLIEN SABRINA : 27 COTE DES SABLES 27600 GAILLON
- APF LE GALL : 12 RUE DES LONGS CHAMPS 27600 AILLY
- BEATRICE-VIOLETTE LA PRINCESSE DES ETOILES : 15 RUE DES LONGS CHAMPS 27600 AILLY
- ESPACE CONDORCET CENTRE SOCIAL : 12 RUE JEAN MOULIN 27600 GAILLON
- LDS PRECISION : CHE DE LA SABLONNIERE 27600 FONTAINE-BELLENGER
- MIAMIAM : 6 IMP DES IRIS 27600 GAILLON
- POUR ELLE : 75 RUE DU GENERAL DE GAULLE 27600 GAILLON
- SCI BASKH : PL PAUL DOUMER 27600 GAILLON
- SCI EQLIN : 18 RUE DU VAL ASSELIN 27600 SAINT-PIERRE-LA-GARENNE
- SCI F R M : ZONE INDUSTRIELLE 27600 SAINT-AUBIN-SUR-GAILLON
- SCM DOCTEURS JACQUES ET MICHEL BOHU : RES DU CHATEAU 27600 GAILLON
- SELLINCOURT SAS : 5 RUE PIERRE BROSSOLETTE 27600 GAILLON
- ZACHOR : 1 RUE DU PIS ALLER 27600 FONTAINE-BELLENGER
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société JAKINRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives