EKIN FRITES
Présentation générale de EKIN FRITES
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société EKIN FRITES et ses dirigeants.
Immatriculation
La société EKIN FRITES est situé au 55 RUE BLAISE PASCAL 93600 AULNAY-SOUS-BOIS
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le vendredi 10 février 2017 et qui est immatriculée sous le numéro 828303990 au greffe de BOBIGNY
Elle emploie avec 3 à 5 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 1 000 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 46.39B ( Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé)
L'activité déclarée au greffe est : Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 46.39B (Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé), les activités sont :
Chiffre d’affaire
EKIN FRITES à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 32 352 237.00 € pour un résultat de 2 683 400.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 3 à 5 salariés
Greffe
EKIN FRITES est du ressort du greffe de BOBIGNY dont les coordonnées postales sont 1-13 RUE MICHEL DE L'HOSPITAL 93008 BOBIGNY CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0891011111 aux horaires suivants : Du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bobigny.fr
TVA intracommunautaire
Si EKIN FRITES est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR29828303990
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à EKIN FRITES de part son activité de 46.39B ( Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé) sont :
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (71.8% des salariés)
- 00044 : Industries chimiques (8.2% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (7.6% des salariés)
- 01624 : Commerces de gros confiserie chocolaterie (2% des salariés)
- 00043 : Commission courtage importation exportation (1.2% des salariés)
- 02410 : Biscotteries biscuiteries chocolateries (1.2% des salariés)
- 01534 : Industrie et commerce en gros des viandes (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (6.8% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- financiere fd
- leroy hélène
- morin jérôme
Les modifications survenues dans l'administration de la société EKIN FRITES
- 2019-08-02 : Commissaire aux comptes titulaire : MORIN Jérôme en fonction le 13 Mars 2017 ; Commissaire aux comptes suppléant : LEROY Hélène en fonction le 13 Mars 2017 ; Président : EKIN en fonction le 30 Juillet 2019
- 2020-11-24 : Président : FINANCIERE FD ; Commissaire aux comptes titulaire : MORIN Jérôme ; Commissaire aux comptes suppléant : LEROY Hélène
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société EKIN FRITES et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | EKIN FRITES |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 828303990 00018 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2017-02-10 : vendredi 10 février 2017 |
Activité principale de l'unité légale | 46.39B : Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 02 avec 3 à 5 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Commerce de gros de produits alimentaires, de boissons et de tabac |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste de produits alimentaires, vendeur de produits alimentaires en gros |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de EKIN FRITES- CO
2020 | 6 588 991.00 | 6 282 891.00 |
2019 | 306 100.00 | 7 342 550.00 |
2020 | 1 000 000.00 |
2019 | 1 000 000.00 |
2020 | 1 932 901.00 |
2019 | 2 688 936.00 |
2020 | 6 282 891.00 |
2019 | 7 342 550.00 |
2020 | 32 352 237.00 | 46 933 762.00 |
2019 | 14 581 525.00 | 52 199 638.00 |
2020 | 2 683 400.00 |
2019 | 3 897 871.00 |
2020 | 1 932 901.00 |
2019 | 2 688 936.00 |
2020 | 2 539 847.00 |
2019 | 2 539 847.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société EKIN FRITES- vendredi 10 février 2017: Immatriculation
Bodacc A publié le 10/02/2017N° RCS : 828303990 - Dénomination : EKIN FRITES - Adresse : - Activité : en France, dans les pays et territoires d'outre-mer et à l'étranger, pour son propre compte, pour compte de tiers, en association ou en participation avec des tiers, notamment toutes activités ayant trait à l'achat, la vente, l'import, l'export, de tous produits alimentaires, frites en gros, boucherie, boissons alcoolisées et non alcoolisées. - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 100000.00 EUR - Administration : Président : DUZCE Esengul ; Commissaire aux comptes titulaire : MORIN Jérôme ; Commissaire aux comptes suppléant : LEROY Hélène
- mardi 25 avril 2017: Vente
Bodacc A publié le //Annonce n° 1310 N° RCS : 828303990 - Dénomination : EKIN FRITES - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 100000.00 EUR - Administration : - Categorie : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement) - Journal : - Opposition : Les créanciers des sociétés scindées pourront former opposition à cette scission dans les conditions et délais prévus par l'article L.236-21 du Code de Commerce. - Origine :
- mardi 04 juillet 2017: Modification
Bodacc B n°20170126 publié le 04/07/2017Annonce n° 2556 N° RCS : 828303990 - Dénomination : EKIN FRITES en France, dans les pays et territoires d'outre-mer et à l'étranger, pour son propre compte, pour compte tiers, en association ou en participation avec des tiers, notamment toutes activités ayant trait à l'achat, la vente, l'import, l'export, de tous produits alimentaires, frites en gros, boucherie et boissons non alcoolisées. - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 1000000.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital. Modification de l'activité..
- mardi 15 janvier 2019: Depot des comptes
- vendredi 02 août 2019: Modification
Bodacc B n°20190148 publié le 02/08/2019Annonce n° 2060 N° RCS : 828303990 - Dénomination : EKIN FRITES - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : MORIN Jérôme en fonction le 13 Mars 2017 ; Commissaire aux comptes suppléant : LEROY Hélène en fonction le 13 Mars 2017 ; Président : EKIN en fonction le 30 Juillet 2019 - Modification : Modification de représentant.
- dimanche 22 décembre 2019: Depot des comptes
- mardi 24 novembre 2020: Modification
Bodacc B n°20200228 publié le 24/11/2020Annonce n° 3854 N° RCS : 828303990 - Dénomination : EKIN FRITES En France, dans les pays et territoires d'Outre-mer et à l'Etranger, pour son propre compte, pour compte tiers, en association ou en participation avec des tiers, notamment toutes activités ayant trait à l'achat, la vente, l'import, l'export, de tous produits alimentaires, frites en gros, boucherie et boissons non alcoolisées. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : FINANCIERE FD ; Commissaire aux comptes titulaire : MORIN Jérôme ; Commissaire aux comptes suppléant : LEROY Hélène - Modification : Modification survenue sur l'administration.
- mardi 18 mai 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société EKIN FRITES- jeudi 01 juin 2017 : Ouvert
55 RUE BLAISE PASCAL 93600 AULNAY-SOUS-BOIS
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société EKIN FRITES- BOURHANE CHARKANE FAYSSOILI : 3 RUE VOLTAIRE 97600 MAMOUDZOU
- CAILLET FRANCOIS XAVIER : 4 RUE DES JARDINS 17130 MONTENDRE
- ADARSH : 4 RUE POULET 75018 PARIS 18
- ALSACE DISTRI : 9 AV D ITALIE 68110 ILLZACH
- EAT HAPPY FRANCE : 5 RUE SAARINEN 94150 RUNGIS
- LA POPOTE COMPAGNIE : 4 AV JOANNES HUBERT 69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE
- LES BIOLONISTES : 570 ALL DES CABEDANS 84300 CAVAILLON
- LES PRODUITS POEM (FRANCE) : 157 BD MALESHERBES 75017 PARIS 17
- MARKET DISTRIBUTION : 24 RUE DE LA HARPE 27000 EVREUX
- MONTAGNETTE ET RIOU : LES CLAUZADES 12210 LAGUIOLE
- PML : 23 RUE MADAME LEQUETTE 62800 LIEVIN
- PRESTIGE D'ECOSSE : PL DE L HOTEL DE VILLE 74100 ANNEMASSE
- SEA CHEFS CRUISE SERVICES GMBH : SCHAUENBURGERSTRASSE 32
- SEBERT DISTRIBUTION : 98 RUE DE BORDEAUX 94150 RUNGIS
- SPES FRANCE S.A.S : 3 RUE LEON JOST 75017 PARIS 17
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société EKIN FRITES- ASSIRVADEN VALERIE : 21 AV DUMONT 93600 AULNAY-SOUS-BOIS
- BOUNOUA BRAHIM : 3 RUE DU CDT BRASSEUR 93600 AULNAY-SOUS-BOIS
- FERON JEAN-LUC : 42 RUE LEGENDRE 93600 AULNAY-SOUS-BOIS
- LEDREUX CLAUDE : 83 BD STRASBOURG 93600 AULNAY-SOUS-BOIS
- MESSAHEL FARAH : 10 RUE DE BIGORRE 93600 AULNAY-SOUS-BOIS
- TALBI EZZEDDINE : 13 RUE AMBOURGET 93600 AULNAY-SOUS-BOIS
- ASS AMITIES MAREMAKHOU : 12 RUE HENRI MATISSE 93600 AULNAY-SOUS-BOIS
- BEST FOOD : 26 RUE JACQUES DUCLOS 93600 AULNAY-SOUS-BOIS
- LA ROSA DEI VENTE : 10 ALL DUMONT D URVILLE 93600 AULNAY-SOUS-BOIS
- MEAB HOLDING : 7 PL DE L HOTEL DE VILLE 93600 AULNAY-SOUS-BOIS
- MSL MARKET : 44 RUE BLAISE PASCAL 93600 AULNAY-SOUS-BOIS
- NATURAL FOODS : 7 RUE GILBERTE DESNOYERS 93600 AULNAY-SOUS-BOIS
- NILA INVEST : 7 BD CHARLES FLOQUET 93600 AULNAY-SOUS-BOIS
- SARL ENTREPRISE MACONNERIE GENERALE : GARONOR 93600 AULNAY-SOUS-BOIS
- VIARENGO GUY : 15 RUE CHARLES DORDAIN 93600 AULNAY-SOUS-BOIS
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société EKIN FRITESRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives