5SM I
Présentation générale de 5SM I
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société 5SM I et ses dirigeants.
Immatriculation
La société 5SM I est situé au 8 RUE DU SENTIER 75002 PARIS 2
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mardi 26 septembre 2017 et qui est immatriculée sous le numéro 832401277 au greffe de PARIS
Elle emploie un nombre non défini de salarié et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 799 846,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 66.30Z ( Gestion de fonds)
L'activité déclarée au greffe est : Gestion de fonds
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 66.30Z (Gestion de fonds), les activités sont :
- - la gestion d'autres fonds de placement
- - la gestion de caisses de retraite
- - la gestion de fonds communs de placement
- - la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers
- - les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que :
Chiffre d’affaire
5SM I à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de -12 301.00 € grace à 1 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
5SM I est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si 5SM I est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR50832401277
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à 5SM I de part son activité de 66.30Z ( Gestion de fonds) sont :
- 00478 : Sociétés financières (26.3% des salariés)
- 02120 : Banques (17.2% des salariés)
- 01672 : Sociétés d'assurances (9.6% des salariés)
- 02931 : Activités de marchés financiers (4.1% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (3.8% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (2.9% des salariés)
- 01601 : Bourse (2.8% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (1.4% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (1.3% des salariés)
- 01527 : Immobilier (1.1% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (28.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- boccara, olivier
- monnot, vincent ;
Les modifications survenues dans l'administration de la société 5SM I
- 2019-08-20 : Président partant : Monnot, Vincent ; nomination du Président : Boccara, Olivier
Les autres mandats des administrateurs
- boccara, olivier :
- 2019-08-20 : 5SM II (832401343)
- 2019-06-14 : Financière HYGIE (831151501)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société 5SM I et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | 5SM I |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 832401277 00039 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2017-09-26 : mardi 26 septembre 2017 |
Activité principale de l'unité légale | 66.30Z : Gestion de fonds |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Activité | |
Section | Activités financières et d'assurance |
Sous section | Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance |
Division | Gestion de fonds |
Activite | Gestion de fonds |
Synonyme | gestion de portefeuilles, gestion de caisses de retraite |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de 5SM I- CO
2019 | 890 745.00 | 48 650.00 |
2018 | 842 095.00 | 892 934.00 |
2019 | 799 846.00 |
2018 | 799 846.00 |
2019 | -854 396.00 |
2018 | -29 323.00 |
2019 | 48 650.00 |
2018 | 892 934.00 |
2019 | -12 301.00 |
2018 | -29 323.00 |
2019 | -854 396.00 |
2018 | -29 323.00 |
2019 | 132 523.00 |
2018 | 132 523.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société 5SM I- vendredi 24 novembre 2017: Immatriculation
Bodacc A publié le 24/11/2017N° RCS : 832401277 - Dénomination : 5SM I - Adresse : - Activité : - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 671434.00 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES ; Président : BOUCAULT Nicolas
- dimanche 17 décembre 2017: Modification
Bodacc B n°20170242 publié le 17/12/2017Annonce n° 1312 N° RCS : 832401277 - Dénomination : 5SM I - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 799846.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital..
- vendredi 30 mars 2018: Modification
Bodacc B n°20180063 publié le 30/03/2018Annonce n° 1934 N° RCS : 832401277 - Dénomination : 5SM I - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 842096.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- vendredi 29 juin 2018: Modification
Bodacc B n°20180123 publié le 29/06/2018Annonce n° 1606 N° RCS : 832401277 - Dénomination : 5SM I - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 799846.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- mardi 20 août 2019: Modification
Bodacc B n°20190159 publié le 20/08/2019Annonce n° 1494 N° RCS : 832401277 - Dénomination : 5SM I - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 799846 EUR - Administration : Président partant : Monnot, Vincent ; nomination du Président : Boccara, Olivier - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 05 janvier 2020: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société 5SM I- mardi 17 octobre 2017 : Fermé
3 RUE ALFRED DE VIGNY 75008 PARIS 8 - dimanche 20 janvier 2019 : Fermé
60 RTE DE SARTROUVILLE 78230 LE PECQ - dimanche 20 janvier 2019 : Ouvert
8 RUE DU SENTIER 75002 PARIS 2
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société 5SM I- AZ PARTICIPATIONS : 32 RUE DE LA MALMAISON 95500 GONESSE
- CHATEAUBRIAND 68 : 31 AV DE SEGUR 75007 PARIS 7
- ETHIQUA : 54 AV GEORGES MANDEL 75116 PARIS 16
- GIB AUTO 46 : 246 RTE DE MELS 46090 LAMAGDELAINE
- HCJ : 20 QUAI COMMANDANT MALBERT 29200 BREST
- HOLDING INVEST MR : 85 RUE DU CHAMP DES OISEAUX 59230 SAINT-AMAND-LES-EAUX
- JL17 : CENTRE JAUDE 63000 CLERMONT-FERRAND
- LBI : 306 CHE DU CATON 01140 MOGNENEINS
- MR INVEST : 101 RUE DE LA MACONNIERE 69390 VERNAISON
- SCI CALAKINE : 21 RUE DES ROSES 40280 SAINT-PIERRE-DU-MONT
- SOGETOURS : 43 CRS DU 14 JUILLET 78300 POISSY
- SPG : 128 BD RASPAIL 75006 PARIS 6
- SWEN INFRA MULTI SELECT 4 : 20 RUE VERNIER 75017 PARIS 17
- VALOR 3M : MAISONNY 43500 SAINT-GEORGES-LAGRICOL
- VESPA : 3 RUE DE LA LIBERTE 45000 ORLEANS
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société 5SM I- BODIN JEAN-BAPTISTE : 7 RUE SAINT SAUVEUR 75002 PARIS 2
- DEVAUX JOHANN : 183 RUE SAINT DENIS 75002 PARIS 2
- FERRON ANNE : 38 RUE GRENETA 75002 PARIS 2
- FOURNIER AURELIE : 49 AV DE L OPERA 75002 PARIS 2
- CAPIT MUSCAS : 5 RUE D ARGOUT 75002 PARIS 2
- CARDINALES SECURITY : 11 RUE SAINT AUGUSTIN 75002 PARIS 2
- COFINA 001 : 47 AV DE L OPERA 75002 PARIS 2
- CONCIERGERIE AND SECURITY : 9 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE 75002 PARIS 2
- DISTRI MEDIAS : 11 RUE LEOPOLD BELLAN 75002 PARIS 2
- M.A.D. : 151 RUE MONTMARTRE 75002 PARIS 2
- SAMLA MUSIC : 6 RUE DU PONCEAU 75002 PARIS 2
- SCI DES CARRIERES : 19 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE 75002 PARIS 2
- SOCIETE ILYANE : 5 BD DE BONNE NOUVELLE 75002 PARIS 2
- SYND.COPR. 104 RUE DE REAUMUR 75002 PA : 104 RUE REAUMUR 75002 PARIS 2
- UZES GESTION : 10 RUE D'UZES 75002 PARIS 2
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société 5SM IRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives