MONTIGNY AMPERE
Présentation générale de MONTIGNY AMPERE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société MONTIGNY AMPERE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société MONTIGNY AMPERE est situé au 11 AV DE FRIEDLAND 75008 PARIS 8
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le vendredi 10 novembre 2017 et qui est immatriculée sous le numéro 833357536 au greffe de PARIS
Elle emploie un nombre non défini de salarié et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 100 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 68.20B ( Location de terrains et d'autres biens immobiliers)
L'activité déclarée au greffe est : Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 68.20B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- - la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
- - la location de fonds de commerce
- - la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- - la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
Chiffre d’affaire
MONTIGNY AMPERE à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de -442 898.00 € grace à 1 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
MONTIGNY AMPERE est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si MONTIGNY AMPERE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR52833357536
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à MONTIGNY AMPERE de part son activité de 68.20B ( Location de terrains et d'autres biens immobiliers) sont :
- 01527 : Immobilier (35.4% des salariés)
- 01043 : Gardiens concierges employés d'immeubles (8% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (5.9% des salariés)
- 02156 : Grands Magasins et magasins Populaires (4.9% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (4% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (2.6% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (2.6% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (2.2% des salariés)
- 01631 : Hôtellerie de plein Air (1.5% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (1.2% des salariés)
- 02021 : Golf (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (30.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- kaufman & broad real estate ;
- kaufman et broad developpement
- labadie, olivier
- labadie, olivier ;
- laurent, david
- laurent, david ;
- mab-finances ;
Les modifications survenues dans l'administration de la société MONTIGNY AMPERE
- 2019-04-12 : Membre du comité de direction partant : MAB-FINANCES ; nomination du Membre du comité de direction : Laurent, David ; nomination du Membre du comité de direction : Labadie, Olivier
- 2019-08-11 : Membre du comité de direction partant : Laurent, David ; Membre du comité de direction partant : Labadie, Olivier ; nomination du Membre du comité de direction : KAUFMAN & BROAD REAL ESTATE ; nomination du Membre du comité de direction : KAUFMAN ET BROAD DEVELOPPEMENT
Les autres mandats des administrateurs
- kaufman et broad developpement :
- 2019-11-15 : SNC SAINT MAUR LA LOUVIERE - LE JARDIN DES ARTS II (489675272)
- 2015-07-17 : SCCV ALFORTVILLE VAILLANT COUTURIER (812410330)
- 2014-04-15 : SCI MONTFERMEIL PAUL BERT (801529256)
- 2014-04-03 : SCI KAUFMAN & BROAD COQUILLE 10 (801192147)
- 2014-04-03 : SCI KAUFMAN & BROAD COQUILLE 9 (801192139)
- 2014-04-02 : SCI KAUFMAN & BROAD COQUILLE 8 (801179979)
- 2014-04-02 : SCI KAUFMAN & BROAD COQUILLE 7 (801179987)
- 2014-01-30 : SCI KAUFMAN & BROAD COQUILLE 6 (799754270)
- 2014-01-29 : SCI KAUFMAN & BROAD COQUILLE 5 (799716741)
- 2014-01-28 : SCI KAUFMAN & BROAD COQUILLE 3 (799655956)
- 2014-01-28 : SCI KAUMAN & BROAD COQUILLE 4 (799656053)
- 2014-01-08 : SCI ROMAINVILLE - 98/104 RUE DE LA REPUBLIQUE (799343090)
- 2013-12-31 : SCI KAUFMAN & BROAD COQUILLE 1 (799157664)
- 2013-12-26 : SCI KAUFMAN & BROAD COQUILLE 2 (799146550)
- 2013-11-30 : SCI L'HAY LES ROSES - SENTIER DES JARDINS (798620613)
- 2013-03-10 : SCI CLICHY - 5 AVENUE VICTOR HUGO (791457658)
- 2012-11-25 : SCCV BAGNEUX-TERTRES (789328804)
- 2012-04-01 : SCCV SAINT MALO - L'OPALINE LANDE GATELLE (750434458)
- 2011-10-05 : SCCV COLOMBES MARINE LOT B (534821111)
- labadie, olivier :
- 2011-08-23 : WAFRA HALEVY HOLDING (487447773)
- 2011-08-23 : LE PODIUM INVESTMENT HOLDING (485330872)
- 2011-08-23 : PRAMERICA REAL ESTATE INVESTORS (FRANCE) S.A.S. (421264961)
- 2011-08-23 : VILLEURBANNE PROPCO II (493404339)
- 2011-08-19 : LE PODIUM INVESTMENT (483656922)
- 2011-08-19 : SCI EUROPRISA LE BRISTOL (491829669)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société MONTIGNY AMPERE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | MONTIGNY AMPERE |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 833357536 00022 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2017-11-10 : vendredi 10 novembre 2017 |
Activité principale de l'unité légale | 68.20B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Activité | |
Section | Activités immobilières |
Sous section | Activités immobilières |
Division | Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de MONTIGNY AMPERE- CO
2019 | 10 050 137.00 | 7 290 392.00 |
2018 | 2 759 746.00 | 7 252 651.00 |
2019 | 100 000.00 |
2018 | 100 000.00 |
2019 | -444 798.00 |
2018 | -3 292 000.00 |
2019 | 7 290 392.00 |
2018 | 7 252 651.00 |
2019 | -442 898.00 |
2018 | -3 292 000.00 |
2019 | -444 798.00 |
2018 | -3 292 000.00 |
2019 | 10 927 190.00 |
2018 | 10 927 190.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société MONTIGNY AMPERE- vendredi 12 avril 2019: Modification
Bodacc B n°20190073 publié le 12/04/2019Annonce n° 1477 N° RCS : 833357536 - Dénomination : MONTIGNY AMPERE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 100000 EUR - Administration : Membre du comité de direction partant : MAB-FINANCES ; nomination du Membre du comité de direction : Laurent, David ; nomination du Membre du comité de direction : Labadie, Olivier - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 11 août 2019: Modification
Bodacc B n°20190154 publié le 11/08/2019Annonce n° 1158 N° RCS : 833357536 - Dénomination : MONTIGNY AMPERE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 100000 EUR - Administration : Membre du comité de direction partant : Laurent, David ; Membre du comité de direction partant : Labadie, Olivier ; nomination du Membre du comité de direction : KAUFMAN & BROAD REAL ESTATE ; nomination du Membre du comité de direction : KAUFMAN ET BROAD DEVELOPPEMENT - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 13 août 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société MONTIGNY AMPERE- lundi 25 mars 2019 : Fermé
39 RUE WASHINGTON 75008 PARIS 8 - lundi 25 mars 2019 : Ouvert
11 AV DE FRIEDLAND 75008 PARIS 8
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société MONTIGNY AMPERE- MANIERE CLAIRE : 21 RUE CASIMIR PERIER 77300 FONTAINEBLEAU
- ACLAN : PRESSURES 58500 CLAMECY
- CHAIX IMMOBILIER GESTION : 23 RUE DE LA REPUBLIQUE 13400 AUBAGNE
- JLPI : 9 PL PAUL LAMY 83500 LA SEYNE-SUR-MER
- LOSIGU : 6 RUE DE VIENNE 75008 PARIS 8
- PA.RE.NE : 1 RUE DE LA FRANCHE PIERRE 88200 REMIREMONT
- PHILIA : 21 BD EDOUARD BRANLY 95200 SARCELLES
- SCI 2 CLE : 1 RUE DES VERGERS 57740 LONGEVILLE-LES-SAINT-AVOLD
- SCI 48 R DE LA REPUBLIQUE : 13 RUE PINEL 93200 SAINT-DENIS
- SCI ANDRA : 4 ALL CLAUDE BACHELARD 69110 SAINTE-FOY-LES-LYON
- SCI D'ORIENT : LA COUR DE BOUEE 44260 BOUEE
- SCI DU 24 AOUT : 101 BD DE STRASBOURG 76600 LE HAVRE
- SCI DU 3 QUAI JUSTIN REYMOND : 11 RUE BERNARD GANGLOFF 01160 PONT D'AIN
- SCI LA GARNASSE : SURIEUX 42530 SAINT-GENEST-LERPT
- SCI MAX : 1 RUE DE STOCKHOLM 75008 PARIS 8
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société MONTIGNY AMPERE- SEGAL STEPHANIE : 128 RUE LA BOETIE 75008 PARIS 8
- VON DEWALL SOPHIA : 25 RUE BALZAC 75008 PARIS 8
- AGENCE FRANC CONSEILS : 4 RUE BAYARD 75008 PARIS 8
- C7 PHOTOVOLTAIQUE : 20 RUE QUENTIN BAUCHART 75008 PARIS 8
- FINANCIERE FERONIA & ASSOCIES V : 7 RUE VIGNON 75008 PARIS 8
- HULA GROUP : 37 RUE DES MATHURINS 75008 PARIS 8
- INVESTMENT FUNDS.FR : 27 PL DE LA MADELEINE 75008 PARIS 8
- IVI CORPORATION : 66 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8
- J.E CONSEILS : 10 RUE DE PENTHIEVRE 75008 PARIS 8
- KBO : 1 RUE DE STOCKHOLM 75008 PARIS 8
- MAAM : 128 RUE LA BOETIE 75008 PARIS 8
- REMOISSENET PATRIMOINE : 18 RUE D'ANJOU 75008 PARIS 8
- SCI ATINA : 46 RUE DE ROME 75008 PARIS 8
- SCI CALIFORNIE FABRON : 17 RUE PORTALIS 75008 PARIS 8
- SOCIETE CIVILE PATRIMONIALE CAMBA : 116 RUE LA BOETIE 75008 PARIS 8
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société MONTIGNY AMPERERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives