KIMAN AO
Présentation générale de KIMAN AO
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société KIMAN AO et ses dirigeants.
Immatriculation
La société KIMAN AO est situé au 1 RUE DES PRECURSEURS 59650 VILLENEUVE D'ASCQ
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mercredi 07 février 2018 et qui est immatriculée sous le numéro 837488154 au greffe de LILLE METROPOLE
Elle emploie un nombre non défini de salarié et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société en commandite par actions au capital de €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 64.20Z ( Activités des sociétés holding)
L'activité déclarée au greffe est : Activités des sociétés holding
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 64.20Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- - Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais exclus
- - la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
Chiffre d’affaire
KIMAN AO à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de -5 213.00 € grace à 1 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
KIMAN AO est du ressort du greffe de LILLE METROPOLE dont les coordonnées postales sont 445 BD GAMBETTA 59200 TOURCOING
Le greffe peut être appelé au 0320366545 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lillemetropole.fr
TVA intracommunautaire
Si KIMAN AO est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR59837488154
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à KIMAN AO de part son activité de 64.20Z ( Activités des sociétés holding) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (10% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (9.8% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (4.4% des salariés)
- 01527 : Immobilier (3.8% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (3.3% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (3.3% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (3.3% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (3.2% des salariés)
- 00478 : Sociétés financières (2.5% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (2.4% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (1.5% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (1.4% des salariés)
- 03043 : Entreprises de propreté et services associés (1.3% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1.3% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (1.2% des salariés)
- 00292 : Plasturgie (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (46.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- ambre, jan-luc ;
- bontant, olivier ;
- colleau, olivier
- colleau, olivier ;
- delobel, céline ;
- finkapla
- finkapla ;
- hld europe représenté par bl198109 rcs luxembourg
- hldi
- kapla holding ;
- lamiaux, david
- vial, jean
- vial, jean ;
Les modifications survenues dans l'administration de la société KIMAN AO
- 2018-03-21 : Gérant partant : Colleau, Olivier ; nomination du Gérant : Vial, Jean
- 2018-12-09 : Membre du conseil de surveillance partant : KAPLA HOLDING ; nomination du Membre du conseil de surveillance : FINKAPLA
- 2018-12-30 : Membre du conseil de surveillance partant : HLD EUROPE représenté par BL198109 RCS Luxembourg ; Membre du conseil de surveillance partant : HLDI ; Membre du conseil de surveillance partant : FINKAPLA ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Ambre, Jan-Luc ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Bontant, Olivier ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Delobel, Céline ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Lamiaux, David ; Gérant partant : Vial, Jean ; nomination du Gérant : Colleau, Olivier
Les autres mandats des administrateurs
- colleau, olivier :
- 2019-02-20 : KILOUTOU (317686061)
- 2019-01-02 : KIMAN ADP (837487875)
- finkapla :
- 2019-01-11 : KIPLUS AO (837486612)
- 2019-01-11 : KIPLUS ADP (837486562)
- hldi :
- 2019-01-02 : KIMAN ADP (837487875)
- lamiaux, david :
- 2019-07-07 : BLC DESIGN (837950245)
- vial, jean :
- 2018-03-21 : KIMAN ADP (837487875)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société KIMAN AO et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | KIMAN AO |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 837488154 00019 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5308 Société en commandite par actions |
Date de création de l'unité légale | 2018-02-07 : mercredi 07 février 2018 |
Activité principale de l'unité légale | 64.20Z : Activités des sociétés holding |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Activité | |
Section | Activités financières et d'assurance |
Sous section | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
Division | Activités des sociétés holding |
Activite | Activités des sociétés holding |
Synonyme | société de holding |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de KIMAN AO- 110
2019 | 1 874 950.00 | 1 874 950.00 |
2018 | 1 860 055.00 |
2019 | 1 869 986.00 |
2018 | 1 860 056.00 |
2019 | 24 100.00 |
2018 | 18 714.00 |
2019 | 1 874 950.00 |
2018 | 1 860 055.00 |
2019 | -5 213.00 |
2018 | -15 060.00 |
2019 | -5 386.00 |
2018 | -18 715.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société KIMAN AO- mercredi 07 février 2018: Immatriculation
Bodacc A publié le 07/02/2018N° RCS : 837488154 - Dénomination : KIMAN AO - Adresse : - Activité : - forme juridique : Société en commandite par actions - capital : 37000 EUR - Administration : Membre du conseil de surveillance : KAPLA HOLDING, Membre du conseil de surveillance : HLD EUROPE, Membre du conseil de surveillance : HLDI, Gérant : Colleau, Olivier, Associé commandité : KAPLA MANAGEMENT, Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A., Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL
- mercredi 21 mars 2018: Modification
Bodacc B n°20180056 publié le 21/03/2018Annonce n° 1482 N° RCS : 837488154 - Dénomination : KIMAN AO - forme juridique : Société en commandite par actions - capital : 37000 EUR - Administration : Gérant partant : Colleau, Olivier ; nomination du Gérant : Vial, Jean - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 09 décembre 2018: Modification
Bodacc B n°20180235 publié le 09/12/2018Annonce n° 1143 N° RCS : 837488154 - Dénomination : KIMAN AO L'acquisition, la souscription, la détention et la cession d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société Kapla Holding (833 372 774 RCS Lyon), toute société qu'elle contrôle ou contrôlant Kapla Holding au sens de l'article L.233-3 I du code de commerce ou toute société venant se substituer à Kapla Holding par voie d'apport, de fusion ou de scission. - forme juridique : Société en commandite par actions - capital : 37000 EUR - Administration : Membre du conseil de surveillance partant : KAPLA HOLDING ; nomination du Membre du conseil de surveillance : FINKAPLA - Modification : modification survenue sur l'activité de l'établissement principal et l'administration
- dimanche 30 décembre 2018: Modification
Bodacc B n°20180249 publié le 30/12/2018Annonce n° 1246 N° RCS : 837488154 - Dénomination : KIMAN AO - forme juridique : Société en commandite par actions - capital : 1860055 EUR - Administration : Membre du conseil de surveillance partant : HLD EUROPE représenté par BL198109 RCS Luxembourg ; Membre du conseil de surveillance partant : HLDI ; Membre du conseil de surveillance partant : FINKAPLA ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Ambre, Jan-Luc ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Bontant, Olivier ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Delobel, Céline ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Lamiaux, David ; Gérant partant : Vial, Jean ; nomination du Gérant : Colleau, Olivier - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation) et l'administration
- vendredi 23 août 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société KIMAN AO- mercredi 07 février 2018 : Ouvert
1 RUE DES PRECURSEURS 59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société KIMAN AO- ACC CAMAIL : 6 LES GRANDS TERRIERS 36330 VELLES
- AUVIDAHE INVEST : 24 AV DEL RIU 31120 LACROIX-FALGARDE
- BATI HOLDING : 27 RUE ROGER SIMON BARBOUX 94110 ARCUEIL
- BJ HOLDING : 50 RUE DE RENNES 75006 PARIS 6
- CAPLAN INVESTISSEMENTS : 4 ALL DE LA COTE DES BLANCS 51200 EPERNAY
- CHRISTOPHE VALENTIN : 19 RUE LEO DELIBES 34500 BEZIERS
- FB INVEST : 1366 AV DES PLATANES 34970 LATTES
- FINANCIERE NEVI : 30 BD THIERS 78250 MEULAN-EN-YVELINES
- FMP : 7 RUE GEORGES D AMBOISE 76000 ROUEN
- HOLDING HASTINGS : LA PAGERIE 79100 SAINTE-VERGE
- ISPA 2 : 66 BD EXELMANS 75016 PARIS 16
- LOLA : 77 AV DE LA REPUBLIQUE 14800 DEAUVILLE
- S-OCLE : 90 RUE DE MARQUILLIES 59000 LILLE
- SAPIENTA : 284 COR FAHNESTOCK 06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR
- TATTO DIFFUSION : 7 BD VICTOR HUGO 34000 MONTPELLIER
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société KIMAN AO- BOUSNANE MOHAMED : 5 ALL DES COLOMBIERS 59650 VILLENEUVE D'ASCQ
- BOUZIANI SOUFIANE : 4 RUE DES ORMES 59650 VILLENEUVE D'ASCQ
- DIOP PATHE : 21 RUE DES VETERANS 59650 VILLENEUVE D'ASCQ
- FETTACHE ALI : 53 RUE FRANCOIS VILLON 59650 VILLENEUVE D'ASCQ
- MARHOUM MOUAD : AV PAUL LANGEVIN 59650 VILLENEUVE D'ASCQ
- MARKANI OMER OMER : 2 RUE DU VERCORS 59650 VILLENEUVE D'ASCQ
- MATONDO KEVIN : 60 BD BIZET 59650 VILLENEUVE D'ASCQ
- RUDZKI ALAIN : 33 RUE DU HOUBLON 59650 VILLENEUVE D'ASCQ
- SI TAYEB ABDERRAHMANE ALI : 214 AV PAUL LANGEVIN 59650 VILLENEUVE D'ASCQ
- ANNA : 10 RUE PASTEUR 59650 VILLENEUVE D'ASCQ
- CHARLES ET CHARLUS : 213 ALL CHARDIN 59650 VILLENEUVE D'ASCQ
- NOCIBE FRANCE : 2 RUE DE TICLENI 59650 VILLENEUVE D'ASCQ
- RAZ MOTTE : 80 RUE YVES DECUGIS 59650 VILLENEUVE D'ASCQ
- SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES : 4 RUE JULES GUESDE 59650 VILLENEUVE D'ASCQ
- VILLENEUVE RC MODELISME : 29 RUE ANTOINE LEFEBVRE 59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société KIMAN AORéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives