EUREKA EDUCATION
Présentation générale de EUREKA EDUCATION
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société EUREKA EDUCATION et ses dirigeants.
Immatriculation
La société EUREKA EDUCATION est situé au 39 RUE BOURET 75019 PARIS 19
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le vendredi 09 mars 2018 et qui est immatriculée sous le numéro 838168011 au greffe de PARIS
Elle emploie avec 1 ou 2 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 66.30Z ( Gestion de fonds)
L'activité déclarée au greffe est : Gestion de fonds
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 66.30Z (Gestion de fonds), les activités sont :
- - la gestion d'autres fonds de placement
- - la gestion de caisses de retraite
- - la gestion de fonds communs de placement
- - la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers
- - les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que :
Chiffre d’affaire
EUREKA EDUCATION à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 1 établissement(s) et avec 1 ou 2 salariés
Greffe
EUREKA EDUCATION est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si EUREKA EDUCATION est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR11838168011
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à EUREKA EDUCATION de part son activité de 66.30Z ( Gestion de fonds) sont :
- 00478 : Sociétés financières (26.3% des salariés)
- 02120 : Banques (17.2% des salariés)
- 01672 : Sociétés d'assurances (9.6% des salariés)
- 02931 : Activités de marchés financiers (4.1% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (3.8% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (2.9% des salariés)
- 01601 : Bourse (2.8% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (1.4% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (1.3% des salariés)
- 01527 : Immobilier (1.1% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (28.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- abenex capital
- abenex capital ;
- archimede
- davier, maldoror
- declercq, grégory ;
- juhen, pierre
- juhen, pierre ;
- moatti, olivier
- moatti, olivier ;
Les modifications survenues dans l'administration de la société EUREKA EDUCATION
- 2018-05-31 : Président partant : ABENEX CAPITAL ; nomination du Président : Declercq, Grégory ; nomination du Président du conseil de surveillance : ABENEX CAPITAL ; nomination du Membre du conseil de surveillance : ABENEX CAPITAL ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Juhen, Pierre ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Moatti, Olivier ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Davier, Maldoror
- 2020-12-09 : Président partant : Declercq, Grégory ; nomination du Président : Archimede ; Président du conseil de surveillance partant : ABENEX CAPITAL ; Membre du conseil de surveillance partant : ABENEX CAPITAL ; Membre du conseil de surveillance partant : Juhen, Pierre ; Membre du conseil de surveillance partant : Moatti, Olivier
Les autres mandats des administrateurs
- abenex capital :
- 2020-06-09 : HARMONY INVEST (881693493)
- 2019-12-22 : SURYS HOLDING (793629148)
- 2019-09-20 : Holding des Centres Point Vision (534199385)
- 2019-09-04 : NewCo VISION (852292598)
- 2016-02-17 : IBENEX OPCI (808355689)
- 2011-04-06 : FINANCIERE PM (527706402)
- 2011-03-29 : DOUCET (527706014)
- archimede :
- 2020-12-08 : FINOLI EDUCATION (799960919)
- 2020-10-14 : MySmartRFP.com (828072223)
- davier, maldoror :
- 2020-08-21 : GROUPE CONSEIL ASSURANCES FORMATION (399609056)
- 2013-09-01 : QARMIN (527629125)
- 2012-06-17 : 360 ASSET MANAGERS (439110230)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société EUREKA EDUCATION et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | EUREKA EDUCATION |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 838168011 00032 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2018-03-09 : vendredi 09 mars 2018 |
Activité principale de l'unité légale | 66.30Z : Gestion de fonds |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 01 avec 1 ou 2 salariés |
Activité | |
Section | Activités financières et d'assurance |
Sous section | Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance |
Division | Gestion de fonds |
Activite | Gestion de fonds |
Synonyme | gestion de portefeuilles, gestion de caisses de retraite |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de EUREKA EDUCATIONIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société EUREKA EDUCATION- vendredi 09 mars 2018: Immatriculation
Bodacc A publié le 09/03/2018N° RCS : 838168011 - Dénomination : EUREKA EDUCATION - Adresse : 9 avenue Matignon 75008 Paris - Activité : La détention et la gestion de la participation de la société dans les sociétés directement ou indirectement contrôlées par la société. - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 1 EUR - Administration : Président : ABENEX CAPITAL, Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON
- jeudi 31 mai 2018: Modification
Bodacc B n°20180102 publié le 31/05/2018Annonce n° 2804 N° RCS : 838168011 - Dénomination : EUREKA EDUCATION - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 23880004 EUR - Administration : Président partant : ABENEX CAPITAL ; nomination du Président : Declercq, Grégory ; nomination du Président du conseil de surveillance : ABENEX CAPITAL ; nomination du Membre du conseil de surveillance : ABENEX CAPITAL ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Juhen, Pierre ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Moatti, Olivier ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Davier, Maldoror - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation), l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement et l'administration
- vendredi 22 mars 2019: Modification
Bodacc B n°20190058 publié le 22/03/2019Annonce n° 660 N° RCS : 838168011 - Dénomination : EUREKA EDUCATION - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 26047910 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- mercredi 09 décembre 2020: Modification
Bodacc B n°20200239 publié le 09/12/2020Annonce n° 568 N° RCS : 838168011 - Dénomination : EUREKA EDUCATION - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 28515544 EUR - Administration : Président partant : Declercq, Grégory ; nomination du Président : Archimede ; Président du conseil de surveillance partant : ABENEX CAPITAL ; Membre du conseil de surveillance partant : ABENEX CAPITAL ; Membre du conseil de surveillance partant : Juhen, Pierre ; Membre du conseil de surveillance partant : Moatti, Olivier - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation), l'adresse du siège et l'administration
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société EUREKA EDUCATION- mardi 10 avril 2018 : Fermé
9 AV MATIGNON 75008 PARIS 8 - mardi 27 octobre 2020 : Fermé
58 RUE DE CHATEAUDUN 75009 PARIS 9 - mardi 27 octobre 2020 : Ouvert
39 RUE BOURET 75019 PARIS 19
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société EUREKA EDUCATION- BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT OBLIG : 19 RUE DANIELLE CASANOVA 75001 PARIS 1
- CAT & CO : LD BOUBEAU 87510 NIEUL
- CELLA : 23 RUE DES MOINES 75017 PARIS 17
- DNCA FINANCE : 19 PL VENDOME 75001 PARIS 1
- ESPIERRA : 26 RUE DE BEL AIR 85800 GIVRAND
- EURL AUTOMOBILES BOUTEILLER : 35 AV DE LA REPUBLIQUE 17130 MONTENDRE
- EUROTITRISATION : 12 RUE JAMES WATT 93200 SAINT-DENIS
- HOLDING BRIAND : 22 ALL DE LUXEMBOURG 93320 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS
- HOLDING EGELS : 135 RUE JEAN JAURES 59491 VILLENEUVE D'ASCQ
- KENNEDY INVEST : 123 TRA PARANGON 13008 MARSEILLE 8
- METALLERIE DUERNOISE : PLAT PARIS 69850 DUERNE
- OBJECTIF CONSTRUCTION 28 : 18 RUE SAINTE FOY 75002 PARIS 2
- PELFI : 12 L'ETANG 37340 SAVIGNE-SUR-LATHAN
- SC MAYOL IMMO : 54 RUE LAMARTINE 75009 PARIS 9
- STAX INVEST : 33 RUE EMERIAU 75015 PARIS 15
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société EUREKA EDUCATION- BOUZEKRI MOHAMED YOUSSEF : 121 RUE MANIN 75019 PARIS 19
- FOYSAL MOHAMAD : 75 RUE D HAUTPOUL 75019 PARIS 19
- NAKASATO TOSHIO : 32 ALL DARIUS MILHAUD 75019 PARIS 19
- NOORI ISLAMUDDIN : 23 BD DE LA COMMANDERIE 75019 PARIS 19
- REVAULT ETIENNE : 14 RUE DE ROMAINVILLE 75019 PARIS 19
- TERNY MARYSE : 21 RUE MEYNADIER 75019 PARIS 19
- ANGELIQUE : 19 RUE MELINGUE 75019 PARIS 19
- CABINET PARAMEDICAL MATHIS : 1 RUE GERMAINE TAILLEFERRE 75019 PARIS 19
- EMPLOI SERVICES ET FORMATION : 65 RUE D HAUTPOUL 75019 PARIS 19
- FROMAGERIE SECRETAN : 27 AV SECRETAN 75019 PARIS 19
- H & V IMPORT EXPORT : 2 RUE REBEVAL 75019 PARIS 19
- S.D.A.R. : 6 RUE PIERRE GIRARD 75019 PARIS 19
- SCI SAMETHAN : 6 PL DU COLONEL FABIEN 75019 PARIS 19
- SCI TELI : 8 RUE DE L OURCQ 75019 PARIS 19
- SYND COPRO DU 6-10 ALLEE ANNE DE BEAUJEU : 6 ALL ANNE DE BEAUJEU 75019 PARIS 19
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société EUREKA EDUCATIONRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives