EVIDENCE
Présentation générale de EVIDENCE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société EVIDENCE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société EVIDENCE est situé au 48 BD CHILPERIC 77500 CHELLES
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le vendredi 01 juin 2018 et qui est immatriculée sous le numéro 840000426 au greffe de MEAUX
Elle emploie avec 20 à 49 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 150 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 69.10Z ( Activités juridiques)
L'activité déclarée au greffe est : Huissiers de Justice
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 69.10Z (Activités juridiques), les activités sont :
- - brevets et droits d'auteurs
- - conseil et représentation dans des affaires civiles
- - conseil et représentation dans des affaires pénales
- - conseil et représentation en relation avec des conflits du travail
- - la gestion de tutelles et de curatelles
- - la représentation juridique d'une partie contre une partie adverse, que ce soit ou non devant des tribunaux ou d'autres organes judiciaires, par des membres du barreau ou sous leur contrôle :
- - le conseil et l'assistance juridique de nature générale, la rédaction de documents juridiques :
- - les autres activités des notaires, des huissiers, des juges d'instruction et des arbitres
- - rédaction d'actes, de testaments, d'actes fiduciaires, etc.
- - statuts, accords d'association ou documents analogues relatifs à la constitution de sociétés
Mais exclus
- - les activités des tribunaux (cf84.23Z)
Chiffre d’affaire
EVIDENCE à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de 135 293.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 20 à 49 salariés
Greffe
EVIDENCE est du ressort du greffe de MEAUX dont les coordonnées postales sont 56 RUE ARISTIDE BRIAND 77100 MEAUX
Le greffe peut être appelé au 0891011111 aux horaires suivants : Du Lundi au Vendredi, de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-meaux.fr
TVA intracommunautaire
Si EVIDENCE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR72840000426
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à EVIDENCE de part son activité de 69.10Z ( Activités juridiques) sont :
- 02205 : Notariat (45.4% des salariés)
- 01000 : Cabinets d'avocats (29.4% des salariés)
- 01921 : Huissiers de Justice (9.1% des salariés)
- 01850 : Avocats salariés (5.9% des salariés)
- 02706 : Administrateurs & mandataires judiciaires (2% des salariés)
- 00240 : Greffes des tribunaux de commerce (1.5% des salariés)
- 00277 : Avoués (1.3% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (5.4% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- ait youcef, mélissa,
- bancaud, thomas bruno benoit,
- carriat, fanny betty julie,
- giraudon, mélissandre nicole marie-hélène
- martin, lisa thérèse anna
- rochet, philippe charles jean andré ;
- rochet, philippe charles jean andré,
Les modifications survenues dans l'administration de la société EVIDENCE
- 2018-05-31 : Gérant : Bancaud, Thomas Bruno Benoit, Gérant : Rochet, Philippe Charles Jean André, Gérant : Ait Youcef, Mélissa, nom d'usage : Nunge, Gérant : Carriat, Fanny Betty Julie, Gérant : Martin, Lisa Thérèse Anna
- 2020-08-05 : Gérant partant : Rochet, Philippe Charles Jean André ; nomination du Gérant : Giraudon, Mélissandre Nicole Marie-Hélène
Les autres mandats des administrateurs
- bancaud, thomas bruno benoit, :
- 2020-07-15 : HOLDING EVIDENCE (885139154)
- carriat, fanny betty julie, :
- 2020-07-15 : HOLDING EVIDENCE (885139154)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société EVIDENCE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | EVIDENCE |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 840000426 00022 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5485 Société d'exercice libéral à responsabilité limitée |
Date de création de l'unité légale | 2018-06-01 : vendredi 01 juin 2018 |
Activité principale de l'unité légale | 69.10Z : Activités juridiques |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 12 avec 20 à 49 salariés |
Activité | |
Section | Activités spécialisées, scientifiques et techniques |
Sous section | Activités juridiques et comptables |
Division | Activités juridiques |
Activite | Activités juridiques |
Synonyme | avocat, magistrat, notaire, huissier, huissier de justice, juge d'instruction, arbitre, conseiller juridique, assistanat juridique, commissaires-priseurs |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de EVIDENCE- CO
2020 | 4 483 946.00 | 4 407 850.00 |
2019 | 76 096.00 | 4 347 799.00 |
2020 | 150 000.00 |
2019 | 150 000.00 |
2020 | 135 293.00 |
2019 | 434 018.00 |
2020 | 4 407 850.00 |
2019 | 4 347 799.00 |
2020 | 3 632 489.00 | 1 194 086.00 |
2019 | 1 674 847.00 | 763 556.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société EVIDENCE- jeudi 31 mai 2018: Creation
Bodacc A publié le 31/05/2018N° RCS : 840000426 - Dénomination : EVIDENCE - Adresse : 15 bis avenue Foch 77500 Chelles - Activité : Huissiers de Justice - forme juridique : Société d'exercice libéral à responsabilité limitée - capital : 150000 EUR - Administration : Gérant : Bancaud, Thomas Bruno Benoit, Gérant : Rochet, Philippe Charles Jean André, Gérant : Ait Youcef, Mélissa, nom d'usage : Nunge, Gérant : Carriat, Fanny Betty Julie, Gérant : Martin, Lisa Thérèse Anna
- vendredi 01 juin 2018: Immatriculation
Bodacc A publié le 01/06/2018N° RCS : 840000426 - Dénomination : EVIDENCE - Adresse : 15 bis avenue Foch 77500 Chelles - Activité : Huissiers de Justice - forme juridique : Société d'exercice libéral à responsabilité limitée - capital : 150000 EUR - Administration : Gérant : Bancaud, Thomas Bruno Benoit, Gérant : Rochet, Philippe Charles Jean André, Gérant : Ait Youcef, Mélissa, nom d'usage : Nunge, Gérant : Carriat, Fanny Betty Julie, Gérant : Martin, Lisa Thérèse Anna
- jeudi 26 septembre 2019: Depot des comptes
- vendredi 20 mars 2020: Modification
Bodacc B n°20200057 publié le 20/03/2020Annonce n° 801 N° RCS : 840000426 - Dénomination : EVIDENCE - forme juridique : Société d'exercice libéral à responsabilité limitée - capital : 150000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège
- mercredi 05 août 2020: Modification
Bodacc B n°20200150 publié le 05/08/2020Annonce n° 1313 N° RCS : 840000426 - Dénomination : EVIDENCE - forme juridique : Société d'exercice libéral à responsabilité limitée - capital : 150000 EUR - Administration : Gérant partant : Rochet, Philippe Charles Jean André ; nomination du Gérant : Giraudon, Mélissandre Nicole Marie-Hélène - Modification : modification survenue sur l'administration
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société EVIDENCE- lundi 02 mars 2020 : Fermé
15 AV DU MARECHAL FOCH 77500 CHELLES - lundi 02 mars 2020 : Ouvert
48 BD CHILPERIC 77500 CHELLES
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société EVIDENCE- BAILLY FREDERIC : 136 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8
- BERNARD JULIANE : 5 RUE CHANEZ 75016 PARIS 16
- BOUILLON COLINE : 170 AV DE PARIS 94300 VINCENNES
- BRUNEAU CLAIRE : 33 RUE DE LA TUILERIE 83520 ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
- GRAINDORGE JULIE : 155 RTE DE DIEPPE 76150 MAROMME
- MENEGAUX PIERRE : 58 AV KLEBER 75116 PARIS 16
- MEREL CLAIRE : 30 BD GABRIEL GUIST HAU 44000 NANTES
- OUCHET PIERRE : 1 RUE PAUL BAUDRY 75008 PARIS 8
- RICHIERI HANANIA LILIAN : 9 RUE DE LOTA 75116 PARIS 16
- ROVERA EMMANUELLE : 5 AV BAQUIS 06000 NICE
- SAVES JEAN : 153 AV DU MARECHAL FOCH 83000 TOULON
- THOMAS FRANCOIS-STANISLAS : 14 RUE DE LA BANQUE 71100 CHALON-SUR-SAONE
- TURON CECILE : 1 RUE DES DEUX GARES 92500 RUEIL-MALMAISON
- ASS RECOUVREMENTS LITIGIEUX : 183 RUE VENDOME 69003 LYON 3EME
- MARK & LAW : 7 RUE DES AULNES 69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société EVIDENCE- BENKAABA BORHANE : 15 AV DE CLAYE 77500 CHELLES
- DELAUNAY ANDREE : 20 RUE POULAIN 77500 CHELLES
- DOS SANTOS NUNO : 1 PL DU BOIS MADAME 77500 CHELLES
- DRAGOMIR LUCIAN MARIUS : 20 AV FRANCOIS MITTERRAND 77500 CHELLES
- FLORES PHILIPPE : 33 AV DU GENERAL LECLERC 77500 CHELLES
- GIROUX VALERIE : 21 AV FRESNEL 77500 CHELLES
- OUSSEINI ALASSANE ABDOURAHAMAN : 8 RUE DU DOCTEUR CALMETTE 77500 CHELLES
- RAGU JEAN-DENIS : 4 RUE RENE SALLE 77500 CHELLES
- ARFI.FAM.BV : 60 RUE VICTOR HUGO 77500 CHELLES
- CGCO COMPAGNON GENIE CONSTRUCTION : RUE DE LA BRIQUETERIE 77500 CHELLES
- COUVERTURE DE A A Z : 6 RUE DE LA BRIQUETERIE 77500 CHELLES
- GE SAP 77 : 34 AV DU MARECHAL FOCH 77500 CHELLES
- LA CORNE D'OR : 42 AV DE LA RESISTANCE 77500 CHELLES
- SYND COPRO RESIDENCE FOCH CHELLES : 2 RUE JEANNE D ARC 77500 CHELLES
- TRATRA : 24 RUE GAMBETTA 77500 CHELLES
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société EVIDENCERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives