QUAI DES MOTS
Présentation générale de QUAI DES MOTS
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société QUAI DES MOTS et ses dirigeants.
Immatriculation
La société QUAI DES MOTS est situé au 16 RUE DU MATREY 27400 LOUVIERS
C'est une qui a été crée le vendredi 18 janvier 2019 et qui est immatriculée sous le numéro 847819018 au greffe de EVREUX
Elle emploie un nombre non défini de salarié et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 47.61Z ( Commerce de détail de livres en magasin spécialisé)
L'activité déclarée au greffe est : Commerce de détail de livres en magasin spécialisé
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 47.61Z (Commerce de détail de livres en magasin spécialisé), les activités sont :
- - le commerce de détail de livres de toute nature
Mais exclus
- - le commerce de détail de livres d'occasion ou de livres anciens (cf47.79Z)
Chiffre d’affaire
QUAI DES MOTS à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 1 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
QUAI DES MOTS est du ressort du greffe de EVREUX dont les coordonnées postales sont 7 RUE DE LA PETITE CITE 27003 EVREUX CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0232223720 aux horaires suivants : 9h-12h/14h-16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-evreux.fr
TVA intracommunautaire
Si QUAI DES MOTS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR84847819018
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à QUAI DES MOTS de part son activité de 47.61Z ( Commerce de détail de livres en magasin spécialisé) sont :
- 01539 : Commerces de détail papeterie bureau librairie (88.6% des salariés)
- 01517 : Commerces de détail non alimentaire (5.1% des salariés)
- 02121 : Édition (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (5.1% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société QUAI DES MOTS
- 2019-09-05 : Gérant : LEMAITRE Stéphane Louis René en fonction le 01 Février 2019 ; Gérant : BATREL Emilie Charlotte en fonction le 29 Août 2019
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société QUAI DES MOTS et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | QUAI DES MOTS |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 847819018 00023 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2019-01-18 : vendredi 18 janvier 2019 |
Activité principale de l'unité légale | 47.61Z : Commerce de détail de livres en magasin spécialisé |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Commerce de détail de biens culturels et de loisirs en magasin spécialisé |
Activite | Commerce de détail de livres en magasin spécialisé |
Synonyme | libraire, librairie |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de QUAI DES MOTSIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société QUAI DES MOTS- mardi 05 février 2019: Immatriculation
Bodacc A publié le 05/02/2019N° RCS : 847819018 - Dénomination : QUAI DES MOTS - Adresse : - Activité : - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 2000.00 EUR - Administration : Gérant : LEMAITRE Stéphane Louis René
- mercredi 27 février 2019: Modification
Bodacc B n°20190041 publié le 27/02/2019Annonce n° 326 N° RCS : 847819018 - Dénomination : QUAI DES MOTS librairie, papeterie. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'activité.Modification de la date de début d'activité.- suivant acte reçu par me Stéphane PELFRENE le 31/01/2019, enregistré à Evreux le 06/02/2019 reférence 2019N00231 délai des oppositions 10 jours à compter de la présente insertio
- jeudi 05 septembre 2019: Modification
Bodacc B n°20190171 publié le 05/09/2019Annonce n° 974 N° RCS : 847819018 - Dénomination : QUAI DES MOTS - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : LEMAITRE Stéphane Louis René en fonction le 01 Février 2019 ; Gérant : BATREL Emilie Charlotte en fonction le 29 Août 2019 - Modification : Modification de l'adresse du siège.Modification de représentant.
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société QUAI DES MOTS- mardi 30 avril 2019 : Fermé
77 RUE MASSACRE 27400 LOUVIERS - vendredi 01 février 2019 : Ouvert
16 RUE DU MATREY 27400 LOUVIERS
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société QUAI DES MOTS- CHICHE JACQUES : 141 AV GAMBETTA 75020 PARIS 20
- MOONEY VINCENT HUGH : 4 RUE DEFLY 06000 NICE
- MREJEN PIERRE : LA BURLIERE 04220 CORBIERES-EN-PROVENCE
- PEILLET JOHANN : 370 RTE DE LA LAITERIE 38110 SAINT-CLAIR-DE-LA-TOUR
- VEST JEAN-PHILIPPE : 13 RUE DU DOCTEUR HEULIN 75017 PARIS 17
- ALLEMAND LIBRAIRIE SPECIALISEE SAVERNE : 10 RUE NEUVE 67700 SAVERNE
- BRIQUETERIE CONCEPT : 4 RUE JULES GILLY 06300 NICE
- DT : 2 RUE HENRI DUNANT 34090 MONTPELLIER
- FANTASIO SA : 33 AV HENRI BARBUSSE 69100 VILLEURBANNE
- LA MAUVAISE REPUTATION : 19 RUE DES ARGENTIERS 33000 BORDEAUX
- LIBRAIRIE MANCINI : 30 RUE FRANCOIS MITTERRAND 58000 NEVERS
- MISE EN PAGE : 45 AV DES FRERES LUMIERE 69008 LYON 8EME
- NORD - SUD : AEROPORT CAYENNE FELIX EBOUE 97351 MATOURY
- S.A.S KASS : 17 RTE DE BELLEVILLE 91190 GIF-SUR-YVETTE
- SARL SVJG : 11 PL THEODORE DE BANVILLE 06320 LA TURBIE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société QUAI DES MOTS- CHASSY DAVID : 9 RUE DU MATREY 27400 LOUVIERS
- DELAHAYE MARC : 13 RTE DE LA HAYE LE COMTE 27400 LOUVIERS
- GUVEN COLINE : 2 RUE ENGUERRAND 27400 LOUVIERS
- LEGROS MARIE : 12 RUE DE L EGLISE 27400 LE MESNIL-JOURDAIN
- ZERROUKI MOHAMMED : 38 RUE DU MATREY 27400 LOUVIERS
- AMICALE DU TENNIS DE LA VALLEE DE L ITON : 27400 HONDOUVILLE
- ATELIER BOBINAGE MAINTENANCE CONCE : 37 RUE SAINT GERMAIN 27400 LOUVIERS
- CTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE : RTE DE LOUVIERS 27400 AMFREVILLE-SUR-ITON
- LA FAMILLE BLEUE : 16 RUE DE L'ORTIER 27400 HEUDREVILLE-SUR-EURE
- LES BOUVREUILS : 1 RUE DES BOUVREUILS 27400 AMFREVILLE-SUR-ITON
- LUCIE : 53 RUE DE PARIS 27400 LOUVIERS
- S.T SECURITE : 22 RUE NEUVE 27400 LA HAYE-MALHERBE
- SCI L'EPREVIER : 31 RUE PIERRE CORNEILLE 27400 LOUVIERS
- SCI LECOMTE-DA COSTA : 425 RUE PASTEUR 27400 TERRES DE BORD
- SCM ESCULAPE : 41 BD MARECHAL JOFFRE 27400 LOUVIERS
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société QUAI DES MOTSRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives