MORAGE
Présentation générale de MORAGE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société MORAGE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société MORAGE est situé au 5 RUE DES SUISSES 75014 PARIS 14
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mardi 01 janvier 1957 et qui est immatriculée sous le numéro 905720652 au greffe de PARIS
Elle emploie 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SA à conseil d'administration (s.a.i.) au capital de 60 980,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 46.34Z ( Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons)
L'activité déclarée au greffe est : Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 46.34Z (Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons), les activités sont :
- - le commerce de gros de boissons alcoolisées
- - le commerce de gros de boissons non alcoolisées
Mais exclus
- - le mélange de vins ou de spiritueux distillés (cf11.01Z, 11.02A et 11.02B)
Chiffre d’affaire
MORAGE à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de -2 657.00 € grace à 1 établissement(s) et 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Greffe
MORAGE est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si MORAGE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR05905720652
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à MORAGE de part son activité de 46.34Z ( Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons) sont :
- 00493 : Vins cidres jus de fruits sirops spiritueux (54.6% des salariés)
- 01536 : Distributeurs conseils hors domicile de boissons (31.3% des salariés)
- 00804 : VRP (3% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (1.1% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (8.9% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- durand et associes atlantique,
- durand, philippe,
- garnier masse, karine
- labrousse, jean-michel,
- laigneau, eric
Les modifications survenues dans l'administration de la société MORAGE
- 2012-08-21 : Commissaire aux comptes titulaire partant : Durand, Philippe, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : DURAND ET ASSOCIES ATLANTIQUE, Commissaire aux comptes suppléant partant : Labrousse, Jean-Michel, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Garnier Masse, Karine
- 2013-07-30 : Administrateur partant : Laigneau, Eric
Les autres mandats des administrateurs
- durand et associes atlantique, :
- 2015-03-27 : QUIDEM (380867408)
- durand, philippe, :
- 2012-07-16 : SCI DURAND PHILCAT (752736256)
- labrousse, jean-michel, :
- 2018-03-29 : CENTRE D'ETUDES D'ANIMATION LUMINEUSE PLUS - CEAL PLUS (838577278)
- 2016-03-13 : ELIPS PLUS (812826634)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société MORAGE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | MORAGE |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 905720652 00031 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5599 SA à conseil d'administration (s.a.i.) |
Date de création de l'unité légale | 1957-01-01 : mardi 01 janvier 1957 |
Activité principale de l'unité légale | 46.34Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | NN 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Commerce de gros de produits alimentaires, de boissons et de tabac |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste de boissons, vendeur de boissons en gros |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de MORAGE- CO
2019 | 35 126.00 | 35 126.00 |
2018 |
2019 | 60 980.00 |
2018 |
2019 | -2 657.00 |
2018 |
2019 | 35 126.00 |
2018 |
2019 | -2 657.00 |
2018 |
2019 | -2 657.00 |
2018 |
2019 | 76 581.00 |
2018 | 76 581.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société MORAGE- vendredi 26 septembre 2008: Depot des comptes
- vendredi 30 octobre 2009: Depot des comptes
- lundi 20 septembre 2010: Depot des comptes
- samedi 15 octobre 2011: Depot des comptes
- mardi 21 août 2012: Modification
Bodacc B n°20120160 publié le 21/08/2012Annonce n° 922 N° RCS : 905720652 - Dénomination : MORAGE Commerce des eaux de vie de cognac et spiritueux (sans stockage)- conception et vente de produits de consommation courante (produits non réglementes) - holding et activité immobilière - forme juridique : Société anonyme - capital : 60979.61 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : Durand, Philippe, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : DURAND ET ASSOCIES ATLANTIQUE, Commissaire aux comptes suppléant partant : Labrousse, Jean-Michel, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Garnier Masse, Karine - Modification : modification survenue sur l'activité de l'établissement principal, l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement, la date de début d'activité et l'administration
- samedi 08 septembre 2012: Depot des comptes
- mardi 30 juillet 2013: Modification
Bodacc B n°20130145 publié le 30/07/2013Annonce n° 1697 N° RCS : 905720652 - Dénomination : MORAGE - forme juridique : Société anonyme - capital : 60979.61 EUR - Administration : Administrateur partant : Laigneau, Eric - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 26 août 2013: Depot des comptes
- samedi 30 août 2014: Depot des comptes
- jeudi 27 août 2015: Depot des comptes
- mardi 30 août 2016: Depot des comptes
- samedi 26 août 2017: Depot des comptes
- jeudi 03 janvier 2019: Depot des comptes
- jeudi 05 septembre 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société MORAGE- dimanche 25 décembre 1994 : Fermé
62 RUE DE L'INDUSTRIE 16100 COGNAC - vendredi 29 juin 2012 : Fermé
48 RUE DU CHATEAU D EAU 75010 PARIS 10 - vendredi 29 juin 2012 : Ouvert
5 RUE DES SUISSES 75014 PARIS 14
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société MORAGE- DREUX THIBAULT : 5 AV DE LA GARE 45220 TRIGUERES
- AFINIS : 9 CHE DU MALAQUIN 21200 RUFFEY-LES-BEAUNE
- BARTON & GUESTIER : 87 RUE DU DEHEZ 33290 BLANQUEFORT
- D. VIGOUROUX : 265 CHE DE LAUZARD 82370 LABASTIDE-SAINT-PIERRE
- DISTILLERIE LA SALETTINA SARL : RUE DU FOUR 38970 CORPS
- ETABLISSEMENTS TAFANEL : 105 RUE D AUBERVILLIERS 75018 PARIS 18
- EURL JL DISTRIBUTION : LA CONDAMINE 11300 ROQUETAILLADE-ET-CONILHAC
- KUGLER-BOURGINE : 33 RUE DES TOURNIERS 69220 LANCIE
- LA CAVE A BOB : LE FREYSSINET 05220 LE MONETIER-LES-BAINS
- MAISON LAURENDEAU : 9 RUE LUCIEN FREMY 49290 CHALONNES-SUR-LOIRE
- PALAIS DU SAUMON : 10 RUE MAL DE LATTRE DE TASSIGNY 76420 BIHOREL
- SARL FREDON : 5 RUE DE L'ECOLE 87230 CHAMPSAC
- SOCIETE CELLIER VINICOLE DU BLAYAIS : 33920 CIVRAC-DE-BLAYE
- UNIVERS DRINK : 866 AV DU MARECHAL JUIN 30000 NIMES
- WINABLE : 3 LA CHATAIGNERE 33620 TIZAC-DE-LAPOUYADE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société MORAGE- ACHOUR AMOR : 4 RUE HENRY DE BOURNAZEL 75014 PARIS 14
- AMZALLAG HENRY : 12 RUE PAUL FORT 75014 PARIS 14
- APETE KOFFI : 92 BD DU MONTPARNASSE 75014 PARIS 14
- GIRAUDEAU SARA : 10 RUE ERNEST CRESSON 75014 PARIS 14
- KAMARA BINTOU : 79 RUE DES PLANTES 75014 PARIS 14
- LE DIOURON EMELINE : 18 BD JOURDAN 75014 PARIS 14
- NATAF DANIEL : 97 AV DU GENERAL LECLERC 75014 PARIS 14
- COPR 69 RUE DE LA TOMBE ISSOIRE BAT A 75014 PARIS : 69 RUE DE LA TOMBE ISSOIRE 75014 PARIS 14
- FRANCO SUISSE IMMOBILIERE : 20 RUE DELAMBRE 75014 PARIS 14
- NOVIDENS : 24 RUE OLIVIER NOYER 75014 PARIS 14
- PHILIPPE BRIAND CONSEIL : 26 RUE DU CDT RENE MOUCHOTTE 75014 PARIS 14
- SCI L ET L : 166 AV DU MAINE 75014 PARIS 14
- SCI ML6 : 6 RUE MAURICE LOEWY 75014 PARIS 14
- SYND.COPR. DU 32 RUE RAYMOND MARCHERO : 24 RUE SARRETTE 75014 PARIS 14
- ZESTE FRANKLIN : 38 BD JOURDAN 75014 PARIS 14
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société MORAGERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives