PATEK PHILIPPE FRANCE
Présentation générale de PATEK PHILIPPE FRANCE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société PATEK PHILIPPE FRANCE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société PATEK PHILIPPE FRANCE est situé au 10 PL VENDOME 75001 PARIS 1
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le lundi 01 janvier 1973 et qui est immatriculée sous le numéro 973507981 au greffe de PARIS
Elle emploie avec 20 à 49 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 1 085 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 47.77Z ( Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé)
L'activité déclarée au greffe est : Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 47.77Z (Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé), les activités sont :
Chiffre d’affaire
PATEK PHILIPPE FRANCE à réalisé en 2021 un chiffre d'affaire de 13 706 808.00 € pour un résultat de 1 939 082.00 € grace à 3 établissement(s) et avec 20 à 49 salariés
Greffe
PATEK PHILIPPE FRANCE est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si PATEK PHILIPPE FRANCE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR37973507981
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à PATEK PHILIPPE FRANCE de part son activité de 47.77Z ( Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé) sont :
- 01487 : Commerce de détail de l'horlogerie bijouterie (71.7% des salariés)
- 00567 : Bijouterie joaillerie orfèvrerie (16.8% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (2.4% des salariés)
- 01607 : Industries des jeux jouets et connexes (2.3% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (6.8% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- [20] levieux, pascal,
- bdo marque gendrot,
- borbon, jacques
- lauron, dominique, modification du
- levieux, pascal
- patek philippe holding sa (ch-660.3.423.013-3) représenté par stern thierry adresse : 13 chemin d'orjobet 1234 vessy
- patek philippe sa geneve (registre public geneve ch-660-0003901-5),
Les modifications survenues dans l'administration de la société PATEK PHILIPPE FRANCE
- 2011-07-15 : Commissaire aux comptes suppléant partant : BDO MARQUE GENDROT, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Levieux, Pascal
- 2012-07-15 : modification du Président PATEK PHILIPPE SA GENEVE (REGISTRE PUBLIC GENEVE CH-660-0003901-5)
- 2014-06-19 : Président partant : PATEK PHILIPPE SA GENEVE (REGISTRE PUBLIC GENEVE CH-660-0003901-5), nomination du Président : PATEK PHILIPPE HOLDING SA (CH-660.3.423.013-3) représenté par Stern Thierry Adresse : 13 chemin d'Orjobet 1234 Vessy
- 2015-09-13 : Commissaire aux comptes titulaire partant : Lauron, Dominique, modification du Commissaire aux comptes titulaire Levieux, Pascal, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Borbon, Jacques
- 2017-08-30 : nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Simard, Thierry
Les autres mandats des administrateurs
- bdo marque gendrot, :
- 2012-12-04 : SOGEIF (340450394)
- 2012-09-13 : PARC EOLIEN DES VIGNES (487575300)
- 2011-09-14 : PLC MAFER (434691994)
- levieux, pascal :
- 2011-02-27 : 01 CONTROLE (335060307)
- 2009-08-25 : YOBA (443773908)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société PATEK PHILIPPE FRANCE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | PATEK PHILIPPE FRANCE |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 973507981 00031 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1973-01-01 : lundi 01 janvier 1973 |
Activité principale de l'unité légale | 47.77Z : Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 12 avec 20 à 49 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Autres commerces de détail en magasin spécialisé |
Activite | Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé |
Synonyme | horloger, bijoutier, horlogerie, bijouterie |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de PATEK PHILIPPE FRANCE- CO
2021 | 27 898 855.00 | 22 661 144.00 |
2020 | 5 237 711.00 | 29 345 033.00 |
2021 | 1 085 000.00 |
2020 | 1 085 000.00 |
2021 | 1 359 677.00 |
2020 | 8 208 082.00 |
2021 | 22 661 144.00 |
2020 | 29 345 033.00 |
2021 | 13 706 808.00 | 22 928 684.00 |
2020 | 9 221 876.00 | 51 839 469.00 |
2021 | 1 939 082.00 |
2020 | 11 963 591.00 |
2021 | 1 359 677.00 |
2020 | 8 208 082.00 |
2021 | 4 562 557.00 |
2020 | 4 562 557.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société PATEK PHILIPPE FRANCE- jeudi 11 septembre 2008: Depot des comptes
- jeudi 10 septembre 2009: Depot des comptes
- vendredi 23 avril 2010: Modification
Bodacc B n°20100079 publié le 23/04/2010Annonce n° 1814 N° RCS : 973507981 - Dénomination : PATEK PHILIPPE FRANCE Achat, importation, vente au détail en France et réparation montres et piéces Horlogerie Patek Philippe - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1085000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'activité de l'établissement principal
- mardi 14 septembre 2010: Depot des comptes
- vendredi 15 juillet 2011: Modification
Bodacc B n°20110136 publié le 15/07/2011Annonce n° 860 N° RCS : 973507981 - Dénomination : PATEK PHILIPPE FRANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1085000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes suppléant partant : BDO MARQUE GENDROT, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Levieux, Pascal - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 08 août 2011: Depot des comptes
- dimanche 15 juillet 2012: Modification
Bodacc B n°20120135 publié le 15/07/2012Annonce n° 808 N° RCS : 973507981 - Dénomination : PATEK PHILIPPE FRANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 1085000 EUR - Administration : modification du Président PATEK PHILIPPE SA GENEVE (REGISTRE PUBLIC GENEVE CH-660-0003901-5) - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 27 août 2012: Depot des comptes
- lundi 26 août 2013: Depot des comptes
- jeudi 19 juin 2014: Modification
Bodacc B n°20140116 publié le 19/06/2014Annonce n° 1455 N° RCS : 973507981 - Dénomination : PATEK PHILIPPE FRANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 1085000 EUR - Administration : Président partant : PATEK PHILIPPE SA GENEVE (REGISTRE PUBLIC GENEVE CH-660-0003901-5), nomination du Président : PATEK PHILIPPE HOLDING SA (CH-660.3.423.013-3) représenté par Stern Thierry Adresse : 13 chemin d'Orjobet 1234 Vessy - Modification : modification survenue sur l'administration et le représentant permanent
- mercredi 10 septembre 2014: Depot des comptes
- jeudi 27 août 2015: Depot des comptes
- dimanche 13 septembre 2015: Modification
Bodacc B n°20150175 publié le 13/09/2015Annonce n° 828 N° RCS : 973507981 - Dénomination : PATEK PHILIPPE FRANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 1085000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : Lauron, Dominique, modification du Commissaire aux comptes titulaire Levieux, Pascal, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Borbon, Jacques - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 07 septembre 2016: Depot des comptes
- vendredi 18 août 2017: Depot des comptes
- mercredi 30 août 2017: Modification
Bodacc B n°20170165 publié le 30/08/2017Annonce n° 540 N° RCS : 973507981 - Dénomination : PATEK PHILIPPE FRANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 1085000 EUR - Administration : nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Simard, Thierry - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 04 septembre 2018: Depot des comptes
- jeudi 26 septembre 2019: Depot des comptes
- dimanche 18 juillet 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société PATEK PHILIPPE FRANCE- lundi 25 décembre 1995 : Fermé
12 AV MONTAIGNE 75008 PARIS 8 - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
21 RUE DU MONT THABOR 75001 PARIS 1 - lundi 09 janvier 2012 : Ouvert
8 RUE DE SEZE 75009 PARIS 9 - lundi 01 février 2010 : Ouvert
10 PL VENDOME 75001 PARIS 1
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société PATEK PHILIPPE FRANCE- CHOUMMANIVONG MARIE-THERESE : 81 RUE LIANDIER 13008 MARSEILLE 8
- FERRAT MEHDI : 100 RUE FRANCIS AUFFRAY 93240 STAINS
- GENY MYRIAM : 14 RTE DE LA HALLE 38260 LA COTE-SAINT-ANDRE
- GUILLAUME RENE : 23 RUE DE BELLECHASSE 75007 PARIS 7
- LODIN MYRIAM : 8 RUE DE LA REPUBLIQUE 25300 PONTARLIER
- MOURADIAN PATRICK : 14 BD DE LA REPUBLIQUE 13530 TRETS
- PAIN BRUNO : 14 RUE MARECHAL FOCH 42300 ROANNE
- ZIRN PASCAL : 12 RUE DE LA CITADELLE 83990 SAINT-TROPEZ
- A&G JEWELERY & DESIGN : 27 RUE NOTRE DAME DE NAZARETH 75003 PARIS 3
- A.L.C. : 140 AV VICTOR HUGO 75116 PARIS 16
- GARGARATCHI SASU : 42 RUE SAINT ANTOINE 75004 PARIS 4
- GIULIA CALIFORNIA : 106 RUE DE LOURMEL 75015 PARIS 15
- JAR'S : 7 PL VENDOME 75001 PARIS 1
- PILE A L'HEURE : 6 RUE GRANDE 38500 VOIRON
- SAS SILVER DOOR : 12 CHE CAFFAREL 97425 LES AVIRONS
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société PATEK PHILIPPE FRANCE- DESMARES DOMINIQUE : 14 RUE SAINT ROCH 75001 PARIS 1
- GALLIEZ LIONEL : 26 AV DE L OPERA 75001 PARIS 1
- HEREL EMELINE : 7 PL DE VALOIS 75001 PARIS 1
- MALDONADO BRITO MORALBA : 38 RUE DES BOURDONNAIS 75001 PARIS 1
- VALLET PIERRE LOUIS : 133 RUE SAINT DENIS 75001 PARIS 1
- AREFA ILE DE FRANCE : 42 RUE DU LOUVRE 75001 PARIS 1
- ASADA : 19 RUE SAINT ROCH 75001 PARIS 1
- BMT PARIS SISTA PRODUCTION : 23 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU 75001 PARIS 1
- DOMAINE LOUIS BOILLOT : 6 RUE DU MONT THABOR 75001 PARIS 1
- FINANCIERE AB MANAGEMENT : 22 AV DE L OPERA 75001 PARIS 1
- HIPPOLYTE AVOCAT : 163 RUE SAINT HONORE 75001 PARIS 1
- JLN : 142 RUE DE RIVOLI 75001 PARIS 1
- MINERAL EXPERTISE : 253 RUE SAINT HONORE 75001 PARIS 1
- PRESTIGE MEDIA GROUP : 5 RUE DE CASTIGLIONE 75001 PARIS 1
- SCI LEMERCIER LECHAPELAIS : 219 RUE SAINT HONORE 75001 PARIS 1
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société PATEK PHILIPPE FRANCERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives