COGEP OLIVET
Présentation générale de COGEP OLIVET
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société COGEP OLIVET et ses dirigeants.
Immatriculation
La société COGEP OLIVET est situé au 600 RUE DE LA JUINE 45160 OLIVET
C'est une entreprise de taille intermédiaire qui a été crée le jeudi 01 janvier 1976 et qui est immatriculée sous le numéro 997947106 au greffe de ORLEANS
Elle emploie avec 20 à 49 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 600 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 69.20Z ( Activités comptables)
L'activité déclarée au greffe est : Activités comptables
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 69.20Z (Activités comptables), les activités sont :
- - l'enregistrement d'opérations commerciales pour les entreprises ou autres
- - l'établissement de déclarations fiscales pour les particuliers et les entreprises
- - l'établissement ou la vérification de comptes financiers
- - l'examen des comptes et la certification de leur exactitude
- - les activités de conseil et de représentation (autre que la représentation juridique), pour le compte de clients, devant l'administration fiscale
Mais exclus
- - le conseil de gestion en matière de systèmes comptables, les procédures de contrôle budgétaire (cf70.22Z)
- - le recouvrement de factures (cf82.91Z)
- - les activités de traitement et de tabulation des données (cf63.11Z)
Chiffre d’affaire
COGEP OLIVET à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 4 584 453.00 € pour un résultat de 647 380.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 20 à 49 salariés
Greffe
COGEP OLIVET est du ressort du greffe de ORLEANS dont les coordonnées postales sont 44 RUE DE LA BRETONNERIE 45010 ORLEANS CEDEX 1
Le greffe peut être appelé au 0238780707 aux horaires suivants : Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-orleans.fr
TVA intracommunautaire
Si COGEP OLIVET est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR59997947106
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à COGEP OLIVET de part son activité de 69.20Z ( Activités comptables) sont :
- 00787 : Cabinets d'experts comptables (85.8% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (1.9% des salariés)
- 01237 : Centres de gestion agréés (1.2% des salariés)
- 02316 : Centres de gestion agréés et habilités (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (9.9% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- chapart, laurent,
- claudel pierre
- commissariat et audit,
- crozon jean-françois
- fiduciaire de la tour maine montparnasse
- nehaume olivier nicolas michel
- nehaume olivier, nicolas, michel
- nehaume, olivier nicolas michel,
- paris emmanuel marcel
- paris emmanuel, marcel
- paris, emmanuel marcel,
- pourieux, antoine
- rolland patrick
- rolland, patrick,
Les modifications survenues dans l'administration de la société COGEP OLIVET
- 2009-08-06 : Président : PARIS Emmanuel Marcel Directeur général : NEHAUME Olivier Nicolas Michel Commissaire aux comptes titulaire : CLAUDEL Pierre Commissaire aux comptes suppléant : CROZON Jean-François
- 2011-03-27 : Président : PARIS Emmanuel, Marcel Directeur général : NEHAUME Olivier, Nicolas, Michel Commissaire aux comptes titulaire : ROLLAND Patrick Commissaire aux comptes suppléant : FIDUCIAIRE DE LA TOUR MAINE MONTPARNASSE
- 2015-11-04 : Président partant : Paris, Emmanuel Marcel, nomination du Président : Chapart, Laurent, Directeur général partant : Nehaume, Olivier Nicolas Michel, nomination du Directeur général : Pourieux, Antoine
- 2017-03-23 : Commissaire aux comptes titulaire partant : Rolland, Patrick, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : COMMISSARIAT ET AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant partant : FIDUCIAIRE DE LA TOUR MAINE MONTPARNASSE
Les autres mandats des administrateurs
- chapart, laurent, :
- 2011-09-06 : ADEC ET ASSOCIES (398698522)
- 2011-09-06 : ADEC - Idf Sud (348357898)
- 2011-09-06 : GROUPE ADEC (418822359)
- claudel pierre :
- 2020-04-01 : UNIVERS PECHE 88 (882703598)
- 2016-06-24 : ELKA S.A. (347525271)
- 2013-12-05 : SOCIETE FINANCIERE MARTIN (345023501)
- 2012-06-20 : ALIZE EMBALLAGES (439962200)
- 2011-09-28 : V.M. CONSTRUCTION (315997692)
- 2011-03-15 : PLUS 18 (323147710)
- 2011-03-09 : CLAUDEL & CHASSERIAUX MENUISERIE (530872407)
- 2010-08-25 : ASSISTANCE ET CONSEIL (434026027)
- 1989-01-01 : CLAUDEL PIERRE (430624825)
- 1987-10-01 : CLAUDEL PIERRE (342356532)
- 1984-12-01 : CLAUDEL PIERRE (333716553)
- 1982-05-01 : CLAUDEL PIERRE (324749464)
- 1982-01-01 : CLAUDEL PIERRE (323582411)
- 1978-01-01 : CLAUDEL PIERRE (312973811)
- 1975-01-01 : CLAUDEL PIERRE (304341134)
- 1972-12-25 : CLAUDEL PIERRE (507270239)
- 1971-12-25 : CLAUDEL PIERRE (307142620)
- 1961-01-01 : CLAUDEL PIERRE (306141011)
- 0000-00-00 : CLAUDEL PIERRE (306240276)
- commissariat et audit, :
- 2016-08-14 : FATBOY FRANCE SAS (528149305)
- 2016-06-02 : SIELED (523507549)
- fiduciaire de la tour maine montparnasse :
- 2014-10-22 : FINANCIERE REGION CENTRE (512445479)
- 2008-07-27 : LUSAFRICA (424464014)
- nehaume, olivier nicolas michel, :
- 2015-01-21 : PLACE DE LA LIBERTE (809092273)
- pourieux, antoine :
- 2020-08-05 : CABINET PIAULT EXPERT-COMPTABLE (800955957)
- 2015-11-17 : SOCIETE FIDUCIAIRE DE CONSEIL EN GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE (343810412)
- rolland patrick :
- 2020-11-19 : COOPERATIVE AGRICOLE LAITIERE LES MAITRES LAITIERS DU COTENTIN (338154610)
- 2020-06-19 : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CPMP LUXEMBOURG GARDEN (479158644)
- 2019-12-17 : CARRIERES ET BETONS BRONZO PERASSO CBBP (398568758)
- 2019-05-10 : L'ORIGINE (830894978)
- 2017-07-01 : ROLLAND PATRICK (840337505)
- 2017-05-26 : LE STEVENSON (383848785)
- 2017-05-23 : ADH AUDIT (501031215)
- 2015-09-01 : ROLLAND PATRICK (813848843)
- 2014-12-24 : GFA ROLLAND (808576656)
- 2014-10-22 : FINANCIERE REGION CENTRE (512445479)
- 2013-11-20 : T.P (798614244)
- 2013-04-23 : CABINET BECRET & ASSOCIES (379541907)
- 2013-03-13 : GRAVITY CONSULTING (513575290)
- 2013-03-13 : GRAVITY PARTNERS GROUP (513536847)
- 2013-03-13 : GRAVITY NEARSHORE (515123321)
- 2012-08-01 : VAL D'AREN RECYCLAGE (752929752)
- 2012-07-20 : LAFARGE GRANULATS SUD (414511766)
- 2012-04-01 : ROLLAND PATRICK (752466342)
- 2011-02-08 : SCI LECUIROT INVESTISSEMENT (529880775)
- 2010-11-18 : RH COMPTA PAIE (528357841)
- rolland, patrick, :
- 2008-07-27 : LUSAFRICA (424464014)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société COGEP OLIVET et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | COGEP OLIVET |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 997947106 00057 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1976-01-01 : jeudi 01 janvier 1976 |
Activité principale de l'unité légale | 69.20Z : Activités comptables |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | ETI entreprise de taille intermédiaire |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 12 avec 20 à 49 salariés |
Activité | |
Section | Activités spécialisées, scientifiques et techniques |
Sous section | Activités juridiques et comptables |
Division | Activités comptables |
Activite | Activités comptables |
Synonyme | comptable, expert comptable, centre de gestion |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de COGEP OLIVET- CO
2020 | 5 364 192.00 | 5 186 027.00 |
2019 | 178 165.00 | 4 356 644.00 |
2020 | 600 000.00 |
2019 | 600 000.00 |
2020 | 432 083.00 |
2019 | 232 755.00 |
2020 | 5 186 027.00 |
2019 | 4 356 644.00 |
2020 | 4 584 453.00 |
2019 | 4 494 698.00 |
2020 | 647 380.00 |
2019 | 347 662.00 |
2020 | 432 083.00 |
2019 | 232 755.00 |
2020 | 2 686 891.00 | 46 675.00 |
2019 | 2 640 216.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société COGEP OLIVET- mercredi 13 février 2008: Modification
Bodacc B n°20080027 publié le 13/02/2008Annonce n° 2088 N° RCS : 997947106 - Dénomination : SOCIETE D'ANALYSE FINANCIERE DE REVISION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - forme juridique : Société anonyme - capital : - Administration : - Modification : Transfert de l'établissement principal, transfert du siège social
- mercredi 25 février 2009: Depot des comptes
- mercredi 24 juin 2009: Depot des comptes
- jeudi 06 août 2009: Modification
Bodacc B n°20090149 publié le 06/08/2009Annonce n° 440 N° RCS : 997947106 - Dénomination : SOCIETE D'ANALYSE FINANCIERE DE REVISION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 600000 EUR - Administration : Président : PARIS Emmanuel Marcel Directeur général : NEHAUME Olivier Nicolas Michel Commissaire aux comptes titulaire : CLAUDEL Pierre Commissaire aux comptes suppléant : CROZON Jean-François - Modification : Modification survenue sur l'administration, l'adresse du siège, la forme juridique, le capital
- lundi 19 avril 2010: Depot des comptes
- dimanche 27 mars 2011: Modification
Bodacc B n°20110061 publié le 27/03/2011Annonce n° 459 N° RCS : 997947106 - Dénomination : SOCIETE D'ANALYSE FINANCIERE DE REVISION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : PARIS Emmanuel, Marcel Directeur général : NEHAUME Olivier, Nicolas, Michel Commissaire aux comptes titulaire : ROLLAND Patrick Commissaire aux comptes suppléant : FIDUCIAIRE DE LA TOUR MAINE MONTPARNASSE - Modification : Modification survenue sur l'administration
- lundi 04 avril 2011: Depot des comptes
- lundi 13 mai 2013: Depot des comptes
- lundi 04 août 2014: Depot des comptes
- samedi 18 avril 2015: Depot des comptes
- mercredi 04 novembre 2015: Modification
Bodacc B n°20150212 publié le 04/11/2015Annonce n° 1443 N° RCS : 997947106 - Dénomination : SOCIETE D'ANALYSE FINANCIERE DE REVISION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 600000 EUR - Administration : Président partant : Paris, Emmanuel Marcel, nomination du Président : Chapart, Laurent, Directeur général partant : Nehaume, Olivier Nicolas Michel, nomination du Directeur général : Pourieux, Antoine - Modification : modification survenue sur l'administration
- samedi 12 mars 2016: Depot des comptes
- jeudi 23 mars 2017: Modification
Bodacc B n°20170058 publié le 23/03/2017Annonce n° 846 N° RCS : 997947106 - Dénomination : SOCIETE D'ANALYSE FINANCIERE DE REVISION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 600000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : Rolland, Patrick, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : COMMISSARIAT ET AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant partant : FIDUCIAIRE DE LA TOUR MAINE MONTPARNASSE - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 24 mars 2017: Depot des comptes
- mercredi 21 mars 2018: Depot des comptes
- dimanche 03 mars 2019: Depot des comptes
- jeudi 13 juin 2019: Modification
Bodacc B n°20190112 publié le 13/06/2019Annonce n° 1812 N° RCS : 997947106 - Dénomination : COGEP OLIVET - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 600000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur la dénomination et le sigle
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société COGEP OLIVET- mercredi 21 novembre 2007 : Fermé
153 RUE DE FRANCHE COMTE 45160 OLIVET - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
600 RUE DE LA JUINE 45160 OLIVET
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société COGEP OLIVET- COMLAN ADRIEN : MONDESIR 97290 MARIN
- PENDANX JEAN : 10 PL ALFONSE JOURDAIN 31000 TOULOUSE
- PHILIPPE PIERRE : RTE NEUVE 84220 GORDES
- BGA EXPERTS : 8 RUE ANDRE PONTIER 94130 NOGENT-SUR-MARNE
- CEL EXPERTISE : 20 RUE SCHNAPPER 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
- FIDUCIAIRE REVIS EXPERT COMPT : 29 BD DE LA ROCHELLE 55000 BAR-LE-DUC
- FL EXPERTISE COMPTABLE ET COMMISSARIAT AUX COMPTES : 74 RUE D HAUTEVILLE 75010 PARIS 10
- H.R EXPERTS AND CONSULTING : 75 BD MARIE ET ALEXANDRE OYON 72100 LE MANS
- HLB AUDIT : 7 RUE LOUIS DE CHARBONNEL 43120 MONISTROL-SUR-LOIRE
- IN FINE : 19 RUE DU LOUVASSET 38500 VOIRON
- JMO CONSULTING : 6 RUE DE THANN 75017 PARIS 17
- MOSTEL AUDIT EXPERTISE : 12 RUE ANEGADA 97150 SAINT MARTIN
- NAVAL GESTION PARTICIPATION : 17 RUE GEORGES GUYNEMER 33290 BLANQUEFORT
- NORM'AUDIT CONSEILS : 16 RUE ALBERT EINSTEIN 77420 CHAMPS-SUR-MARNE
- SEROC : RUE MATHIAS SANDORF 80440 BOVES
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société COGEP OLIVET- BLAVETTE CLAUDE : 227 RUE DE L ARDOUX 45160 OLIVET
- MEYER XAVIER : 229 RUE DE L ARDOUX 45160 OLIVET
- PERRIN FRANCK : 88 RUE DE L HOTEL DIEU 45160 OLIVET
- AMICALE DES PARENTS D'ELEVES DE SAINT-HILAIRE-SAINT-MESMIN : 494 RTE D'ORLEANS 45160 SAINT-HILAIRE-SAINT-MESMIN
- BAPTISTE PRIEUR IT : 149 RUE DU PROMPT - BOURGEON 45160 OLIVET
- COMITE DEPARTEMENTAL CANOE KAYAK LOIRET : 1240 RUE DE LA BERGERESSE 45160 OLIVET
- FOXBER : 165 ALL DES GRIOTTES 45160 SAINT-HILAIRE-SAINT-MESMIN
- GROUPE FINANCEMENT SANS FRONTIERE : 158 VENELLE MARIE 45160 OLIVET
- MAROUSSIA : 1788 RUE PAULIN LABARRE 45160 OLIVET
- SARL JACQUES : 3091 RUE MARCEL BELOT 45160 OLIVET
- SCI MARGERIE KERVREN : 309 RUE DE L ARCHETTE 45160 OLIVET
- SCI MEIJEFOTO : 33 RUE DE CAMBRAI 45160 OLIVET
- SOLOGNE CONCEPT : 1221 RUE PAULIN LABARRE 45160 OLIVET
- TBO FORMATIONS : 124 ALL DES BOUVREUILS 45160 OLIVET
- TRAVAUX GENERAUX DU CENTRE SAS : 131 RUE DE BEUVRON 45160 OLIVET
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société COGEP OLIVETRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives