Toutes les annonces
OFFICE AUXERROIS DE L'HABITAT - OPH DE LA VILLE D' AUXERRE
Référence de publication : BXA08113001289P
Bodacc A publié le 27/04/2008
N° RCS : 278900014 - Dénomination : OFFICE AUXERROIS DE L'HABITAT - OPH DE LA VILLE D' AUXERRE - Adresse : 12 avenue des Brichères BP 357 89006 Auxerre Cedex - Activité : Construction et gestion de logement social - forme juridique : Etablissement public industriel et commercial - capital : - Administration : Président de la société : HOJLO Jacques Gilbert.
Evénement : immatriculationsOFFICE AUXERROIS DE L'HABITAT - OPH DE LA VILLE D' AUXERRE
Référence de publication : 20080220 - Annonce : 1265
Bodacc B n°20080220 publié le 02/12/2008
Annonce n° 1265 N° RCS : 278900014 - Dénomination : OFFICE AUXERROIS DE L'HABITAT - OPH DE LA VILLE D' AUXERRE Construction et gestion de logement social - forme juridique : Etablissement public industriel et commercial - capital : - Administration : Président de la société : HOJLO Jacques Gilbert. Directeur général : SOKOLOWSKI Didier Henri. - Modification : Nomination du directeur général
Evénement : modificationsOFFICE AUXERROIS DE L'HABITAT - OPH DE LA VILLE D' AUXERRE
Référence de publication : 20090024 - Annonce : 1623
Bodacc B n°20090024 publié le 04/02/2009
Annonce n° 1623 N° RCS : 278900014 - Dénomination : OFFICE AUXERROIS DE L'HABITAT - OPH DE LA VILLE D' AUXERRE Construction et gestion de logement social - forme juridique : Etablissement public industriel et commercial - capital : - Administration : Président de la société : HOJLO Jacques Gilbert. Directeur général : LE MONIER Paul Hervé. - Modification : Changement de directeur général
Evénement : modificationsOFFICE AUXERROIS DE L'HABITAT - OPH DE LA VILLE D' AUXERRE
Référence de publication : 20110147 - Annonce : 2044
Bodacc B n°20110147 publié le 31/07/2011
Annonce n° 2044 N° RCS : 278900014 - Dénomination : OFFICE AUXERROIS DE L'HABITAT - OPH DE LA VILLE D' AUXERRE Construction et gestion de logement social - forme juridique : Etablissement public industriel et commercial - capital : - Administration : Président de la société : HOJLO Jacques Gilbert Directeur général : VILLETTE Frédéric Georges Walter - Modification : Changement de directeur général
Evénement : modificationsOFFICE AUXERROIS DE L'HABITAT - OPH DE LA VILLE D' AUXERRE
Référence de publication : 20130087 - Annonce : 1102
Bodacc B n°20130087 publié le 05/05/2013
Annonce n° 1102 N° RCS : 278900014 - Dénomination : OFFICE AUXERROIS DE L'HABITAT - OPH DE LA VILLE D' AUXERRE - forme juridique : Etablissement public à caractère industriel et commercial - capital : 0 EUR - Administration : modification du Directeur général Villette, Frédéric Georges Walter, nomination du Directeur général délégué : Seurat, Alain, Jean, Louis - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsOFFICE AUXERROIS DE L'HABITAT - OPH DE LA VILLE D' AUXERRE
Référence de publication : 20130241 - Annonce : 1273
Bodacc B n°20130241 publié le 15/12/2013
Annonce n° 1273 N° RCS : 278900014 - Dénomination : OFFICE AUXERROIS DE L'HABITAT - OPH DE LA VILLE D' AUXERRE - forme juridique : Etablissement public à caractère industriel et commercial - capital : 0 EUR - Administration : modification du Directeur général Seurat, Alain, Jean, Louis - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsOFFICE AUXERROIS DE L'HABITAT - OPH DE LA VILLE D' AUXERRE
Référence de publication : 20150024 - Annonce : 2791
Bodacc B n°20150024 publié le 04/02/2015
Annonce n° 2791 N° RCS : 278900014 - Dénomination : OFFICE AUXERROIS DE L'HABITAT - OPH DE LA VILLE D' AUXERRE - forme juridique : Etablissement public à caractère industriel et commercial - capital : 0 EUR - Administration : Directeur général partant : Seurat, Alain, Jean, Louis, nomination du Directeur général : Campoy, Eric - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsOFFICE AUXERROIS DE L'HABITAT - OPH DE LA COMMUNAUTE DE L'AUXERROIS
Référence de publication : 20170022 - Annonce : 1517
Bodacc B n°20170022 publié le 01/02/2017
Annonce n° 1517 N° RCS : 278900014 - Dénomination : OFFICE AUXERROIS DE L'HABITAT - OPH DE LA COMMUNAUTE DE L'AUXERROIS - forme juridique : Etablissement public à caractère industriel et commercial - capital : 0 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur la dénomination
Evénement : modificationsOFFICE AUXERROIS DE L'HABITAT - OPH DE LA COMMUNAUTE DE L'AUXERROIS
Greffe : greffe du tribunal de commerce d'auxerre
Référence de publication : 8901BP2009B0000
Bodacc B publié le 05/07/2018
N° RCS : 278900014 - Dénomination : OFFICE AUXERROIS DE L'HABITAT - OPH DE LA COMMUNAUTE DE L'AUXERROIS 12 avenue des Brichères BP 357 89006 Auxerre - forme juridique : Etablissement public à caractère industriel et commercial - Radiation du registre
Evénement : radiationsOFFICE AUXERROIS DE L'HABITAT - OPH DE LA COMMUNAUTE DE L'AUXERROIS
Référence de publication : 20180135 - Annonce : 5013
Bodacc B n°20180135 publié le 19/07/2018
Annonce n° 5013 N° RCS : 278900014 - Dénomination : OFFICE AUXERROIS DE L'HABITAT - OPH DE LA COMMUNAUTE DE L'AUXERROIS - forme juridique : - capital : - Administration : - Modification :
Evénement : modificationsOFFICE AUXERROIS DE L'HABITAT - OPH DE LA COMMUNAUTE DE L'AUXERROIS
Référence de publication : 20210018 - Annonce : 3174
Bodacc B n°20210018 publié le 27/01/2021
Annonce n° 3174 N° RCS : 278900014 - Dénomination : OFFICE AUXERROIS DE L'HABITAT - OPH DE LA COMMUNAUTE DE L'AUXERROIS - forme juridique : Etablissement public à caractère industriel et commercial - capital : 0 EUR - Administration : Président partant : Hojlo, Jacques Gilbert ; nomination du Président : Valle, Vincent Elie Osvaldo - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modifications