Toutes les annonces
APROVAL 16
Greffe : angoulême
Référence de publication : BXC081760005941 - Annonce : 819
Depot au Bodacc publié le 26/06/2008
Annonce n° 819 N° RCS : 316099993 - Dénomination : APROVAL 16 Z.I. de la Braconne 16600 Mornac - forme juridique : Société par actions simplifiée - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesAPROVAL 16
Greffe : angoulême
Référence de publication : BXC08193001366N - Annonce : 413
Depot au Bodacc publié le 24/07/2008
Annonce n° 413 N° RCS : 316099993 - Dénomination : APROVAL 16 Z.I. de la Braconne 16600 Mornac - forme juridique : Société par actions simplifiée - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesAPROVAL
Référence de publication : 20080155 - Annonce : 157
Bodacc B n°20080155 publié le 31/08/2008
Annonce n° 157 N° RCS : 316099993 - Dénomination : APROVAL Achat et vente de ts articles de récupération en ce compris déchats industriels location de bennes pour ts enlévements de déchets industriels, rammassage de déchets industriels recyclables ou non, transports de marchandises pour le compte d'autrui,location de véhicules pour transport routier de marchandises et toutes opéra- tions connexes audits transports, centre de forma- tion en matière d'environnement pour l'application des règles de collecte et d'usage de produits sou- mis au traitement et donc la gestion de produits recyclables ou non. - forme juridique : S.A.S. unipersonnelle - capital : 1470040.00 EUR - Administration : Président de la société : LE BLEVEC Jean-lucDirecteur général : BOUDIER Frédéric Jean-Michel Albert. Commissaire aux comptes titulaire : GARDILLOU DAMPERAT ET ASSOCIES. Commissaire aux comptes titulaire : APLITEC. Commissaire aux comptes suppléant : GARDILLOU Christian. Commissaire aux comptes suppléant : LAOT Pierre. - Modification : Augmentation de capital Changement de dénomination sociale
Evénement : modificationsAPROVAL
Référence de publication : 20080198 - Annonce : 344
Bodacc B n°20080198 publié le 30/10/2008
Annonce n° 344 N° RCS : 316099993 - Dénomination : APROVAL gestion et traitement de déchets industriels - forme juridique : S.A.S. unipersonnelle - capital : 1470040.00 EUR - Administration : Président de la société : LE BLEVEC Jean-luc. Directeur général : BOUDIER Frédéric Jean-Michel Albert. Commissaire aux comptes titulaire : GARDILLOU DAMPERAT ET ASSOCIES. Commissaire aux comptes titulaire : APLITEC. Commissaire aux comptes suppléant : GARDILLOU Christian. Commissaire aux comptes suppléant : LAOT Pierre. - Modification : Transfert du siège et de l'établissement principal à l'ancien ets secondaire Ancien ets secondaire devient siège et principal
Evénement : modificationsAPROVAL
Référence de publication : 20080203 - Annonce : 299
Bodacc B n°20080203 publié le 06/11/2008
Annonce n° 299 N° RCS : 316099993 - Dénomination : APROVAL gestion et traitement de déchets industriels - forme juridique : S.A.S. unipersonnelle - capital : 1470040.00 EUR - Administration : Président de la société : LE BLEVEC Jean-luc. Directeur général : BOUDIER Frédéric Jean-Michel Albert. Commissaire aux comptes titulaire : APLITEC. Commissaire aux comptes suppléant : LAOT Pierre. - Modification : Changement de commissaire aux comptes
Evénement : modificationsAPROVAL
Greffe : angoulême
Référence de publication : BXC11045005925N - Annonce : 1480
Depot au Bodacc publié le 28/02/2011
Annonce n° 1480 N° RCS : 316099993 - Dénomination : APROVAL rue Pierre Alfred Deschamps Z.I. de Nersac 16440 Nersac - forme juridique : S.A.S. unipersonnelle - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesAPROVAL
Référence de publication : 20110077 - Annonce : 251
Bodacc B n°20110077 publié le 19/04/2011
Annonce n° 251 N° RCS : 316099993 - Dénomination : APROVAL gestion et traitement de déchets industriels - forme juridique : S.A.S. unipersonnelle - capital : 1470040.00 EUR - Administration : Président de la société : LE BLEVEC Jean-luc Directeur général : PEGOUD Vincent Emmanuel Commissaire aux comptes titulaire : APLITEC Commissaire aux comptes suppléant : LAOT Pierre - Modification : Changement de directeur général
Evénement : modificationsAPROVAL
Référence de publication : 20110156 - Annonce : 327
Bodacc B n°20110156 publié le 12/08/2011
Annonce n° 327 N° RCS : 316099993 - Dénomination : APROVAL gestion et traitement de déchets industriels - forme juridique : S.A.S. unipersonnelle - capital : 1470040.00 EUR - Administration : Président de la société : TREFOIS Patrick Eloi Emile Directeur général : PEGOUD Vincent Emmanuel Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX - Modification : Changement de commissaire aux comptes Changement de président de S.A.S.
Evénement : modificationsAPROVAL
Greffe : angoulême
Référence de publication : BXC11222010453V - Annonce : 932
Depot au Bodacc publié le 29/08/2011
Annonce n° 932 N° RCS : 316099993 - Dénomination : APROVAL rue Pierre Alfred Deschamps Z.I. de Nersac 16440 Nersac - forme juridique : S.A.S. unipersonnelle - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesAPROVAL
Greffe : angoulème
Référence de publication : BXC12200001302G - Annonce : 2230
Depot au Bodacc publié le 27/07/2012
Annonce n° 2230 N° RCS : 316099993 - Dénomination : APROVAL rue Pierre-Alfred Deschamps Zone Industrielle de Nersac 16440 Nersac - forme juridique : Société par actions simplifiée - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesAPROVAL
Greffe : angoulème
Référence de publication : 160118983000000 - Annonce : 1826
Depot au Bodacc publié le 28/08/2013
Annonce n° 1826 N° RCS : 316099993 - Dénomination : APROVAL rue Pierre-Alfred Deschamps 16440 Nersac - forme juridique : Société par actions simplifiée - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesAPROVAL
Référence de publication : 20140138 - Annonce : 101
Bodacc B n°20140138 publié le 22/07/2014
Annonce n° 101 N° RCS : 316099993 - Dénomination : APROVAL - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : TREFOIS Patrick, Eloi, Emile Directeur général : PEGOUD Vincent, Emmanuel Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS (SACA) Commissaire aux comptes suppléant : CBA (SARL) - Modification : Modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsAPROVAL
Greffe : angoulème
Référence de publication : 160128545000000 - Annonce : 1322
Depot au Bodacc publié le 04/08/2014
Annonce n° 1322 N° RCS : 316099993 - Dénomination : APROVAL rue Pierre Alfred Deschamps 16440 Nersac - forme juridique : Société par actions simplifiée - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesAPROVAL
Greffe : angoulème
Référence de publication : 160138402000000 - Annonce : 2533
Depot au Bodacc publié le 11/07/2015
Annonce n° 2533 N° RCS : 316099993 - Dénomination : APROVAL rue Pierre Alfred Deschamps 16440 Nersac - forme juridique : Société par actions simplifiée - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesAPROVAL
Référence de publication : 20150151 - Annonce : 153
Bodacc B n°20150151 publié le 09/08/2015
Annonce n° 153 N° RCS : 316099993 - Dénomination : APROVAL - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Transfert du siège social, transfert de l'établissement principal
Evénement : modificationsAPROVAL
Référence de publication : 20160020 - Annonce : 281
Bodacc B n°20160020 publié le 29/01/2016
Annonce n° 281 N° RCS : 316099993 - Dénomination : APROVAL - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : TREFOIS Patrick, Eloi, Emile Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS (SACA) Commissaire aux comptes suppléant : CBA (SARL) - Modification : Modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsAPROVAL
Référence de publication : 20160046 - Annonce : 569
Bodacc B n°20160046 publié le 06/03/2016
Annonce n° 569 N° RCS : 316099993 - Dénomination : APROVAL - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : CHAPRON Christophe, Bernard, André, Nicolas Directeur général : ROGARI Alain Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS (SACA) Commissaire aux comptes suppléant : CBA (SARL) - Modification : Modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsSUEZ RV Charente Limousin
Référence de publication : 20160137 - Annonce : 220
Bodacc B n°20160137 publié le 13/07/2016
Annonce n° 220 N° RCS : 316099993 - Dénomination : SUEZ RV Charente Limousin - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification survenue sur la dénomination
Evénement : modificationsSUEZ RV CHARENTE LIMOUSIN
Greffe : angoulème
Référence de publication : 160148944000000 - Annonce : 1290
Depot au Bodacc publié le 29/07/2016
Annonce n° 1290 N° RCS : 316099993 - Dénomination : SUEZ RV CHARENTE LIMOUSIN 16600 Mornac - forme juridique : Société par actions simplifiée - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesSUEZ RV Charente Limousin
Référence de publication : 20160215 - Annonce : 126
Bodacc B n°20160215 publié le 03/11/2016
Annonce n° 126 N° RCS : 316099993 - Dénomination : SUEZ RV Charente Limousin - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : MIGUAISE Jean-Baptiste, Gabriel, André ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS (SACA) ; Commissaire aux comptes suppléant : CBA (SARL) - Modification : Modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsSUEZ RV Charente Limousin
Référence de publication : 20170012 - Annonce : 302
Bodacc B n°20170012 publié le 18/01/2017
Annonce n° 302 N° RCS : 316099993 - Dénomination : SUEZ RV Charente Limousin - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1470040 EUR - Administration : - Modification : Modification survenue sur le capital
Evénement : modificationsSUEZ RV Charente Limousin
Référence de publication : 20170086 - Annonce : 242
Bodacc B n°20170086 publié le 04/05/2017
Annonce n° 242 N° RCS : 316099993 - Dénomination : SUEZ RV Charente Limousin - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : LAVIGNE Bruno, Daniel, Roger ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS (SACA) ; Commissaire aux comptes suppléant : CBA (SARL) - Modification : Modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsSUEZ RV CHARENTE LIMOUSIN
Greffe : angoulème
Référence de publication : 160159194000000 - Annonce : 538
Depot au Bodacc publié le 11/07/2017
Annonce n° 538 N° RCS : 316099993 - Dénomination : SUEZ RV CHARENTE LIMOUSIN 16600 Mornac - forme juridique : Société par actions simplifiée - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesSUEZ RV Charente Limousin
Référence de publication : 20170137 - Annonce : 124
Bodacc B n°20170137 publié le 20/07/2017
Annonce n° 124 N° RCS : 316099993 - Dénomination : SUEZ RV Charente Limousin - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : LAVIGNE Bruno, Daniel, Roger ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS (SACA) - Modification : Modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsSUEZ RV CHARENTE LIMOUSIN
Greffe : angoulème
Référence de publication : 160172496000000 - Annonce : 262
Depot au Bodacc publié le 26/08/2018
Annonce n° 262 N° RCS : 316099993 - Dénomination : SUEZ RV CHARENTE LIMOUSIN 16600 Mornac - forme juridique : Société par actions simplifiée - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesSUEZ RV Charente Limousin
Référence de publication : 20190154 - Annonce : 196
Bodacc B n°20190154 publié le 11/08/2019
Annonce n° 196 N° RCS : 316099993 - Dénomination : SUEZ RV Charente Limousin Achat et vente de tous articles de récupération en ce compris déchats industriels location de bennes pour tous enlévements de déchets industriels, rammassage de déchets industriels recyclables ou non, transports de marchandises pour le compte d'autrui,location de véhicules pour transport routier de marchandises et toutes opérations connexes audits transports, centre de formation en matière d'environnement pour l'application des règles de collecte et d'usage de produits soumis au traitement et donc la gestion de produits recyclables ou non. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : LAVIGNE Bruno, Daniel, Roger ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS - Modification : Modification survenue sur l'administration.
Evénement : modificationsSUEZ RV Charente Limousin
Greffe : angoulême
Référence de publication : 1601MYG85069000 - Annonce : 328
Depot au Bodacc publié le 01/09/2019
Annonce n° 328 N° RCS : 316099993 - Dénomination : SUEZ RV Charente Limousin Ze de la Braconne 16600 Mornac - forme juridique : Société par actions simplifiée - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesSUEZ RV Charente Limousin
Référence de publication : 20200079 - Annonce : 26
Bodacc B n°20200079 publié le 22/04/2020
Annonce n° 26 N° RCS : 316099993 - Dénomination : SUEZ RV Charente Limousin Achat et vente de tous articles de récupération en ce compris déchats industriels location de bennes pour tous enlévements de déchets industriels, rammassage de déchets industriels recyclables ou non, transports de marchandises pour le compte d'autrui,location de véhicules pour transport routier de marchandises et toutes opérations connexes audits transports, centre de formation en matière d'environnement pour l'application des règles de collecte et d'usage de produits soumis au traitement et donc la gestion de produits recyclables ou non. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : COMBECAVE Julien ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS - Modification : Modification survenue sur l'administration.
Evénement : modificationsSUEZ RV Charente Limousin
Greffe : angoulême
Référence de publication : 1601MYG11042000 - Annonce : 637
Depot au Bodacc publié le 06/08/2021
Annonce n° 637 N° RCS : 316099993 - Dénomination : SUEZ RV Charente Limousin Ze de la Braconne 16600 Mornac - forme juridique : Société par actions simplifiée - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesSUEZ RV Charente Limousin
Greffe : angoulême
Référence de publication : 1601MYG12480100 - Annonce : 1623
Depot au Bodacc publié le 22/07/2022
Annonce n° 1623 N° RCS : 316099993 - Dénomination : SUEZ RV Charente Limousin Ze de la Braconne 16600 Mornac - forme juridique : Société par actions simplifiée - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesSUEZ RV Charente Limousin
Greffe : angoulême
Référence de publication : 1601MYG14139500 - Annonce : 664
Depot au Bodacc publié le 24/09/2023
Annonce n° 664 N° RCS : 316099993 - Dénomination : SUEZ RV Charente Limousin Ze de la Braconne 16600 Mornac - forme juridique : Société par actions simplifiée - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptes