Toutes les annonces
ASSURANCE CREDIT DU NORD
Référence de publication : 20100183 - Annonce : 937
Bodacc B n°20100183 publié le 21/09/2010
Annonce n° 937 N° RCS : 321677031 - Dénomination : ASSURANCE CREDIT DU NORD - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 40000 EUR - Administration : modification du Président Gerbe De Thore, Baudoin, Administrateur partant : Waldruche De Montremy, nom d'usage : Lassée, Gratiane, Administrateur partant : De Lassee, Jean-Claude - Modification : modification survenue sur la forme juridique et l'administration
Evénement : modificationsASSURANCE CREDIT DU NORD
Référence de publication : 20140021 - Annonce : 1277
Bodacc B n°20140021 publié le 30/01/2014
Annonce n° 1277 N° RCS : 321677031 - Dénomination : ASSURANCE CREDIT DU NORD Toutes opérations de courtages d'assurances, de courtage en opérations de banque et services de paiement, d'ingénierie technique ou financière - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 40000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le nom commercial et l'activité de l'établissement principal
Evénement : modificationsASSURANCE CREDIT DU NORD
Référence de publication : 20140163 - Annonce : 1720
Bodacc B n°20140163 publié le 27/08/2014
Annonce n° 1720 N° RCS : 321677031 - Dénomination : ASSURANCE CREDIT DU NORD - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 40000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes suppléant partant : Bureau, Daniel, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Dankowski, Stéphane - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsASSURANCE CREDIT DU NORD
Référence de publication : 20210040 - Annonce : 966
Bodacc B n°20210040 publié le 26/02/2021
Annonce n° 966 N° RCS : 321677031 - Dénomination : ASSURANCE CREDIT DU NORD - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 40000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : SOCIETE FIDUCIAIRE D'EXPERTISE COMPTABLE ET D'ETUDES ECONOMIQUES PAUL BRUNIER SFPB ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Dankowski, Stéphane - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modifications