Toutes les annonces
CEAT - L'EUROPEENNE D'ASSURANCE TRANSPORT
Référence de publication : 20080145 - Annonce : 1134
Bodacc B n°20080145 publié le 15/08/2008
Annonce n° 1134 N° RCS : 339489379 - Dénomination : CEAT - L'EUROPEENNE D'ASSURANCE TRANSPORT Toutes opérations d'assurance et de réassurance, transport incendie, accidents et risques divers, pour son compte ou pour le compte d'autrui, pour le placement des actifs résultant de l'activité ci-dessus la participation directe ou indirecte de la Societedans toutes entreprises notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de commandite, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance ou d'association en participation ou autrement, l'acquisition, la gestion de tous immeubles - forme juridique : Société anonyme - capital : 2400000 EUR - Administration : Administrateur partant : Richier, Jacques, nomination de l'Administrateur : Relecom, Charles - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsCEAT - L'EUROPEENNE D'ASSURANCE TRANSPORT
Greffe : paris
Référence de publication : BXC082350132572 - Annonce : 6382
Depot au Bodacc publié le 02/09/2008
Annonce n° 6382 N° RCS : 339489379 - Dénomination : CEAT - L'EUROPEENNE D'ASSURANCE TRANSPORT 21 avenue de l'Opéra 75001 Paris - forme juridique : Société anonyme - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesCEAT - L'EUROPEENNE D'ASSURANCE TRANSPORT
Greffe : paris
Référence de publication : BXC08211003908X - Annonce : 10591
Depot au Bodacc publié le 08/08/2009
Annonce n° 10591 N° RCS : 339489379 - Dénomination : CEAT - L'EUROPEENNE D'ASSURANCE TRANSPORT 21 avenue de l'Opéra 75001 Paris - forme juridique : Société anonyme - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesCEAT - L'EUROPEENNE D'ASSURANCE TRANSPORT
Référence de publication : 20090217 - Annonce : 725
Bodacc B n°20090217 publié le 10/11/2009
Annonce n° 725 N° RCS : 339489379 - Dénomination : CEAT - L'EUROPEENNE D'ASSURANCE TRANSPORT - forme juridique : Société anonyme - capital : 2400000 EUR - Administration : Président du conseil d'administration et Directeur général partant : Lelorain, Claude Michel, nomination du Président du conseil d'administration : Loacker, Stefan, nomination du Directeur général et Administrateur : Tintelin, Alain, Administrateur partant : SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS représentée par VAN ROSSUM, Thierry, Adresse : 44 rue La Boétie 75008 Paris, Administrateur partant : Aufray, Didier, Administrateur partant : SOCIETE SUISSE DE PARTICIPATIONS D'ASSURANCE représentée par POURDIEU, Anne, nom d'usage : LARPIN, Adresse : 118 rue de Courcelles 75017 Paris, Administrateur partant : Relecom, Charles, nomination de l'Administrateur : Salzgeber, Christian Florian - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsCEAT - L'EUROPEENNE D'ASSURANCE TRANSPORT
Référence de publication : 20100130 - Annonce : 1235
Bodacc B n°20100130 publié le 07/07/2010
Annonce n° 1235 N° RCS : 339489379 - Dénomination : CEAT - L'EUROPEENNE D'ASSURANCE TRANSPORT - forme juridique : Société anonyme - capital : 2400000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A., Commissaire aux comptes suppléant partant : Nicolas, Yves, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Goalec, Isabelle - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsHELVETIA ASSURANCES S. A.
Référence de publication : BXA101900018388
Bodacc A publié le 18/07/2010
N° RCS : 339489379 - Dénomination : HELVETIA ASSURANCES S. A. - Adresse : - Activité : - forme juridique : Société anonyme - capital : 2400000.00 EUR - Administration : Président du conseil d'administration : LOACKER Stefan Directeur général et administrateur : TINTELIN Alain Administrateur : SALZGEBER Christian Florian Commissaire aux comptes suppléant : GOALEC Isabelle Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A
Evénement : immatriculationsCEAT - L'EUROPEENNE D'ASSURANCE TRANSPORT
Greffe : paris
Référence de publication : BXC10194010418P - Annonce : 3929
Depot au Bodacc publié le 19/08/2010
Annonce n° 3929 N° RCS : 339489379 - Dénomination : CEAT - L'EUROPEENNE D'ASSURANCE TRANSPORT 21 AV DE L OPERA 75001 PARIS - forme juridique : Société anonyme - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesHELVETIA ASSURANCES S. A.
Greffe : nanterre
Référence de publication : BXC11277022973E - Annonce : 9167
Depot au Bodacc publié le 18/10/2011
Annonce n° 9167 N° RCS : 339489379 - Dénomination : HELVETIA ASSURANCES S. A. 2 rue Sainte-Marie 92400 Courbevoie - forme juridique : Société anonyme - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesHELVETIA ASSURANCES S. A.
Référence de publication : 20120003 - Annonce : 1191
Bodacc B n°20120003 publié le 05/01/2012
Annonce n° 1191 N° RCS : 339489379 - Dénomination : HELVETIA ASSURANCES S. A. - forme juridique : Société anonyme - capital : - Administration : Président directeur général et administrateur : TINTELIN Alain modification le 27 Décembre 2011 Commissaire aux comptes suppléant : GOALEC Isabelle en fonction le 06 Juillet 2010 Administrateur : CASTAING Jeanne en fonction le 27 Décembre 2011 Administrateur : BAUDIMENT Christian en fonction le 27 Décembre 2011 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT en fonction le 27 Décembre 2011 - Modification : Modification de représentant.
Evénement : modificationsHELVETIA ASSURANCES S. A.
Référence de publication : 20120248 - Annonce : 2460
Bodacc B n°20120248 publié le 23/12/2012
Annonce n° 2460 N° RCS : 339489379 - Dénomination : HELVETIA ASSURANCES S. A. - forme juridique : Société anonyme - capital : 64400000.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
Evénement : modificationsHELVETIA ASSURANCES S. A.
Référence de publication : 20130060 - Annonce : 2824
Bodacc B n°20130060 publié le 26/03/2013
Annonce n° 2824 N° RCS : 339489379 - Dénomination : HELVETIA ASSURANCES S. A. - forme juridique : Société anonyme - capital : - Administration : Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : TINTELIN Alain modification le 27 Décembre 2011 Commissaire aux comptes suppléant : GOALEC Isabelle en fonction le 06 Juillet 2010 Administrateur : CASTAING Jeanne en fonction le 27 Décembre 2011 Administrateur : BAUDIMENT Christian en fonction le 27 Décembre 2011 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT en fonction le 27 Décembre 2011 Directeur général délégué : LETAC Vincent en fonction le 15 Mars 2013 - Modification : Modification de représentant.
Evénement : modificationsHELVETIA ASSURANCES S. A.
Greffe : nanterre
Référence de publication : BXC130840102307 - Annonce : 14629
Depot au Bodacc publié le 02/04/2013
Annonce n° 14629 N° RCS : 339489379 - Dénomination : HELVETIA ASSURANCES S. A. 2 rue Sainte-Marie 92400 Courbevoie - forme juridique : Société anonyme - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesHELVETIA ASSURANCES S. A.
Référence de publication : 20130149 - Annonce : 1856
Bodacc B n°20130149 publié le 04/08/2013
Annonce n° 1856 N° RCS : 339489379 - Dénomination : HELVETIA ASSURANCES S. A. - forme juridique : Société anonyme - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : GOALEC Isabelle en fonction le 06 Juillet 2010 Administrateur : CASTAING Jeanne en fonction le 27 Décembre 2011 Administrateur : BAUDIMENT Christian en fonction le 27 Décembre 2011 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT en fonction le 27 Décembre 2011 Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : LETAC Vincent modification le 26 Juillet 2013 - Modification : Modification de représentant.
Evénement : modificationsHELVETIA ASSURANCES S. A.
Greffe : nanterre
Référence de publication : 119201305342428 - Annonce : 11950
Depot au Bodacc publié le 09/09/2013
Annonce n° 11950 N° RCS : 339489379 - Dénomination : HELVETIA ASSURANCES S. A. 2 rue Sainte-Marie 92400 Courbevoie - forme juridique : Société anonyme - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesHELVETIA ASSURANCES S. A.
Référence de publication : 20140142 - Annonce : 2118
Bodacc B n°20140142 publié le 27/07/2014
Annonce n° 2118 N° RCS : 339489379 - Dénomination : HELVETIA ASSURANCES S. A. - forme juridique : Société anonyme - capital : 94400000.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
Evénement : modificationsHELVETIA ASSURANCES S. A.
Greffe : nanterre
Référence de publication : 119201326263222 - Annonce : 14778
Depot au Bodacc publié le 08/08/2014
Annonce n° 14778 N° RCS : 339489379 - Dénomination : HELVETIA ASSURANCES S. A. 2 rue Sainte-Marie 92400 Courbevoie - forme juridique : Société anonyme - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesHELVETIA ASSURANCES S. A.
Greffe : nanterre
Référence de publication : 119201349062853 - Annonce : 12250
Depot au Bodacc publié le 30/07/2015
Annonce n° 12250 N° RCS : 339489379 - Dénomination : HELVETIA ASSURANCES S. A. 2 rue Sainte-Marie 92400 Courbevoie - forme juridique : Société anonyme - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesHELVETIA ASSURANCES S. A.
Référence de publication : 20150219 - Annonce : 1429
Bodacc B n°20150219 publié le 13/11/2015
Annonce n° 1429 N° RCS : 339489379 - Dénomination : HELVETIA ASSURANCES S. A. - forme juridique : Société anonyme - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : GOALEC Isabelle en fonction le 06 Juillet 2010 Administrateur : BAUDIMENT Christian en fonction le 27 Décembre 2011 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT en fonction le 27 Décembre 2011 Directeur général Président du conseil d'administration Administrateur : LETAC Vincent modification le 26 Juillet 2013 Administrateur : BOURGE Philippe en fonction le 05 Novembre 2015 Administrateur : BREUNEVAL Pierre-Francois en fonction le 05 Novembre 2015 Directeur général délégué Administrateur : PERRAU Vincent en fonction le 05 Novembre 2015 - Modification : Modification de représentant..
Evénement : modificationsHELVETIA ASSURANCES S. A.
Greffe : nanterre
Référence de publication : 119201374326552 - Annonce : 9554
Depot au Bodacc publié le 11/08/2016
Annonce n° 9554 N° RCS : 339489379 - Dénomination : HELVETIA ASSURANCES S. A. 2 rue Sainte-Marie 92400 Courbevoie - forme juridique : Société anonyme - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesHELVETIA ASSURANCES S. A.
Greffe : nanterre
Référence de publication : 119201398969151 - Annonce : 9150
Depot au Bodacc publié le 10/08/2017
Annonce n° 9150 N° RCS : 339489379 - Dénomination : HELVETIA ASSURANCES S. A. 2 rue Sainte-Marie 92400 Courbevoie - forme juridique : Société anonyme - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesHELVETIA ASSURANCES S. A.
Référence de publication : 20170173 - Annonce : 1390
Bodacc B n°20170173 publié le 10/09/2017
Annonce n° 1390 N° RCS : 339489379 - Dénomination : HELVETIA ASSURANCES S. A. - forme juridique : Société anonyme - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT en fonction le 27 Décembre 2011 ; Directeur général Président du conseil d'administration Administrateur : LETAC Vincent modification le 26 Juillet 2013 ; Administrateur : BOURGE Philippe en fonction le 05 Novembre 2015 ; Administrateur : BREUNEVAL Pierre-Francois en fonction le 05 Novembre 2015 ; Directeur général délégué Administrateur : PERRAU Vincent en fonction le 05 Novembre 2015 - Modification : Modification de représentant..
Evénement : modificationsHELVETIA ASSURANCES SA
Greffe : le havre
Référence de publication : 760600000088950 - Annonce : 2307
Depot au Bodacc publié le 08/07/2018
Annonce n° 2307 N° RCS : 339489379 - Dénomination : HELVETIA ASSURANCES SA 25 quai Lamandé 76600 Le Havre - forme juridique : Société Anonyme à Conseil d'Administration - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesHELVETIA ASSURANCES SA
Référence de publication : 20190139 - Annonce : 2676
Bodacc B n°20190139 publié le 21/07/2019
Annonce n° 2676 N° RCS : 339489379 - Dénomination : HELVETIA ASSURANCES SA - forme juridique : Société Anonyme à Conseil d'Administration - capital : - Administration : BOURGE Philippe nom d'usage : BOURGE n'est plus administrateur. EZANNO Steven Guilbert nom d'usage : EZANNO devient administrateur - Modification : Modification de l'administration.
Evénement : modificationsHELVETIA ASSURANCES SA
Greffe : le havre
Référence de publication : 760600000190680 - Annonce : 8885
Depot au Bodacc publié le 04/08/2019
Annonce n° 8885 N° RCS : 339489379 - Dénomination : HELVETIA ASSURANCES SA 25 Quai Lamandé 76600 Le Havre - forme juridique : Société Anonyme à Conseil d'Administration - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesHELVETIA ASSURANCES SA
Greffe : le havre
Référence de publication : 760600000388550 - Annonce : 8815
Depot au Bodacc publié le 24/06/2021
Annonce n° 8815 N° RCS : 339489379 - Dénomination : HELVETIA ASSURANCES SA 25 Quai Lamandé 76600 Le Havre - forme juridique : Société Anonyme à Conseil d'Administration - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesHELVETIA ASSURANCES SA
Greffe : le havre
Référence de publication : 760600000511760 - Annonce : 3504
Depot au Bodacc publié le 10/07/2022
Annonce n° 3504 N° RCS : 339489379 - Dénomination : HELVETIA ASSURANCES SA 25 Quai Lamandé 76600 Le Havre - forme juridique : Société Anonyme à Conseil d'Administration - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesHELVETIA ASSURANCES SA
Greffe : le havre
Référence de publication : 760600000632010 - Annonce : 10176
Depot au Bodacc publié le 13/07/2023
Annonce n° 10176 N° RCS : 339489379 - Dénomination : HELVETIA ASSURANCES SA 25 Quai Lamandé 76600 Le Havre - forme juridique : Société Anonyme à Conseil d\'Administration - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesHELVETIA ASSURANCES SA
Référence de publication : 20230246 - Annonce : 4390
Bodacc B n°20230246 publié le 21/12/2023
Annonce n° 4390 N° RCS : 339489379 - Dénomination : HELVETIA ASSURANCES SA - forme juridique : Société Anonyme à Conseil d\'Administration - capital : - Administration : EZANNO Steven Guilbert nom d\'usage : EZANNO n\'est plus administrateur - Modification : Modification de l\'administration.
Evénement : modificationsHELVETIA ASSURANCES SA
Référence de publication : 20240115 - Annonce : 2046
Bodacc B n°20240115 publié le 16/06/2024
Annonce n° 2046 N° RCS : 339489379 - Dénomination : HELVETIA ASSURANCES SA - forme juridique : Société Anonyme à Conseil d\'Administration - capital : - Administration : FERNANDES Olivier nom d\'usage : FERNANDES devient administrateur - Modification : Modification de l\'administration.
Evénement : modifications