Toutes les annonces
YV'ANIK CONSEILS
Référence de publication : 20080122 - Annonce : 1993
Bodacc B n°20080122 publié le 11/07/2008
Annonce n° 1993 N° RCS : 352781629 - Dénomination : YV'ANIK CONSEILS - forme juridique : Société anonyme - capital : 57500 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : Moreau, Christian Georges, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : DBF AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant partant : Robin, nom d'usage : Nadot, Marie-Annick, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Robin, Jacques - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsYV'ANIK CONSEILS
Greffe : paris
Référence de publication : BXC08253007526J - Annonce : 1611
Depot au Bodacc publié le 26/09/2008
Annonce n° 1611 N° RCS : 352781629 - Dénomination : YV'ANIK CONSEILS 12-16 avenue de la Porte Brancion 75015 Paris - forme juridique : Société anonyme - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesYV'ANIK CONSEILS
Greffe : paris
Référence de publication : BXC09246005045D - Annonce : 2866
Depot au Bodacc publié le 20/09/2009
Annonce n° 2866 N° RCS : 352781629 - Dénomination : YV'ANIK CONSEILS 12-16 avenue de la Porte Brancion 75015 Paris - forme juridique : Société anonyme - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesYV'ANIK CONSEILS
Référence de publication : 20100141 - Annonce : 2192
Bodacc B n°20100141 publié le 23/07/2010
Annonce n° 2192 N° RCS : 352781629 - Dénomination : YV'ANIK CONSEILS - forme juridique : Société anonyme - capital : 57500 EUR - Administration : Directeur général délégué et Administrateur partant : Bertet, Yvon - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsYV'ANIK CONSEILS
Greffe : paris
Référence de publication : BXC10194011757G - Annonce : 4045
Depot au Bodacc publié le 19/08/2010
Annonce n° 4045 N° RCS : 352781629 - Dénomination : YV'ANIK CONSEILS 12-16 AV DE LA PORTE BRANCION 75015 PARIS - forme juridique : Société anonyme - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesYV'ANIK CONSEILS
Référence de publication : 20100188 - Annonce : 1714
Bodacc B n°20100188 publié le 28/09/2010
Annonce n° 1714 N° RCS : 352781629 - Dénomination : YV'ANIK CONSEILS - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 57500 EUR - Administration : modification du Gérant Vinouze, Regis Pierre Leon, Administrateur partant : Cavecchi, Nicolas Guy Walter, Commissaire aux comptes titulaire partant : DBF AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant partant : Robin, Jacques - Modification : modification survenue sur la forme juridique et l'administration
Evénement : modificationsYV'ANIK CONSEILS
Greffe : paris
Référence de publication : BXC112690110297 - Annonce : 3169
Depot au Bodacc publié le 15/10/2011
Annonce n° 3169 N° RCS : 352781629 - Dénomination : YV'ANIK CONSEILS 12-16 avenue de la Porte Brancion 75015 Paris - forme juridique : Société à responsabilité limitée - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesYV'ANIK CONSEILS
Greffe : paris
Référence de publication : BXC12222011040G - Annonce : 7123
Depot au Bodacc publié le 27/08/2012
Annonce n° 7123 N° RCS : 352781629 - Dénomination : YV'ANIK CONSEILS 12-16 avenue de la Porte Brancion 75015 Paris - forme juridique : Société à responsabilité limitée - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesYV'ANIK CONSEILS
Greffe : paris
Référence de publication : 75012013S039085 - Annonce : 7895
Depot au Bodacc publié le 19/08/2013
Annonce n° 7895 N° RCS : 352781629 - Dénomination : YV'ANIK CONSEILS 12-16 avenue de la Porte Brancion 75015 Paris - forme juridique : Société à responsabilité limitée - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesYV'ANIK CONSEILS
Greffe : paris
Référence de publication : 75012014S024282 - Annonce : 7604
Depot au Bodacc publié le 27/06/2014
Annonce n° 7604 N° RCS : 352781629 - Dénomination : YV'ANIK CONSEILS 12-16 avenue de la Porte Brancion 75015 Paris - forme juridique : Société à responsabilité limitée - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesYV'ANIK CONSEILS
Référence de publication : 20140180 - Annonce : 948
Bodacc B n°20140180 publié le 19/09/2014
Annonce n° 948 N° RCS : 352781629 - Dénomination : YV'ANIK CONSEILS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 57500 EUR - Administration : Gérant partant : Vinouze, Regis Pierre Leon, nomination du Président : KNIK FINANCE, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Gaudet, Bernard, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : FJ & CO - Modification : modification survenue sur la forme juridique et l'administration
Evénement : modificationsYV'ANIK CONSEILS
Greffe : paris
Référence de publication : 75012015S031651 - Annonce : 4732
Depot au Bodacc publié le 21/07/2015
Annonce n° 4732 N° RCS : 352781629 - Dénomination : YV'ANIK CONSEILS 12-16 avenue de la Porte Brancion 75015 Paris - forme juridique : Société par actions simplifiée - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesYV'ANIK CONSEILS
Greffe : paris
Référence de publication : 75012016S038292 - Annonce : 4997
Depot au Bodacc publié le 28/07/2016
Annonce n° 4997 N° RCS : 352781629 - Dénomination : YV'ANIK CONSEILS 12-16 avenue de la Porte Brancion 75015 Paris - forme juridique : Société par actions simplifiée - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesYV'ANIK CONSEILS
Référence de publication : 20170093 - Annonce : 1485
Bodacc B n°20170093 publié le 16/05/2017
Annonce n° 1485 N° RCS : 352781629 - Dénomination : YV'ANIK CONSEILS - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 57500 EUR - Administration : - Modification : Dissolution sans liquidation de la société, décision de l'associé unique
Evénement : modifications