Toutes les annonces
HELAP S.A.
Référence de publication : 20080112 - Annonce : 1209
Bodacc B n°20080112 publié le 27/06/2008
Annonce n° 1209 N° RCS : 353861404 - Dénomination : HELAP S.A. . - forme juridique : Société anonyme à directoire - capital : 12057624 EUR - Administration : Président du conseil de surveillance partant : Guerini, Bernard, nomination du Président du conseil de surveillance : Zwicky, Erwin, Membre du conseil de surveillance partant : Bedhet, Jacques Bruno Francois, nomination du Membre du conseil de surveillance : Van Sloun, John - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsHELAP S.A.
Référence de publication : 20080148 - Annonce : 1047
Bodacc B n°20080148 publié le 21/08/2008
Annonce n° 1047 N° RCS : 353861404 - Dénomination : HELAP S.A. . - forme juridique : Société anonyme à directoire - capital : 12057624 EUR - Administration : modification du Président du Directoire Beau, Jean-Louis Denis, modification du Président du conseil de surveillance Guerini, Bernard, modification du Directeur général et Membre du Directoire Chardon, Christophe, modification du Vice-Président et Membre du conseil de surveillance Ripart, Jean-Baptiste, modification du Commissaire aux comptes titulaire PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsHELAP S.A.
Greffe : paris
Référence de publication : BXC08241002252U - Annonce : 5648
Depot au Bodacc publié le 11/09/2008
Annonce n° 5648 N° RCS : 353861404 - Dénomination : HELAP S.A. 6 rue Cognacq-Jay 75007 Paris - forme juridique : Société anonyme à directoire - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesHELAP S.A.
Référence de publication : 20080195 - Annonce : 2659
Bodacc B n°20080195 publié le 26/10/2008
Annonce n° 2659 N° RCS : 353861404 - Dénomination : HELAP S.A. - forme juridique : Société anonyme à directoire - capital : 12057624 EUR - Administration : modification du Président du Directoire Chardon, Christophe, modification du Président du conseil de surveillance Ripart, Jean-Baptiste, modification du Directeur général et Membre du Directoire Beau, Jean-Louis Denis, modification du Vice-Président et Membre du conseil de surveillance Zwicky, Erwin. - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsHELAP S.A.
Référence de publication : 20090051 - Annonce : 3994
Bodacc B n°20090051 publié le 13/03/2009
Annonce n° 3994 N° RCS : 353861404 - Dénomination : HELAP S.A. - forme juridique : Société anonyme à directoire - capital : 12057624 EUR - Administration : Membre du conseil de surveillance partant : Venet, Francois, nomination du Membre du conseil de surveillance : Abrial, François. - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsHELAP S.A.
Greffe : paris
Référence de publication : BXC09246006204C - Annonce : 2944
Depot au Bodacc publié le 20/09/2009
Annonce n° 2944 N° RCS : 353861404 - Dénomination : HELAP S.A. 6 rue Cognacq-Jay 75007 Paris - forme juridique : Société anonyme à directoire - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesHELAP S.A.
Référence de publication : 20090222 - Annonce : 529
Bodacc B n°20090222 publié le 18/11/2009
Annonce n° 529 N° RCS : 353861404 - Dénomination : HELAP S.A. - forme juridique : Société anonyme à directoire - capital : 12057624 EUR - Administration : modification du Président du Directoire Beau, Jean-Louis Denis, modification du Directeur général et Membre du Directoire Chardon, Christophe, nomination du Président du conseil de surveillance : Rhodes, Graham, modification du Vice-Président et Membre du conseil de surveillance Ripart, Jean-Baptiste, Vice-Président et Membre du conseil de surveillance partant : Zwicky, Erwin - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsHELAP S.A.
Référence de publication : 20100092 - Annonce : 962
Bodacc B n°20100092 publié le 12/05/2010
Annonce n° 962 N° RCS : 353861404 - Dénomination : HELAP S.A. - forme juridique : Société anonyme à directoire - capital : 12057624 EUR - Administration : Président du Directoire partant : Beau, Jean-Louis Denis, nomination du Président du Directoire : Pacreau, Benoit, Membre du conseil de surveillance partant : Abrial, François, nomination du Membre du conseil de surveillance : Jahr Iii, Richard - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsHELAP S.A.
Référence de publication : 20100205 - Annonce : 1782
Bodacc B n°20100205 publié le 21/10/2010
Annonce n° 1782 N° RCS : 353861404 - Dénomination : HELAP S.A. - forme juridique : Société anonyme à directoire - capital : 12057624 EUR - Administration : modification du Président du Directoire Chardon, Christophe, modification du Président du conseil de surveillance Ripart, Jean-Baptiste, modification du Directeur général et Membre du Directoire Pacreau, Benoit, modification du Vice-Président et Membre du conseil de surveillance Rhodes, Graham - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsHELAP S.A.
Greffe : paris
Référence de publication : BXC10299005830O - Annonce : 6798
Depot au Bodacc publié le 08/11/2010
Annonce n° 6798 N° RCS : 353861404 - Dénomination : HELAP S.A. 6 R COGNACQ JAY 75007 PARIS - forme juridique : Société anonyme à directoire - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesHELAP S.A.
Greffe : paris
Référence de publication : BXC11262014952X - Annonce : 9641
Depot au Bodacc publié le 03/10/2011
Annonce n° 9641 N° RCS : 353861404 - Dénomination : HELAP S.A. 6 rue Cognacq-Jay 75007 Paris - forme juridique : Société anonyme à directoire - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesHELAP S.A.
Référence de publication : 20120038 - Annonce : 1169
Bodacc B n°20120038 publié le 23/02/2012
Annonce n° 1169 N° RCS : 353861404 - Dénomination : HELAP S.A. - forme juridique : Société anonyme - capital : 12057624 EUR - Administration : nomination du Membre du conseil de surveillance : Tan, Swee Peng Gérard - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsHELAP S.A.
Référence de publication : 20120038 - Annonce : 1170
Bodacc B n°20120038 publié le 23/02/2012
Annonce n° 1170 N° RCS : 353861404 - Dénomination : HELAP S.A. - forme juridique : Société anonyme - capital : 12057624 EUR - Administration : modification du Président du Directoire Pacreau, Benoit, modification du Directeur général et Membre du Directoire Chardon, Christophe, modification du Président du conseil de surveillance Rhodes, Graham, modification du Vice-Président et Membre du conseil de surveillance Ripart, Jean-Baptiste - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsHELAP S.A.
Référence de publication : 20120213 - Annonce : 1207
Bodacc B n°20120213 publié le 04/11/2012
Annonce n° 1207 N° RCS : 353861404 - Dénomination : HELAP S.A. - forme juridique : Société anonyme - capital : 12057624 EUR - Administration : Président du conseil de surveillance partant : Rhodes, Graham, nomination du Président du conseil de surveillance : Bols, Ivo - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsHELAP S.A.
Référence de publication : 20120213 - Annonce : 1208
Bodacc B n°20120213 publié le 04/11/2012
Annonce n° 1208 N° RCS : 353861404 - Dénomination : HELAP S.A. - forme juridique : Société anonyme - capital : 12057624 EUR - Administration : modification du Président du Directoire Chardon, Christophe, modification du Directeur général et Membre du Directoire Pacreau, Benoit, modification du Président du conseil de surveillance Ripart, Jean-Baptiste, modification du Vice-Président et Membre du conseil de surveillance Bols, Ivo, Commissaire aux comptes suppléant partant : Marcellin, Christian, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Nicolas, Yves - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsHELAP S.A.
Greffe : paris
Référence de publication : BXC12313014167O - Annonce : 8413
Depot au Bodacc publié le 19/11/2012
Annonce n° 8413 N° RCS : 353861404 - Dénomination : HELAP S.A. 6 rue Cognacq-Jay 75007 Paris - forme juridique : Société anonyme - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesHELAP S.A.
Référence de publication : 20130202 - Annonce : 1167
Bodacc B n°20130202 publié le 18/10/2013
Annonce n° 1167 N° RCS : 353861404 - Dénomination : HELAP S.A. - forme juridique : Société anonyme - capital : 12057624 EUR - Administration : modification du Président du Directoire Pacreau, Benoit, modification du Vice-Président et Membre du conseil de surveillance Ripart, Jean-Baptiste, modification du Président et membre du conseil de surveillance Bols, Ivo, modification du Membre du Directoire et Directeur général Chardon, Christophe - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsHELAP S.A.
Référence de publication : 20130207 - Annonce : 1396
Bodacc B n°20130207 publié le 25/10/2013
Annonce n° 1396 N° RCS : 353861404 - Dénomination : HELAP S.A. - forme juridique : Société anonyme - capital : 12057624 EUR - Administration : Membre du conseil de surveillance partant : Tan, Swee Peng Gérard, nomination du Membre du conseil de surveillance : Prades, Eric - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsHELAP S.A.
Greffe : paris
Référence de publication : 75012013S080833 - Annonce : 8086
Depot au Bodacc publié le 31/10/2013
Annonce n° 8086 N° RCS : 353861404 - Dénomination : HELAP S.A. 6 rue Cognacq-Jay 75007 Paris - forme juridique : Société anonyme - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesHELAP S.A.
Référence de publication : 20140202 - Annonce : 1689
Bodacc B n°20140202 publié le 21/10/2014
Annonce n° 1689 N° RCS : 353861404 - Dénomination : HELAP S.A. - forme juridique : Société anonyme - capital : 12057624 EUR - Administration : modification du Président du directoire Chardon, Christophe, modification du Directeur général et Membre du Directoire Pacreau, Benoit, modification du Président du conseil de surveillance Ripart, Jean-Baptiste, modification du Vice-Président et Membre du conseil de surveillance Bols, Ivo, Membre du conseil de surveillance partant : Van Sloun, John, Membre du conseil de surveillance partant : Jahr Iii, Richard, nomination du Membre du conseil de surveillance : Nelson, Walter, nomination du Membre du conseil de surveillance : Cantacuzenne, Serban - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsHELAP S.A.
Greffe : paris
Référence de publication : 75012014S080571 - Annonce : 7265
Depot au Bodacc publié le 08/11/2014
Annonce n° 7265 N° RCS : 353861404 - Dénomination : HELAP S.A. 6 rue Cognacq-Jay 75007 Paris - forme juridique : Société anonyme - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesHELAP S.A.
Référence de publication : 20150114 - Annonce : 1683
Bodacc B n°20150114 publié le 17/06/2015
Annonce n° 1683 N° RCS : 353861404 - Dénomination : HELAP S.A. - forme juridique : Société anonyme - capital : 12057624 EUR - Administration : Directeur général et Membre du Directoire partant : Pacreau, Benoit, nomination du Directeur général et Membre du Directoire : Caroli, Leonardo - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsHELAP S.A.
Référence de publication : 20150196 - Annonce : 1635
Bodacc B n°20150196 publié le 13/10/2015
Annonce n° 1635 N° RCS : 353861404 - Dénomination : HELAP S.A. - forme juridique : Société anonyme - capital : 12057624 EUR - Administration : modification du Président du directoire Caroli, Leonardo, modification du Membre du Directoire et Directeur général Chardon, Christophe, modification du Président du conseil de surveillance Bols, Ivo, modification du Vice-président du conseil de surveillance Ripart, Jean-Baptiste - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsHELAP S.A.
Greffe : paris
Référence de publication : 75012015S080636 - Annonce : 9052
Depot au Bodacc publié le 30/10/2015
Annonce n° 9052 N° RCS : 353861404 - Dénomination : HELAP S.A. 6 rue Cognacq-Jay 75007 Paris - forme juridique : Société anonyme - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesHELAP S.A.
Référence de publication : 20170004 - Annonce : 3282
Bodacc B n°20170004 publié le 06/01/2017
Annonce n° 3282 N° RCS : 353861404 - Dénomination : HELAP S.A. - forme juridique : Société anonyme - capital : 12057624 EUR - Administration : Membre du conseil de surveillance partant : Cantacuzenne, Serban, nomination du Membre du conseil de surveillance : Giard, Matthieu - Modification : modification survenue sur l\'administration
Evénement : modificationsHELAP S.A.
Référence de publication : 20170030 - Annonce : 1145
Bodacc B n°20170030 publié le 12/02/2017
Annonce n° 1145 N° RCS : 353861404 - Dénomination : HELAP S.A. - forme juridique : Société anonyme - capital : 12057624 EUR - Administration : Président du directoire partant : Chardon, Christophe, nomination du Président du directoire : Hababou, Ahmed - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsHELAP S.A.
Greffe : paris
Référence de publication : 75012017S006600 - Annonce : 8367
Depot au Bodacc publié le 24/02/2017
Annonce n° 8367 N° RCS : 353861404 - Dénomination : HELAP S.A. 6 rue Cognacq-Jay 75007 Paris - forme juridique : Société anonyme - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesHELAP S. A.
Greffe : bobigny
Référence de publication : 119301399700701 - Annonce : 12485
Depot au Bodacc publié le 17/08/2017
Annonce n° 12485 N° RCS : 353861404 - Dénomination : HELAP S. A. 45 avenue Victor Hugo 93300 Aubervilliers - forme juridique : Société anonyme - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesHELAP S. A.
Référence de publication : 20170234 - Annonce : 1481
Bodacc B n°20170234 publié le 06/12/2017
Annonce n° 1481 N° RCS : 353861404 - Dénomination : HELAP S. A. - forme juridique : Société anonyme - capital : - Administration : Président du directoire : HABABOU Ahmed en fonction le 14 Février 2017 ; Vice-président Membre du conseil de surveillance : BOLS Ivo en fonction le 14 Février 2017 ; Membre du conseil de surveillance : GIRAUD Thierry Roger Nicolas en fonction le 14 Février 2017 ; Membre du conseil de surveillance : NELSON Walter en fonction le 14 Février 2017 ; Membre du directoire Directeur général : LEVEAU-VALLIER Eric en fonction le 14 Février 2017 ; Membre du conseil de surveillance : DE VASCONCELOS BORGES DE ARAUJO Sonia en fonction le 14 Février 2017 ; Président du conseil de surveillance : LEFEVERE Kurt en fonction le 14 Février 2017 ; Membre du conseil de surveillance : DEVERSIN Alain en fonction le 14 Février 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 01 Décembre 2017 - Modification : Modification de représentant..
Evénement : modificationsHELAP S. A.
Référence de publication : 20180075 - Annonce : 1755
Bodacc B n°20180075 publié le 18/04/2018
Annonce n° 1755 N° RCS : 353861404 - Dénomination : HELAP S. A. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : HABABOU Ahmed modification le 15 Avril 2018 ; Directeur général : DE VASCONCELOS BORGES DE ARAUJO Sonia modification le 15 Avril 2018 ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 01 Décembre 2017 ; Directeur général : WILLIAMS Daniel, Robert en fonction le 15 Avril 2018 - Modification : Modification de la forme juridique. Modification de représentant.
Evénement : modificationsHELAP S. A.
Greffe : bobigny
Référence de publication : 119301419394664 - Annonce : 3853
Depot au Bodacc publié le 29/05/2018
Annonce n° 3853 N° RCS : 353861404 - Dénomination : HELAP S. A. 45 avenue Victor Hugo 93300 Aubervilliers - forme juridique : Société par actions simplifiée - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesHELAP
Référence de publication : 20180175 - Annonce : 1648
Bodacc B n°20180175 publié le 14/09/2018
Annonce n° 1648 N° RCS : 353861404 - Dénomination : HELAP - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification de la dénomination.
Evénement : modificationsHELAP
Référence de publication : 20190065 - Annonce : 3011
Bodacc B n°20190065 publié le 02/04/2019
Annonce n° 3011 N° RCS : 353861404 - Dénomination : HELAP - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : HABABOU Ahmed modification le 15 Avril 2018 ; Directeur général : DE VASCONCELOS BORGES DE ARAUJO Sonia modification le 15 Avril 2018 ; Directeur général : WILLIAMS Daniel, Robert en fonction le 15 Avril 2018 ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 29 Mars 2019 - Modification : Modification de représentant.
Evénement : modificationsHELAP
Greffe : bobigny
Référence de publication : 119301444557678 - Annonce : 8639
Depot au Bodacc publié le 09/04/2019
Annonce n° 8639 N° RCS : 353861404 - Dénomination : HELAP 45 avenue Victor Hugo 93300 Aubervilliers - forme juridique : Société par actions simplifiée - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesHELAP
Greffe : bobigny
Référence de publication : 9301MYG97536600 - Annonce : 14843
Depot au Bodacc publié le 19/03/2021
Annonce n° 14843 N° RCS : 353861404 - Dénomination : HELAP 45 Avenue Victor Hugo 93300 Aubervilliers - forme juridique : Société par actions simplifiée - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesHELAP
Greffe : bobigny
Référence de publication : 9301MYG10944980 - Annonce : 15068
Depot au Bodacc publié le 22/09/2022
Annonce n° 15068 N° RCS : 353861404 - Dénomination : HELAP 45 Avenue Victor Hugo 93300 Aubervilliers - forme juridique : Société par actions simplifiée - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesHELAP
Greffe : bobigny
Référence de publication : 9301MYG11419530 - Annonce : 2556
Depot au Bodacc publié le 26/04/2023
Annonce n° 2556 N° RCS : 353861404 - Dénomination : HELAP 45 Avenue Victor Hugo 93300 Aubervilliers - forme juridique : Société par actions simplifiée - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesHELAP
Référence de publication : 20240048 - Annonce : 2298
Bodacc B n°20240048 publié le 08/03/2024
Annonce n° 2298 N° RCS : 353861404 - Dénomination : HELAP - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : LOPE ALONSO Miquel ; Directeur général : DE VASCONCELOS BORGES DE ARAUJO Sonia ; Directeur général : WILLIAMS Daniel, robert ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES - Modification : Modification survenue sur l\'administration.
Evénement : modifications