Toutes les annonces
COPYRIGHT PROMOTIONS EUROPE
Référence de publication : 20150225 - Annonce : 1201
Bodacc B n°20150225 publié le 22/11/2015
Annonce n° 1201 N° RCS : 384059291 - Dénomination : COPYRIGHT PROMOTIONS EUROPE - forme juridique : Société à responsabilité limitée d'un Etat membre de la CE ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen - capital : - Administration : Responsable en France partant : Narishkin, Marina, nomination du Responsable en France : Kleinclaus, nom d'usage : Renard, Virginie - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsCOPYRIGHT PROMOTIONS EUROPE
Référence de publication : 20190076 - Annonce : 1381
Bodacc B n°20190076 publié le 17/04/2019
Annonce n° 1381 N° RCS : 384059291 - Dénomination : COPYRIGHT PROMOTIONS EUROPE - forme juridique : Société à responsabilité limitée d'un Etat membre de la CE ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen - capital : - Administration : nomination du Responsable en France et à l'étranger : Wexk, Maarten - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsCOPYRIGHT PROMOTIONS EUROPE
Référence de publication : 20190125 - Annonce : 986
Bodacc B n°20190125 publié le 02/07/2019
Annonce n° 986 N° RCS : 384059291 - Dénomination : COPYRIGHT PROMOTIONS EUROPE - forme juridique : Société à responsabilité limitée d'un Etat membre de la CE ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen - capital : - Administration : Responsable en France partant : Byrne, Kévin ; modification du Responsable en France et à l'étranger Weck, Maarten - Modification : modification survenue sur l'adresse de l'établissement et l'administration
Evénement : modificationsCOPYRIGHT PROMOTIONS EUROPE
Référence de publication : 20190214 - Annonce : 2885
Bodacc B n°20190214 publié le 06/11/2019
Annonce n° 2885 N° RCS : 384059291 - Dénomination : COPYRIGHT PROMOTIONS EUROPE - forme juridique : Société à responsabilité limitée d'un Etat membre de la CE ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen - capital : - Administration : Responsable en France partant : Knödler, Joachim ; nomination du Responsable en France : Taylor, John - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modifications