Toutes les annonces
IBERRAIL FRANCE SARL
Greffe : paris
Référence de publication : BXC082970020199 - Annonce : 5991
Depot au Bodacc publié le 26/10/2008
Annonce n° 5991 N° RCS : 384549879 - Dénomination : IBERRAIL FRANCE SARL 57 rue de la Chaussée d'Antin 75009 Paris - forme juridique : Société à responsabilité limitée - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesIBERRAIL FRANCE SARL
Référence de publication : 20090056 - Annonce : 1350
Bodacc B n°20090056 publié le 20/03/2009
Annonce n° 1350 N° RCS : 384549879 - Dénomination : IBERRAIL FRANCE SARL - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 15244.9 EUR - Administration : Gérant partant : Perez Perea, Francisco Javier. - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsIBERRAIL FRANCE SARL
Greffe : paris
Référence de publication : BXC09339008540N - Annonce : 6223
Depot au Bodacc publié le 21/12/2009
Annonce n° 6223 N° RCS : 384549879 - Dénomination : IBERRAIL FRANCE SARL 57 R DE LA CHAUSSEE D ANTIN 75009 PARIS - forme juridique : Société à responsabilité limitée - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesIBERRAIL FRANCE SARL
Greffe : paris
Référence de publication : BXC10274014862G - Annonce : 9178
Depot au Bodacc publié le 18/10/2010
Annonce n° 9178 N° RCS : 384549879 - Dénomination : IBERRAIL FRANCE SARL 57 R DE LA CHAUSSEE D ANTIN 75009 PARIS - forme juridique : Société à responsabilité limitée - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesIBERRAIL FRANCE SARL
Référence de publication : 20110092 - Annonce : 1482
Bodacc B n°20110092 publié le 11/05/2011
Annonce n° 1482 N° RCS : 384549879 - Dénomination : IBERRAIL FRANCE SARL - forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique - capital : 15244.9 EUR - Administration : Gérant partant : Alonso Conde, Jeronimo, nomination du Gérant : Gonzalez Garcia, nom d'usage : Suarez, Montserrat - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsIBERRAIL FRANCE SARL
Greffe : paris
Référence de publication : BXC11235046107L - Annonce : 3847
Depot au Bodacc publié le 07/09/2011
Annonce n° 3847 N° RCS : 384549879 - Dénomination : IBERRAIL FRANCE SARL 57 rue de la Chaussée d'Antin 75009 Paris - forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesIBERRAIL FRANCE SARL
Référence de publication : 20110245 - Annonce : 659
Bodacc B n°20110245 publié le 20/12/2011
Annonce n° 659 N° RCS : 384549879 - Dénomination : IBERRAIL FRANCE SARL - forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique - capital : 15244.9 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : SCP GVA, Commissaire aux comptes suppléant partant : Bouthonnet, Michel - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsIBERRAIL FRANCE SARL
Référence de publication : 20120076 - Annonce : 1384
Bodacc B n°20120076 publié le 18/04/2012
Annonce n° 1384 N° RCS : 384549879 - Dénomination : IBERRAIL FRANCE SARL - forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique - capital : 15244.9 EUR - Administration : nomination du Gérant : Alonso Montoya, José Ramon - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsIBERRAIL FRANCE SARL
Greffe : paris
Référence de publication : BXC12234018782C - Annonce : 8076
Depot au Bodacc publié le 05/09/2012
Annonce n° 8076 N° RCS : 384549879 - Dénomination : IBERRAIL FRANCE SARL 57 rue de la Chaussée d'Antin 75009 Paris - forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesIBERRAIL FRANCE SARL
Référence de publication : 20130045 - Annonce : 1679
Bodacc B n°20130045 publié le 05/03/2013
Annonce n° 1679 N° RCS : 384549879 - Dénomination : IBERRAIL FRANCE SARL - forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique) - capital : 15244.9 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
Evénement : modificationsIBERRAIL FRANCE SARL
Greffe : paris
Référence de publication : 75012013S038062 - Annonce : 8077
Depot au Bodacc publié le 19/08/2013
Annonce n° 8077 N° RCS : 384549879 - Dénomination : IBERRAIL FRANCE SARL 14 rue Bruno Coquatrix 75009 Paris - forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique) - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesIBERRAIL FRANCE SARL
Greffe : paris
Référence de publication : 75012014S034114 - Annonce : 14157
Depot au Bodacc publié le 30/07/2014
Annonce n° 14157 N° RCS : 384549879 - Dénomination : IBERRAIL FRANCE SARL 14 rue Bruno Coquatrix 75009 Paris - forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique) - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesIBERRAIL FRANCE SARL
Greffe : paris
Référence de publication : 75012015S030663 - Annonce : 4852
Depot au Bodacc publié le 21/07/2015
Annonce n° 4852 N° RCS : 384549879 - Dénomination : IBERRAIL FRANCE SARL 14 rue Bruno Coquatrix 75009 Paris - forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique) - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesIBERRAIL FRANCE SARL
Greffe : paris
Référence de publication : 75012016S041702 - Annonce : 3616
Depot au Bodacc publié le 09/08/2016
Annonce n° 3616 N° RCS : 384549879 - Dénomination : IBERRAIL FRANCE SARL 14 rue Bruno Coquatrix 75009 Paris - forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique) - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesIBERRAIL FRANCE SARL
Référence de publication : 20170072 - Annonce : 1203
Bodacc B n°20170072 publié le 12/04/2017
Annonce n° 1203 N° RCS : 384549879 - Dénomination : IBERRAIL FRANCE SARL - forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique) - capital : 15244.9 EUR - Administration : Gérant partant : Gonzalez Garcia, nom d'usage : Suarez, Montserrat, nomination du Gérant : Sanchez Puente, Miguel - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsIBERRAIL FRANCE SARL
Greffe : paris
Référence de publication : 75012017S092341 - Annonce : 11176
Depot au Bodacc publié le 07/11/2017
Annonce n° 11176 N° RCS : 384549879 - Dénomination : IBERRAIL FRANCE SARL 14 rue Bruno Coquatrix 75009 Paris - forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique) - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesIBERRAIL FRANCE SARL
Référence de publication : 20180062 - Annonce : 2065
Bodacc B n°20180062 publié le 29/03/2018
Annonce n° 2065 N° RCS : 384549879 - Dénomination : IBERRAIL FRANCE SARL - forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique) - capital : 15244.9 EUR - Administration : Gérant partant : Alonso Montoya, José Ramon ; nomination du Gérant : Lapuente Sastre, Francisco Javier - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsIBERRAIL FRANCE SARL
Greffe : paris
Référence de publication : 75012018S118898 - Annonce : 2592
Depot au Bodacc publié le 09/01/2019
Annonce n° 2592 N° RCS : 384549879 - Dénomination : IBERRAIL FRANCE SARL 14 rue Bruno Coquatrix 75009 Paris - forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique) - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesIBERRAIL FRANCE SARL
Référence de publication : 20210039 - Annonce : 2708
Bodacc B n°20210039 publié le 25/02/2021
Annonce n° 2708 N° RCS : 384549879 - Dénomination : IBERRAIL FRANCE SARL - forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique) - capital : 15244.9 EUR - Administration : nomination du Gérant : Oviedo Raposo, Francisco Jose - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsIBERRAIL FRANCE SARL
Référence de publication : 20220195 - Annonce : 1577
Bodacc B n°20220195 publié le 07/10/2022
Annonce n° 1577 N° RCS : 384549879 - Dénomination : IBERRAIL FRANCE SARL - forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique) - capital : 15244.9 EUR - Administration : Gérant partant : Armas Fernandez, Antonio ; Gérant partant : Oviedo Raposo, Francisco Jose ; nomination du Gérant : Armas Mead, Antonio Pablo - Modification : modification survenue sur l\'administration
Evénement : modifications