Toutes les annonces
SAAR-LOR IMMOBILIERE
Référence de publication : 20090006 - Annonce : 602
Bodacc B n°20090006 publié le 09/01/2009
Annonce n° 602 N° RCS : 388041188 - Dénomination : SAAR-LOR IMMOBILIERE non précisée - forme juridique : S.C.I. - capital : 114336.76 EUR - Administration : départ de cogérant ; partant : RUHLAND (Gerhard) ; nouveau : SCHOECK (Joachim) ; mise à jour d'associés : RUHLAND Kallenborn Gmbh & Co KG, ANGERMULLER (Jean), ANGERMULER (Claude), ANGERMULLER (Jean), ANGERMULLER Jean-Jacques. - Modification : modification survenue sur l'administration ; date d'effet : 05/09/2007
Evénement : modificationsSAAR-LOR IMMOBILIERE
Référence de publication : 20120075 - Annonce : 708
Bodacc B n°20120075 publié le 17/04/2012
Annonce n° 708 N° RCS : 388041188 - Dénomination : SAAR-LOR IMMOBILIERE l'acquisition, la propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles que la société pourra acquérir, la concession de garanties aux créanciers des associés sous toutes ses formes et notamment par voie de caution hypothécaire portant sur les immeubles dont la société serait propriétaire - forme juridique : S.C.I. - capital : - Administration : - Modification : modification survenue sur l'activité
Evénement : modificationsSAAR-LOR IMMOBILIERE
Référence de publication : 20180098 - Annonce : 516
Bodacc B n°20180098 publié le 25/05/2018
Annonce n° 516 N° RCS : 388041188 - Dénomination : SAAR-LOR IMMOBILIERE - forme juridique : Société civile immobilière - capital : - Administration : Gérant non associé : SCHOECK Joachim - Modification : Modification survenue sur l'administration ; OBJET DE LA FORMALITE : Modification relative aux associés à compter du 14/09/2017 : Partant : ANGERMULLER Claude, Associé ; Partant : ANGERMULLER Jean-Jacques, Gérant, Associé ; Partant : ANGERMULLER Anne Marcelle Odile, Associé ; Partant : ANGERMULLER Yves Jacques Alexandre, Associé ; Partant : ANGERMULLER Marc, Associé ; Partant : ANGERMULLER Jean, Associé ; Partant : ANGERMULLER Sophie Edith Eliane, Associé ; Nouveau : ETS CAMILLE HOLTZ ET CIE (SACA), Associé indéfiniment responsable
Evénement : modificationsSAAR-LOR IMMOBILIERE
Référence de publication : 20180199 - Annonce : 2984
Bodacc B n°20180199 publié le 18/10/2018
Annonce n° 2984 N° RCS : 388041188 - Dénomination : SAAR-LOR IMMOBILIERE - forme juridique : Société civile immobilière - capital : - Administration : Gérant : HORNBACH Christian ; Gérant : SCHOECK Joachim - Modification : Modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsSAAR-LOR IMMOBILIERE
Référence de publication : 20220026 - Annonce : 625
Bodacc B n°20220026 publié le 06/02/2022
Annonce n° 625 N° RCS : 388041188 - Dénomination : SAAR-LOR IMMOBILIERE - forme juridique : Société civile immobilière - capital : - Administration : Gérant : HORNBACH Christian - Modification : Modification survenue sur l'administration
Evénement : modifications