Toutes les annonces
SOCIETE CIVILE DU 248 BD RASPAIL
Référence de publication : 20080164 - Annonce : 1997
Bodacc B n°20080164 publié le 12/09/2008
Annonce n° 1997 N° RCS : 388122236 - Dénomination : SOCIETE CIVILE DU 248 BD RASPAIL - forme juridique : Société civile immobilière - capital : - Administration : Gérant : BERNARDIN Marc. Gérant associé : BERNARDIN Colette Madeleine Thérèse modification le 03 Septembre 2008. Associé : BERNARDIN Pierre François Claude en fonction le 03 Septembre 2008. Associé : POHER Sylvie Andrée Michèle en fonction le 03 Septembre 2008. Associé : BERNARDIN Mathieu Pierre René en fonction le 03 Septembre 2008. Associé : GANDILLON Camille Hélène en fonction le 03 Septembre 2008. Associé : GANDILLON Philippe Bertrand en fonction le 03 Septembre 2008. Associé : GANDILLON Aline Marie en fonction le 03 Septembre 2008. Associé : BERNARDIN Claudine Catherine Marie-Hélène en fonction le 03 Septembre 2008. Associé : BERNARDIN Lucas Gilles en fonction le 03 Septembre 2008. Associé : BERNARDIN Alice Marie Elisabeth en fonction le 03 Septembre 2008. Associé : BERNARDIN David Claude Pierre en fonction le 03 Septembre 2008. - Modification : Modification de représentant.
Evénement : modificationsSOCIETE CIVILE DU 248 BD RASPAIL
Référence de publication : 20090168 - Annonce : 1243
Bodacc B n°20090168 publié le 02/09/2009
Annonce n° 1243 N° RCS : 388122236 - Dénomination : SOCIETE CIVILE DU 248 BD RASPAIL - forme juridique : Société civile immobilière - capital : - Administration : Gérant associé : BERNARDIN Colette Madeleine Thérèse modification le 03 Septembre 2008 Associé : BERNARDIN Pierre François Claude en fonction le 03 Septembre 2008 Associé : POHER Sylvie Andrée Michèle en fonction le 03 Septembre 2008 Associé : BERNARDIN Mathieu Pierre René en fonction le 03 Septembre 2008 Associé : GANDILLON Camille Hélène en fonction le 03 Septembre 2008 Associé : GANDILLON Philippe Bertrand en fonction le 03 Septembre 2008 Associé : GANDILLON Aline Marie en fonction le 03 Septembre 2008 Co-gérant : BERNARDIN Claudine Catherine Marie-Hélène modification le 24 Août 2009 Associé : BERNARDIN Lucas Gilles en fonction le 03 Septembre 2008 Associé : BERNARDIN Alice Marie Elisabeth en fonction le 03 Septembre 2008 Associé : BERNARDIN David Claude Pierre en fonction le 03 Septembre 2008 - Modification : Modification de représentant.
Evénement : modificationsSOCIETE IMMOBILIERE DU 248 BOULEVARD RASPAIL
Référence de publication : BXA10146000492W
Bodacc A publié le 04/06/2010
N° RCS : 388122236 - Dénomination : SOCIETE IMMOBILIERE DU 248 BOULEVARD RASPAIL - Adresse : 6 rue Clément Marot 75008 Paris - Activité : Acquisition gestion exploitation d'un immeuble sis à Paris 248 bd Rapail - forme juridique : Société civile immobilière - capital : 20064 EUR - Administration : Associé gérant : Bernardin, Colette Madeleine Therese, Gérant non associé : Bernardin, Claudine Catherine Marie-Helene, nom d'usage : Houdaille, Associé : Bernardin, Pierre Francois Claude, Associé : Bernardin, Mathieu Pierre Rene, Associé : Gandillo
Evénement : immatriculationsSOCIETE IMMOBILIERE DU 248 BOULEVARD RASPAIL
Référence de publication : 20190189 - Annonce : 988
Bodacc B n°20190189 publié le 30/09/2019
Annonce n° 988 N° RCS : 388122236 - Dénomination : SOCIETE IMMOBILIERE DU 248 BOULEVARD RASPAIL - forme juridique : Société civile immobilière - capital : 20064 EUR - Administration : modification du Gérant Bernardin, Colette Madeleine Therese ; modification du Gérant Bernardin, nom d'usage : Houdaille, Claudine Catherine Marie-Helene - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsSOCIETE IMMOBILIERE DU 248 BOULEVARD RASPAIL
Référence de publication : 20200166 - Annonce : 1636
Bodacc B n°20200166 publié le 27/08/2020
Annonce n° 1636 N° RCS : 388122236 - Dénomination : SOCIETE IMMOBILIERE DU 248 BOULEVARD RASPAIL - forme juridique : Société civile immobilière - capital : 20064 EUR - Administration : Gérant partant : Bernardin, Colette Madeleine Therese ; Gérant partant : Bernardin, nom d'usage : Houdaille, Claudine Catherine Marie-Helene ; nomination du Gérant : Bernardin, Mathieu Pierre Rene - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modifications