Toutes les annonces
SOCIETE CIVILE IMMOBLIERE GALILEE-VERNET
Référence de publication : 20120149 - Annonce : 1089
Bodacc B n°20120149 publié le 03/08/2012
Annonce n° 1089 N° RCS : 400814950 - Dénomination : SOCIETE CIVILE IMMOBLIERE GALILEE-VERNET - forme juridique : Société civile - capital : 2454.43 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège
Evénement : modificationsSOCIETE CIVILE IMMOBLIERE GALILEE-VERNET
Référence de publication : 20130161 - Annonce : 1953
Bodacc B n°20130161 publié le 22/08/2013
Annonce n° 1953 N° RCS : 400814950 - Dénomination : SOCIETE CIVILE IMMOBLIERE GALILEE-VERNET - forme juridique : Société civile - capital : 2454.43 EUR - Administration : nomination du Gérant : Lacome D'estalenx, Jean François - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsSOCIETE CIVILE IMMOBLIERE GALILEE-VERNET
Référence de publication : 20130162 - Annonce : 2228
Bodacc B n°20130162 publié le 23/08/2013
Annonce n° 2228 N° RCS : 400814950 - Dénomination : SOCIETE CIVILE IMMOBLIERE GALILEE-VERNET - forme juridique : Société civile - capital : 2454.43 EUR - Administration : nomination du Gérant : Guiard, Bruno, Gérant non associé partant : Magdelain, nom d'usage : Guiard, Colette Marie Therese - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsSOCIETE CIVILE IMMOBLIERE GALILEE-VERNET
Référence de publication : 20130162 - Annonce : 2237
Bodacc B n°20130162 publié le 23/08/2013
Annonce n° 2237 N° RCS : 400814950 - Dénomination : SOCIETE CIVILE IMMOBLIERE GALILEE-VERNET - forme juridique : Société civile - capital : 2454.43 EUR - Administration : Gérant partant : Grimpel, Alain Marie Maxime, Gérant partant : De Tinguy Du Pouet, Charles Foucauld Marie Rene, nomination du Gérant : Grimprel, Emmanuel - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsSOCIETE CIVILE IMMOBLIERE GALILEE-VERNET
Référence de publication : 20170063 - Annonce : 1227
Bodacc B n°20170063 publié le 30/03/2017
Annonce n° 1227 N° RCS : 400814950 - Dénomination : SOCIETE CIVILE IMMOBLIERE GALILEE-VERNET - forme juridique : Société civile - capital : 2454.43 EUR - Administration : Gérant partant : Rostand, Alain Marie, nomination du Gérant : Berlier De Vauplane, Hugues - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsSOCIETE CIVILE IMMOBLIERE GALILEE-VERNET
Référence de publication : 20200021 - Annonce : 3355
Bodacc B n°20200021 publié le 30/01/2020
Annonce n° 3355 N° RCS : 400814950 - Dénomination : SOCIETE CIVILE IMMOBLIERE GALILEE-VERNET - forme juridique : Société civile - capital : 2454.43 EUR - Administration : Gérant partant : Rivet, Christine Marie Joelle ; nomination du Gérant : Vollaire, Gonzague Jean Patrick - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsSOCIETE CIVILE IMMOBLIERE GALILEE-VERNET
Référence de publication : 20230002 - Annonce : 1465
Bodacc B n°20230002 publié le 04/01/2023
Annonce n° 1465 N° RCS : 400814950 - Dénomination : SOCIETE CIVILE IMMOBLIERE GALILEE-VERNET - forme juridique : Société civile - capital : 2454.43 EUR - Administration : Gérant partant : Germain, Edouard Pierre Nicolas ; nomination du Gérant : Germain, nom d\'usage : Martinant de Preneuf, Marie Astrid - Modification : modification survenue sur l\'administration
Evénement : modifications