Toutes les annonces
CABINET J M B SA
Référence de publication : 20080194 - Annonce : 1341
Bodacc B n°20080194 publié le 24/10/2008
Annonce n° 1341 N° RCS : 404705675 - Dénomination : CABINET J M B SA - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 300000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : SOCIETE ARGUIROSE, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT AQUITAINE COMMISSARIAT AUX COMPTES, Commissaire aux comptes suppléant partant : Dupeux, Jacques, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Roubinet, Jean-Michel. - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsCABINET J M B SA
Référence de publication : 20150199 - Annonce : 2006
Bodacc B n°20150199 publié le 16/10/2015
Annonce n° 2006 N° RCS : 404705675 - Dénomination : CABINET J M B SA - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 300000 EUR - Administration : Président partant : Belleteste, Jean Marie Marcel, nomination du Président : Belleteste, Romain - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsCABINET J M B SA
Référence de publication : 20170081 - Annonce : 712
Bodacc B n°20170081 publié le 26/04/2017
Annonce n° 712 N° RCS : 404705675 - Dénomination : CABINET J M B SA - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 300000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
Evénement : modificationsCABINET J M B SA
Référence de publication : 20210200 - Annonce : 293
Bodacc B n°20210200 publié le 13/10/2021
Annonce n° 293 N° RCS : 404705675 - Dénomination : CABINET J M B SA - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 300000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : AUDIT AQUITAINE COMMISSARIAT AUX COMPTES ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Martin, Jérôme ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Roubinet, Jean-Michel ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Martin, Christian - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modifications