Toutes les annonces
GYNEWEB
Greffe : basse-terre
Référence de publication : BDC080104020567 - Annonce : 3763
Depot au Bodacc publié le 09/12/2008
Annonce n° 3763 N° RCS : 408996247 - Dénomination : GYNEWEB lotissement n° 657, Terres-Basses, 97150 Saint-Martin - forme juridique : S.A - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesGYNEPRO
Référence de publication : 20110075 - Annonce : 2287
Bodacc B n°20110075 publié le 15/04/2011
Annonce n° 2287 N° RCS : 408996247 - Dénomination : GYNEPRO - forme juridique : S.A. à conseil d'administration - capital : 59074 EUR - Administration : commissaire aux comptes titulaire partant : LESPERON (Christophe) ; nouveau : SERRE, épouse BELLET (Blandine) ; commissaire aux comptes suppléant partant : IRATCHET (Bernard) ; nouveau : HOSPITAL (François), ANDRESS (Daniel) maintenu en qualité de directeur général (ancienne qualité d'administrateur) - Modification : modification survenue sur l'administration ; date d'effet : 29/06/2007
Evénement : modificationsGYNEPRO
Référence de publication : BXA11103001552A
Bodacc A publié le 17/04/2011
N° RCS : 408996247 - Dénomination : GYNEPRO - Adresse : les Galeries de Houelbourg C/O Cadence Gym - ZI de Jarry 97122 Baie-Mahault - Activité : formation continue, communication et diffusion d'informations professionnelles à destination des gynécologues et des médecins notamment par le réseau internet - forme juridique : S.A. à conseil d'administration - capital : 59074 EUR - Administration : administrateur de GIE : ANDRES (Daniel), président : FOSSAT (Christian, Raymond, Maurice), administrateurs : AUDEBERT (Alain, Jean-Marie, Georges), AZOULAY (Michel), PINELLI (Alian), commissaire aux comptes titulaire : LESPERON (Christophe), commissa
Evénement : immatriculationsGYNEPRO
Référence de publication : 20110217 - Annonce : 2339
Bodacc B n°20110217 publié le 09/11/2011
Annonce n° 2339 N° RCS : 408996247 - Dénomination : GYNEPRO - forme juridique : S.A. à conseil d'administration - capital : - Administration : président : FOSSAT (Christian, Raymond, Maurice) ; liquidateur : ANDRES (Daniel) ; administrateurs : AUDEBERT (Alain, Jean-Marie, Georges), AZOULAY (Michel) et PINELLI (Alain) ; commissaire aux comptes titulaire : BELLET, née SERRE (Blandine, Stéphanie, Guilène) ; commissaire aux comptes suppléant : HOSPITAL (François) - Modification : dissolution de la société
Evénement : modifications