Toutes les annonces
AUBER-MATHURINS SCI
Référence de publication : 20120048 - Annonce : 1364
Bodacc B n°20120048 publié le 08/03/2012
Annonce n° 1364 N° RCS : 414490698 - Dénomination : AUBER-MATHURINS SCI - forme juridique : Société civile immobilière - capital : 7020276.45 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
Evénement : modificationsAUBER-MATHURINS SCI
Référence de publication : BXA12111001559M
Bodacc A publié le 27/04/2012
N° RCS : 414490698 - Dénomination : AUBER-MATHURINS SCI - Adresse : 5 avenue Kléber Immeuble Scor 75016 Paris - Activité : L'acquisition, l'administration et la gestion locative de tous immeubles et autres biens ou droits immobiliers et notamment d'un Immmeuble sis au 4 rue Auber et 3 rue des Mathurins 75009 Paris - forme juridique : Société civile immobilière - capital : 7020276.45 EUR - Administration : Gérant : Guitton, Jean Marie Hubert, Associé : SCOR SE - SOCIETE EUROPEENNE.
Evénement : immatriculationsAUBER-MATHURINS SCI
Référence de publication : 20130157 - Annonce : 857
Bodacc B n°20130157 publié le 16/08/2013
Annonce n° 857 N° RCS : 414490698 - Dénomination : AUBER-MATHURINS SCI L'acquisition, la cession, la prise à bail, la location, la construction et l'exploitation, l'administration et la gestion locative de tous immeubles et autres biens ou droits immobiliers. - forme juridique : Société civile immobilière - capital : 7020276.45 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'activité de l'établissement principal
Evénement : modificationsSCI Marco Spada
Référence de publication : 20130157 - Annonce : 864
Bodacc B n°20130157 publié le 16/08/2013
Annonce n° 864 N° RCS : 414490698 - Dénomination : SCI Marco Spada - forme juridique : Société civile immobilière - capital : 7020276.45 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur la dénomination
Evénement : modificationsSCI Marco Spada
Référence de publication : 20160120 - Annonce : 1139
Bodacc B n°20160120 publié le 19/06/2016
Annonce n° 1139 N° RCS : 414490698 - Dénomination : SCI Marco Spada - forme juridique : Société civile immobilière - capital : 7020276.45 EUR - Administration : nomination du Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : De Turckheim, Jean-Brice - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsSCI Marco Spada
Référence de publication : 20180246 - Annonce : 1014
Bodacc B n°20180246 publié le 26/12/2018
Annonce n° 1014 N° RCS : 414490698 - Dénomination : SCI Marco Spada - forme juridique : Société civile immobilière - capital : 7020276.45 EUR - Administration : Gérant partant : Guitton, Jean Marie Hubert ; nomination du Gérant : Castiel, Gilles - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsSCI Marco Spada
Référence de publication : 20210078 - Annonce : 2084
Bodacc B n°20210078 publié le 21/04/2021
Annonce n° 2084 N° RCS : 414490698 - Dénomination : SCI Marco Spada - forme juridique : Société civile immobilière - capital : 7020276.45 EUR - Administration : Commissaire aux comptes suppléant partant : De Turckheim, Jean-Brice - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsSCI Marco Spada
Référence de publication : 20220158 - Annonce : 2897
Bodacc B n°20220158 publié le 16/08/2022
Annonce n° 2897 N° RCS : 414490698 - Dénomination : SCI Marco Spada - forme juridique : Société civile immobilière - capital : 7020276.45 EUR - Administration : Gérant partant : Castiel, Gilles ; nomination du Gérant : Voland, nom d'usage : Mazelier, Maria Suzana - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modifications