Toutes les annonces
GROUPE D'ENTRAINEMENT ET DE PROPOSITION U-GEP 67
Référence de publication : 20090118 - Annonce : 1171
Bodacc B n°20090118 publié le 23/06/2009
Annonce n° 1171 N° RCS : 419514591 - Dénomination : GROUPE D'ENTRAINEMENT ET DE PROPOSITION U-GEP 67 - forme juridique : G.I.E. - capital : 116.12 EUR - Administration : remplacement d'un membre du G.I.E. ; partant : NANIDIS ; nouveau : GUNDERDIS S.A.S.. - Modification : modification sur l'administration ; date d'effet : 02/01/2008
Evénement : modificationsGROUPE D'ENTRAINEMENT ET DE PROPOSITION U GEP 67
Référence de publication : 20110075 - Annonce : 1113
Bodacc B n°20110075 publié le 15/04/2011
Annonce n° 1113 N° RCS : 419514591 - Dénomination : GROUPE D'ENTRAINEMENT ET DE PROPOSITION U GEP 67 - forme juridique : G.I.E. - capital : 4268.57 EUR - Administration : président : NONNENMACHER (Daniel) ; administrateurs : GROSS (Eugène), HIRSCHNER (Richard), SCHWAB (Marie-José), LORENTZ (Roland), HOUOT (Cédric) ; membres : TRUCHIDIM (SARL), STE D'EXP. DES ETS GERARD ZIMMERMANN & FILS (SARL), ESCHAUDIS (SA), BILANDIS (SA), JOSY (SA), SUNDIS (SA), LINOBA (SA), VALMUT (SA), MOLINA (SA), HOTDIS (SA), BRUCHDIS (SA), JEMA DISTRIBUTION (SAS), GERTWILLER DISTRIBUTION (SA), SAS BOFIDIS (SAS), EPICERIE ANTOINE (SA), MADINA (SA), ETABLISSEMENTS NONNENMACHER (SAD), INGDIS INGWILLER DISTRIBUTION (SA), BISCHWILLER DISTRIBUTION BISCHWIDIS (SAS), ALSACE BOSSUE DISTRIBUTION « ALBODIS » (SAS), SUPER U LANG (SARL), ALBE DISTRIBUTION (SA), SAVERDIS, SUPERMARCHE GREIF (SAS), MJS DISTRIBUTION (SA), GBME DISTRI (SAS), GUNDERDIS (SAS), GRAND'RUE DISTRIBUTION (SAS) ; contrôleur des comptes : LENORMAND (Patrick) ; contrôleurs de gestion : GROSS, née SCHMITT (Marie, Catherine) et SCHMITT (Alain) - Modification : modification survenue sur le capital, l'administration
Evénement : modificationsGROUPE D'ENTRAINEMENT ET DE PROPOSITION U GEP 67
Référence de publication : 20140038 - Annonce : 1382
Bodacc B n°20140038 publié le 23/02/2014
Annonce n° 1382 N° RCS : 419514591 - Dénomination : GROUPE D'ENTRAINEMENT ET DE PROPOSITION U GEP 67 - forme juridique : GIE - capital : - Administration : président : NONNENMACHER (Daniel) ; administrateurs : GROSS (Eugène), HIRSCHNER (Richard), SCHWAB (Marie, José), LORENTZ (Roland), HOUOT (Cédric) ; contrôleur des comptes : LENORMAND (Patrick) ; contrôleur de gestion : GROSS (Marie, Catherine) née SCHMITT - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsGROUPE D'ENTRAINEMENT ET DE PROPOSITION U GEP 67
Référence de publication : 20140038 - Annonce : 1383
Bodacc B n°20140038 publié le 23/02/2014
Annonce n° 1383 N° RCS : 419514591 - Dénomination : GROUPE D'ENTRAINEMENT ET DE PROPOSITION U GEP 67 - forme juridique : GIE - capital : - Administration : président : NONNENMACHER (Daniel) ; administrateurs : GROSS (Eugène), HIRSCHNER (Richard), SCHWAB (Marie, José), LORENTZ (Roland), HOUOT (Cédric) ; contrôleur des comptes : LENORMAND (Patrick) ; contrôleurs de gestion : GROSS (Marie, Catherine) née SCHMITT, SCHMITT (Alain) - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsGROUPE D'ENTRAINEMENT ET DE PROPOSITION U GEP 67
Référence de publication : 20140172 - Annonce : 1224
Bodacc B n°20140172 publié le 09/09/2014
Annonce n° 1224 N° RCS : 419514591 - Dénomination : GROUPE D'ENTRAINEMENT ET DE PROPOSITION U GEP 67 - forme juridique : GIE - capital : 4421.02 EUR - Administration : président : NONNENMACHER (Daniel) ; administrateurs : GROSS (Eugène), HIRSCHNER (Richard), HOUOT (Cédric), ALLARD (David), BACQUET (Vincent) ; contrôleur des comptes : LENORMAND (Patrick) ; contrôleuse de gestion : GROSS (Marie, Catherine) née SCHMITT ; nouveau membre : STOCKDIS (SARL) - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation), l'administration
Evénement : modificationsGROUPE D'ENTRAINEMENT ET DE PROPOSITION U GEP 67
Référence de publication : 20150228 - Annonce : 1213
Bodacc B n°20150228 publié le 26/11/2015
Annonce n° 1213 N° RCS : 419514591 - Dénomination : GROUPE D'ENTRAINEMENT ET DE PROPOSITION U GEP 67 - forme juridique : GIE - capital : - Administration : président : NONNENMACHER (Daniel) ; administrateurs : GROSS (Eugène), HIRSCHNER (Richard), HOUOT (Cédric), ALLARD (David), BACQUET (Vincent) ; contrôleur de gestion : GROSS (Marie, Catherine) née SCHMITT ; contrôleur des comptes : LENORMAND (Patrick) - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsGROUPE D'ENTRAINEMENT ET DE PROPOSITION U GEP 67
Référence de publication : 20160071 - Annonce : 1926
Bodacc B n°20160071 publié le 10/04/2016
Annonce n° 1926 N° RCS : 419514591 - Dénomination : GROUPE D'ENTRAINEMENT ET DE PROPOSITION U GEP 67 - forme juridique : GIE - capital : - Administration : président : GAUB (Jean-Luc) ; administrateurs : GROSS (Eugène), HIRSCHNER (Richard), HOUOT (Cédric), ALLARD (David), BACQUET (Vincent) ; contrôleur des comptes : LENORMAND (Patrick) ; contrôleur de gestion : GROSS (Marie, Catherine) née SCHMITT - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsGROUPE D?ENTRAINEMENT ET DE PROPOSITION U GEP 67
Référence de publication : 20180055 - Annonce : 803
Bodacc B n°20180055 publié le 20/03/2018
Annonce n° 803 N° RCS : 419514591 - Dénomination : GROUPE D?ENTRAINEMENT ET DE PROPOSITION U GEP 67 - forme juridique : GIE - capital : 4573.47 EUR - Administration : président : GAUB (Jean-Luc) ; administrateurs : NONNENMACHER (Daniel), GROSS (Eugène), HOUOT (Cédric), ALLARD (David), BACQUET (Vincent) ; contrôleur des comptes : LENORMAND (Patrick) ; contrôleur de gestion : GROSS (Marie, Catherine) née SCHMITT ; nouveau membre : SODIHARDT (SAS) - Modification : modification survenue sur le capital, l?administration
Evénement : modificationsGROUPE D'ENTRAINEMENT ET DE PROPOSITION U GEP 67
Référence de publication : 20190067 - Annonce : 3007
Bodacc B n°20190067 publié le 04/04/2019
Annonce n° 3007 N° RCS : 419514591 - Dénomination : GROUPE D'ENTRAINEMENT ET DE PROPOSITION U GEP 67 - forme juridique : Groupement d'intérêt économique - capital : 4725.92 EUR - Administration : Président : GAUB Jean-Luc ; Administrateur : NONNENMACHER Daniel ; Administrateur : GROSS Eugène ; Administrateur : HOUOT Cédric ; Administrateur : ALLARD David ; Administrateur : BACQUET Vincent ; Contrôleur des comptes : LENORMAND Patrick ; Contrôleur de gestion : GROSS Marie, Catherine né(e) SCHMITT - Modification : Modification survenue sur le capital, l'administration
Evénement : modificationsGROUPE D'ENTRAINEMENT ET DE PROPOSITION U GEP 67
Référence de publication : 000000675176366
Bodacc A publié le 11/07/2021
N° RCS : 419514591 - Dénomination : GROUPE D'ENTRAINEMENT ET DE PROPOSITION U GEP 67 - Adresse : 9 rue du Wittholz Zone Industrielle 67340 Ingwiller - Activité : Faciliter ou développer l'activité économique de ses membres, améloirer ou accroître les résulatats de cette activité par : la promotion de l'enseigne U, la création de services communs - forme juridique : Groupement d'intérêt économique - capital : 4725.92 EUR - Administration : Président du conseil d'administration, Administrateur : MORENO Michel ; Contrôleur de gestion : HADJADJ Marine né(e) GRELLETY-BOSVIEL ; Contrôleur des comptes : EL BAZ Aurélie né(e) MORENO ; Administrateur : LEROY Emmanuel ; Administrateur : NONNENMA
Evénement : immatriculationsGROUPE D\'ENTRAINEMENT ET DE PROPOSITION U GEP 67
Référence de publication : 20240157 - Annonce : 888
Bodacc B n°20240157 publié le 14/08/2024
Annonce n° 888 N° RCS : 419514591 - Dénomination : GROUPE D\'ENTRAINEMENT ET DE PROPOSITION U GEP 67 Faciliter ou développer l\'activité économique de ses membres, améloirer ou accroître les résultats de cette activité par : la promotion de l\'enseigne U, la création de services communs - forme juridique : Groupement d\'intérêt économique - capital : - Administration : Président du conseil d\'administration, Administrateur : MORENO Michel ; Administrateur : LEROY Emmanuel ; Administrateur : NONNENMACHER Daniel ; Administrateur : ALLARD David ; Administrateur : BACQUET Vincent ; Administrateur : HOUOT Cédric ; Contrôleur de gestion : WASSERMANN Cyrille ; Contrôleur des comptes : EL BAZ Aurélie - Modification : Modification survenue sur l\'administration.
Evénement : modifications