Toutes les annonces
SOCIETE DE COLLECTE ET DE RECYCLAGE DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES SA - EN ABREGE SCRELEC
Référence de publication : 20080135 - Annonce : 1979
Bodacc B n°20080135 publié le 01/08/2008
Annonce n° 1979 N° RCS : 422582072 - Dénomination : SOCIETE DE COLLECTE ET DE RECYCLAGE DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES SA - EN ABREGE SCRELEC - forme juridique : Société anonyme - capital : 352515 EUR - Administration : Administrateur partant : SYNDICAT FRANCAIS DES FABRICANTS DE PILES ET D'ACCUMULATEURS PORTABLES S P A P représentée par BAUDRY, ARMAND, Adresse : Demeurant 54 rue des Parigots 92150 Suresnes - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsSOCIETE DE COLLECTE ET DE RECYCLAGE DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES SA - EN ABREGE SCRELEC
Référence de publication : 20080135 - Annonce : 1980
Bodacc B n°20080135 publié le 01/08/2008
Annonce n° 1980 N° RCS : 422582072 - Dénomination : SOCIETE DE COLLECTE ET DE RECYCLAGE DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES SA - EN ABREGE SCRELEC - forme juridique : Société anonyme - capital : 352515 EUR - Administration : nomination de l'Administrateur : UNIROSS représentée par GURTNER, Christophe, Adresse : 15 rue du Clos d'Orleans 94120 Fontenay Sous Bois - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsSOCIETE DE COLLECTE ET DE RECYCLAGE DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES SA - EN ABREGE SCRELEC
Référence de publication : 20080135 - Annonce : 1981
Bodacc B n°20080135 publié le 01/08/2008
Annonce n° 1981 N° RCS : 422582072 - Dénomination : SOCIETE DE COLLECTE ET DE RECYCLAGE DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES SA - EN ABREGE SCRELEC - forme juridique : Société anonyme - capital : 352515 EUR - Administration : Administrateur partant : PIONEER FRANCE SA représentée par BRASART YVES HENRI, Adresse : Demeurant : 15 rue de l'Hôtel de Ville 92400 Courbevoie - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsSOCIETE DE COLLECTE ET DE RECYCLAGE DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES SA - EN ABREGE SCRELEC
Référence de publication : 20080142 - Annonce : 2210
Bodacc B n°20080142 publié le 12/08/2008
Annonce n° 2210 N° RCS : 422582072 - Dénomination : SOCIETE DE COLLECTE ET DE RECYCLAGE DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES SA - EN ABREGE SCRELEC - forme juridique : Société anonyme - capital : 352515 EUR - Administration : Administrateur partant : FIEEC - FEDERATION DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ELECTRONIQUES ET DE COMMUNICATION représentée par KARPELES, JEAN-CLAUDE, Adresse : Demeurant : 8 Bis Avenue Belmontet - 92210 Saint-Cloud, nomination de l'Administrateur : ECOVOLT ASSOCIATION représentée par BERNARD, Patrick, Adresse : Moinans 01250 Meyriat - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsSOCIETE DE COLLECTE ET DE RECYCLAGE DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES SA - EN ABREGE SCRELEC
Référence de publication : BXA082250005718
Bodacc A publié le 20/08/2008
N° RCS : 422582072 - Dénomination : SOCIETE DE COLLECTE ET DE RECYCLAGE DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES SA - EN ABREGE SCRELEC - Adresse : - Activité : - forme juridique : Société anonyme - capital : 352515.00 EUR - Administration : Président du conseil d'administration et directeur général : BOUCHON Francois. Administrateur : ALCATEL BUSINESS SYSTEMS (SA) représenté par MERIGOUX Andre. Administrateur : COMPAGNIE FRANCAISE PHILIPS représenté par OUIN Jean Paul. Administrateur :
Evénement : immatriculationsSOCIETE DE COLLECTE ET DE RECYCLAGE DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES SA - EN ABREGE SCRELEC
Greffe : nanterre
Référence de publication : BXC082990035053 - Annonce : 9163
Depot au Bodacc publié le 31/10/2008
Annonce n° 9163 N° RCS : 422582072 - Dénomination : SOCIETE DE COLLECTE ET DE RECYCLAGE DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES SA - EN ABREGE SCRELEC 8 rue Édouard Naud 92130 Issy-les-Moulineaux - forme juridique : Société anonyme - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesSOCIETE DE COLLECTE ET DE RECYCLAGE DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES SA - EN ABREGE SCRELEC
Greffe : nanterre
Référence de publication : BXC093380142473 - Annonce : 9785
Depot au Bodacc publié le 22/12/2009
Annonce n° 9785 N° RCS : 422582072 - Dénomination : SOCIETE DE COLLECTE ET DE RECYCLAGE DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES SA - EN ABREGE SCRELEC 8 rue Édouard Naud 92130 Issy-les-Moulineaux - forme juridique : Société anonyme - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesSOCIETE DE COLLECTE ET DE RECYCLAGE DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES SA - EN ABREGE SCRELEC
Référence de publication : 20100098 - Annonce : 1496
Bodacc B n°20100098 publié le 21/05/2010
Annonce n° 1496 N° RCS : 422582072 - Dénomination : SOCIETE DE COLLECTE ET DE RECYCLAGE DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES SA - EN ABREGE SCRELEC - forme juridique : Société anonyme - capital : - Administration : Président du conseil d'administration et directeur général : BOUCHON Francois en fonction le 08 Août 2008 Administrateur : ALCATEL BUSINESS SYSTEMS (SA) représenté par MERIGOUX Andre en fonction le 08 Août 2008 Administrateur : COMPAGNIE FRANCAISE PHILIPS représenté par BILLON Arnaud modification le 07 Mai 2010 Administrateur : FEDERATION DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES INTERNATIONALES DE LA MECANIQUE ET DE L'ELECTRONIQUE représenté par FAUQUE Laurence en fonction le 08 Août 2008 Administrateur : GIMELEC (GROUPEMENT DES INDUSTRIES DE MATERIELS D'EQUIPEMENT ELECTRONIQUE INDUSTRIELLE ASSOCIEE) représenté par EYRAUD Delphine en fonction le 08 Août 2008 Administrateur : SAFT représenté par BOUCHON Francois en fonction le 08 Août 2008 Administrateur : SEB S. A. représenté par ROSSI Alain en fonction le 08 Août 2008 Administrateur : SONY FRANCE S. A. représenté par BRUNET Arnaud Frederic Alain en fonction le 08 Août 2008 Administrateur : UNIROSS représenté par LEVAIN Nicolas modification le 08 Août 2008 Administrateur : ECOVOLT ASSOCIATION représenté par ROBERT Jean-Louis en fonction le 08 Août 2008 Commissaire aux comptes titulaire : GAGNARD Dominique en fonction le 08 Août 2008 Commissaire aux comptes suppléant : BOUCHET Alain en fonction le 08 Août 2008 - Modification : Modification de représentant.
Evénement : modificationsSOCIETE DE COLLECTE ET DE RECYCLAGE DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES SA - EN ABREGE SCRELEC
Référence de publication : 20100098 - Annonce : 1500
Bodacc B n°20100098 publié le 21/05/2010
Annonce n° 1500 N° RCS : 422582072 - Dénomination : SOCIETE DE COLLECTE ET DE RECYCLAGE DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES SA - EN ABREGE SCRELEC - forme juridique : Société anonyme - capital : - Administration : Président du conseil d'administration et directeur général : BOUCHON Francois en fonction le 08 Août 2008 Administrateur : ALCATEL BUSINESS SYSTEMS (SA) représenté par MERIGOUX Andre en fonction le 08 Août 2008 Administrateur : COMPAGNIE FRANCAISE PHILIPS représenté par BILLON Arnaud modification le 07 Mai 2010 Administrateur : FEDERATION DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES INTERNATIONALES DE LA MECANIQUE ET DE L'ELECTRONIQUE représenté par FAUQUE Laurence en fonction le 08 Août 2008 Administrateur : GIMELEC (GROUPEMENT DES INDUSTRIES DE MATERIELS D'EQUIPEMENT ELECTRONIQUE INDUSTRIELLE ASSOCIEE) représenté par TAILHADES Philippe modification le 07 Mai 2010 Administrateur : SAFT représenté par BOUCHON Francois en fonction le 08 Août 2008 Administrateur : SEB S. A. représenté par ROSSI Alain en fonction le 08 Août 2008 Administrateur : SONY FRANCE S. A. représenté par BRUNET Arnaud Frederic Alain en fonction le 08 Août 2008 Administrateur : UNIROSS représenté par VALENTIN Jérôme modification le 07 Mai 2010 Administrateur : ECOVOLT ASSOCIATION représenté par ROBERT Jean-Louis en fonction le 08 Août 2008 Commissaire aux comptes titulaire : GAGNARD Dominique en fonction le 08 Août 2008 Commissaire aux comptes suppléant : BOUCHET Alain en fonction le 08 Août 2008 - Modification : Modification de représentant.
Evénement : modificationsSOCIETE DE COLLECTE ET DE RECYCLAGE DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES SA - EN ABREGE SCRELEC
Référence de publication : 20100098 - Annonce : 1512
Bodacc B n°20100098 publié le 21/05/2010
Annonce n° 1512 N° RCS : 422582072 - Dénomination : SOCIETE DE COLLECTE ET DE RECYCLAGE DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES SA - EN ABREGE SCRELEC - forme juridique : Société anonyme - capital : - Administration : Président du conseil d'administration et directeur général : BOUCHON Francois en fonction le 08 Août 2008 Administrateur : COMPAGNIE FRANCAISE PHILIPS représenté par BILLON Arnaud modification le 07 Mai 2010 Administrateur : FEDERATION DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES INTERNATIONALES DE LA MECANIQUE ET DE L'ELECTRONIQUE représenté par FAUQUE Laurence modification le 07 Mai 2010 Administrateur : GIMELEC (GROUPEMENT DES INDUSTRIES DE MATERIELS D'EQUIPEMENT ELECTRONIQUE INDUSTRIELLE ASSOCIEE) représenté par TAILHADES Philippe modification le 07 Mai 2010 Administrateur : SONY FRANCE S. A. représenté par BRUNET Arnaud Frederic Alain modification le 07 Mai 2010 Administrateur : UNIROSS représenté par VALENTIN Jérôme modification le 07 Mai 2010 Administrateur : ECOVOLT ASSOCIATION représenté par ROBERT Jean-Louis en fonction le 08 Août 2008 Commissaire aux comptes titulaire : GAGNARD Dominique en fonction le 08 Août 2008 Commissaire aux comptes suppléant : BOUCHET Alain en fonction le 08 Août 2008 Administrateur : THOMSON TELECOM représenté par LOFARO Giorgio en fonction le 07 Mai 2010 Administrateur : SAFT représenté par DE BROGLIE Guy Patrick en fonction le 07 Mai 2010 - Modification : Modification de représentant.
Evénement : modificationsSOCIETE DE COLLECTE ET DE RECYCLAGE DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES SA - EN ABREGE "SCRELEC"
Référence de publication : 20230075 - Annonce : 1994
Bodacc B n°20230075 publié le 16/04/2023
Annonce n° 1994 N° RCS : 422582072 - Dénomination : SOCIETE DE COLLECTE ET DE RECYCLAGE DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES SA - EN ABREGE "SCRELEC" - forme juridique : Société anonyme - capital : 352515 EUR - Administration : modification de l\'Administrateur SAFT représenté par , Goujon Olivier Adresse : 25 bis rue de la Fraternité 92700 Colombes - Modification : modification survenue sur le représentant permanent
Evénement : modificationsSOCIETE DE COLLECTE ET DE RECYCLAGE DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES SA - EN ABREGE "SCRELEC"
Greffe : paris
Référence de publication : 75012023S019270 - Annonce : 2781
Depot au Bodacc publié le 23/05/2023
Annonce n° 2781 N° RCS : 422582072 - Dénomination : SOCIETE DE COLLECTE ET DE RECYCLAGE DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES SA - EN ABREGE "SCRELEC" 20 rue Saint-Georges 75009 Paris - forme juridique : Société anonyme - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesSOCIETE DE COLLECTE ET DE RECYCLAGE DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES SA - EN ABREGE "SCRELEC"
Greffe : paris
Référence de publication : 75012023S019269 - Annonce : 2782
Depot au Bodacc publié le 23/05/2023
Annonce n° 2782 N° RCS : 422582072 - Dénomination : SOCIETE DE COLLECTE ET DE RECYCLAGE DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES SA - EN ABREGE "SCRELEC" 20 rue Saint-Georges 75009 Paris - forme juridique : Société anonyme - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptes