Toutes les annonces
LINA'S DEVELOPPEMENT SA
Référence de publication : 20080056 - Annonce : 2472
Bodacc B n°20080056 publié le 02/04/2008
Annonce n° 2472 N° RCS : 423421320 - Dénomination : LINA'S DEVELOPPEMENT SA - forme juridique : Société anonyme à directoire et conseil de surveillance - capital : 1200000 EUR - Administration : Président du Directoire partant : Javelle, Eric, modification du Directeur général unique Gordet, Guillaume. . - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsLINA'S DEVELOPPEMENT SA
Référence de publication : 20090008 - Annonce : 1114
Bodacc B n°20090008 publié le 13/01/2009
Annonce n° 1114 N° RCS : 423421320 - Dénomination : LINA'S DEVELOPPEMENT SA - forme juridique : Société anonyme à directoire et conseil de surveillance - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : FILLET Helene en fonction le 19 Juin 2008. Commissaire aux comptes suppléant : DELCASSEN Brigitte en fonction le 19 Juin 2008. Président et membre du directoire : GORDET Guillaume modification le 19 Juin 2008. Président du conseil de surveillance : BERNARDINI Jean-Paul en fonction le 19 Juin 2008. Membre du conseil de surveillance : MAGAGNIN Jean-Pierre en fonction le 19 Juin 2008. Vice président et membre du conseil de surveillance : LE DUIGOU Johann en fonction le 19 Juin 2008. Membre du directoire : KEMPF Etienne en fonction le 19 Juin 2008. Membre du conseil de surveillance : CAIILIAU Jean en fonction le 31 Décembre 2008. - Modification : Modification de représentant.
Evénement : modificationsLINA'S DEVELOPPEMENT SA
Référence de publication : 20090008 - Annonce : 1121
Bodacc B n°20090008 publié le 13/01/2009
Annonce n° 1121 N° RCS : 423421320 - Dénomination : LINA'S DEVELOPPEMENT SA - forme juridique : Société anonyme à directoire et conseil de surveillance - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : FILLET Helene en fonction le 19 Juin 2008. Commissaire aux comptes suppléant : DELCASSEN Brigitte en fonction le 19 Juin 2008. Président et membre du directoire : GORDET Guillaume modification le 19 Juin 2008. Membre du conseil de surveillance : BERNARDINI Jean-Paul modification le 31 Décembre 2008. Vice président et membre du conseil de surveillance : LE DUIGOU Johann en fonction le 19 Juin 2008. Membre du directoire : KEMPF Etienne en fonction le 19 Juin 2008. Président et membre du conseil de surveillance : CAIILIAU Jean modification le 31 Décembre 2008. Membre du conseil de surveillance : NATIXIS INVESTISSEMENT PARTNERS représenté par BERNARDINI Jean-Pierre en fonction le 31 Décembre 2008. - Modification : Modification de représentant.
Evénement : modificationsLINA'S DEVELOPPEMENT SA
Greffe : nanterre
Référence de publication : BXC080080159329 - Annonce : 8912
Depot au Bodacc publié le 15/01/2009
Annonce n° 8912 N° RCS : 423421320 - Dénomination : LINA'S DEVELOPPEMENT SA 41 rue Clément Bayard 92300 Levallois-Perret - forme juridique : Société anonyme à directoire et conseil de surveillance - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesLINA'S DEVELOPPEMENT SA
Référence de publication : 20090087 - Annonce : 1553
Bodacc B n°20090087 publié le 06/05/2009
Annonce n° 1553 N° RCS : 423421320 - Dénomination : LINA'S DEVELOPPEMENT SA - forme juridique : Société anonyme à directoire et conseil de surveillance - capital : 2144580.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
Evénement : modificationsLINA'S DEVELOPPEMENT SA
Référence de publication : 20090099 - Annonce : 2717
Bodacc B n°20090099 publié le 26/05/2009
Annonce n° 2717 N° RCS : 423421320 - Dénomination : LINA'S DEVELOPPEMENT SA - forme juridique : Société anonyme à directoire et conseil de surveillance - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : FILLET Helene en fonction le 19 Juin 2008. Commissaire aux comptes suppléant : DELCASSEN Brigitte en fonction le 19 Juin 2008. Président et membre du directoire : GORDET Guillaume modification le 19 Juin 2008. Membre du conseil de surveillance : BERNARDINI Jean-Paul modification le 31 Décembre 2008. Vice président et membre du conseil de surveillance : LE DUIGOU Johann en fonction le 19 Juin 2008. Membre du conseil de surveillance : COGEXCO représenté par COHEN Jean-Luc en fonction le 15 Mai 2009. Membre du directoire : COHEN Michel en fonction le 15 Mai 2009. Vice président et membre du conseil de surveillance : MALKA Nathalie en fonction le 15 Mai 2009. Président et membre du conseil de surveillance : LEHMANN Gilbert en fonction le 15 Mai 2009. - Modification : Modification de représentant.
Evénement : modificationsLINA'S DEVELOPPEMENT SA
Référence de publication : 20090107 - Annonce : 1246
Bodacc B n°20090107 publié le 07/06/2009
Annonce n° 1246 N° RCS : 423421320 - Dénomination : LINA'S DEVELOPPEMENT SA - forme juridique : Société anonyme à directoire et conseil de surveillance - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : FILLET Helene en fonction le 19 Juin 2008. Commissaire aux comptes suppléant : DELCASSEN Brigitte en fonction le 19 Juin 2008. Membre du directoire : GORDET Guillaume modification le 27 Mai 2009. Membre du conseil de surveillance : BERNARDINI Jean-Paul modification le 31 Décembre 2008. Vice président et membre du conseil de surveillance : LE DUIGOU Johann en fonction le 19 Juin 2008. Membre du conseil de surveillance : COGEXCO représenté par COHEN Jean-Luc en fonction le 15 Mai 2009. Président et membre du directoire : COHEN Michel modification le 27 Mai 2009. Vice président et membre du conseil de surveillance : MALKA Nathalie en fonction le 15 Mai 2009. Président et membre du conseil de surveillance : LEHMANN Gilbert en fonction le 15 Mai 2009. - Modification : Modification de représentant.
Evénement : modificationsLINA'S DEVELOPPEMENT SA
Référence de publication : 20090112 - Annonce : 1455
Bodacc B n°20090112 publié le 14/06/2009
Annonce n° 1455 N° RCS : 423421320 - Dénomination : LINA'S DEVELOPPEMENT SA - forme juridique : Société anonyme à directoire et conseil de surveillance - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : FILLET Helene en fonction le 19 Juin 2008. Commissaire aux comptes suppléant : DELCASSEN Brigitte en fonction le 19 Juin 2008. Membre du directoire : GORDET Guillaume modification le 27 Mai 2009. Membre du conseil de surveillance : COGEXCO représenté par COHEN Jean-Luc en fonction le 15 Mai 2009. Président et membre du directoire : COHEN Michel modification le 27 Mai 2009. Vice président et membre du conseil de surveillance : MALKA Nathalie en fonction le 15 Mai 2009. Président et membre du conseil de surveillance : LEHMANN Gilbert en fonction le 15 Mai 2009. - Modification : Modification de représentant.
Evénement : modificationsLINA'S DEVELOPPEMENT SA
Greffe : nanterre
Référence de publication : BXC10236007995O - Annonce : 13598
Depot au Bodacc publié le 20/09/2010
Annonce n° 13598 N° RCS : 423421320 - Dénomination : LINA'S DEVELOPPEMENT SA 41 rue Clément Bayard 92300 Levallois-Perret - forme juridique : Société anonyme à directoire - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesLINA'S DEVELOPPEMENT SA
Greffe : nanterre
Référence de publication : BXC10236008217H - Annonce : 13599
Depot au Bodacc publié le 20/09/2010
Annonce n° 13599 N° RCS : 423421320 - Dénomination : LINA'S DEVELOPPEMENT SA 41 rue Clément Bayard 92300 Levallois-Perret - forme juridique : Société anonyme à directoire - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesLINA'S DEVELOPPEMENT
Référence de publication : 20110084 - Annonce : 1637
Bodacc B n°20110084 publié le 29/04/2011
Annonce n° 1637 N° RCS : 423421320 - Dénomination : LINA'S DEVELOPPEMENT - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : FILLET Helene en fonction le 19 Juin 2008 Commissaire aux comptes suppléant : DELCASSEN Brigitte en fonction le 19 Juin 2008 Président : COHEN Michel modification le 19 Avril 2011 - Modification : Modification du nom, nom d'usage, prénom ou de la dénomination. Modification de la forme juridique. Modification de l'adresse du siège. Modification de représentant.
Evénement : modificationsLINA'S DEVELOPPEMENT
Greffe : nanterre
Référence de publication : BXC112430092079 - Annonce : 7482
Depot au Bodacc publié le 12/09/2011
Annonce n° 7482 N° RCS : 423421320 - Dénomination : LINA'S DEVELOPPEMENT 81 rue Rouget de Lisle 92150 Suresnes - forme juridique : Société par actions simplifiée - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesLINA'S DEVELOPPEMENT
Référence de publication : 20120071 - Annonce : 1992
Bodacc B n°20120071 publié le 10/04/2012
Annonce n° 1992 N° RCS : 423421320 - Dénomination : LINA'S DEVELOPPEMENT - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : COHEN Michel modification le 19 Avril 2011 Commissaire aux comptes suppléant : ZENATY Charles en fonction le 02 Avril 2012 Commissaire aux comptes titulaire : FB AUDIT & ASSOCIES en fonction le 02 Avril 2012 - Modification : Modification de représentant.
Evénement : modificationsLINA'S DEVELOPPEMENT
Référence de publication : BXA12307002547Z
Bodacc A publié le 09/11/2012
N° RCS : 423421320 - Dénomination : LINA'S DEVELOPPEMENT - Adresse : 1 rue de Stockholm 75008 Paris - Activité : La prise de participations dans toutes activités financières, commerciales, industrielles ou techniques. La mise en place, la réalisation, le contrôle de structures financières, commerciales, industrielles, techniques, pour son compte ou pour le compte d'autrui. L'administration financière, comptable et commerciale de toutes entreprises et services, et d'une façon générale, le conseil aux entreprises en quelque domaine que ce soit. L'acquisition, la création et l'exploitation, sous quelque forme que ce soit et notamment par franchise, de toutes marques, brevets, licences, savoir faire (Know How) la participation directe ou indirecte à toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social par la création de sociétés nouvelles, d'apports, de souscription ou d'achat de titres ou de droits sociaux, de fusion, d'alliance, d'association en participation et par tout autres moyens et sous toutes formes utilisées en france et à l'étranger - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 2144580 EUR - Administration : Président : Cohen, Michel, Commissaire aux comptes titulaire : FB AUDIT & ASSOCIES -, Commissaire aux comptes suppléant : Zenaty, Charles.
Evénement : immatriculationsLINA'S DEVELOPPEMENT
Référence de publication : 20130072 - Annonce : 1009
Bodacc B n°20130072 publié le 12/04/2013
Annonce n° 1009 N° RCS : 423421320 - Dénomination : LINA'S DEVELOPPEMENT - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 2144580 EUR - Administration : Président partant : Cohen, Michel, nomination du Président : Bou Antoun, Ziad - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsLINA'S DEVELOPPEMENT
Référence de publication : 20130163 - Annonce : 530
Bodacc B n°20130163 publié le 25/08/2013
Annonce n° 530 N° RCS : 423421320 - Dénomination : LINA'S DEVELOPPEMENT - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 2144580 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
Evénement : modificationsLINA'S DEVELOPPEMENT
Référence de publication : 20220112 - Annonce : 1539
Bodacc B n°20220112 publié le 10/06/2022
Annonce n° 1539 N° RCS : 423421320 - Dénomination : LINA'S DEVELOPPEMENT - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 2144580 EUR - Administration : Président partant : Bou Antoun, Ziad ; nomination du Président : Moran, John ; nomination du Directeur général : Laroze, Christophe - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsLINA'S DEVELOPPEMENT
Greffe : paris
Référence de publication : 75012022S110647 - Annonce : 3571
Depot au Bodacc publié le 30/08/2022
Annonce n° 3571 N° RCS : 423421320 - Dénomination : LINA'S DEVELOPPEMENT 17 boulevard Malesherbes 75008 Paris - forme juridique : Société par actions simplifiée - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesLINA\'S DEVELOPPEMENT
Greffe : paris
Référence de publication : 75012023S068654 - Annonce : 3698
Depot au Bodacc publié le 07/09/2023
Annonce n° 3698 N° RCS : 423421320 - Dénomination : LINA\'S DEVELOPPEMENT 17 boulevard Malesherbes 75008 Paris - forme juridique : Société par actions simplifiée - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptes