Toutes les annonces
SUR LES QUAIS
Greffe : paris
Référence de publication : BXC08191000692F - Annonce : 6065
Depot au Bodacc publié le 12/07/2008
Annonce n° 6065 N° RCS : 424264158 - Dénomination : SUR LES QUAIS 116 rue de Charenton 75012 Paris - forme juridique : Société à responsabilité limitée - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesSUR LES QUAIS
Référence de publication : 20150232 - Annonce : 789
Bodacc B n°20150232 publié le 02/12/2015
Annonce n° 789 N° RCS : 424264158 - Dénomination : SUR LES QUAIS Vente en gros et au détail de produits alimentaires et autres produits dérivés - forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique) - capital : 15000 EUR - Administration : nomination du Gérant : Bergé, François - Modification : modification survenue sur l'activité de l'établissement principal et l'administration
Evénement : modificationsSUR LES QUAIS
Référence de publication : 20160157 - Annonce : 1271
Bodacc B n°20160157 publié le 11/08/2016
Annonce n° 1271 N° RCS : 424264158 - Dénomination : SUR LES QUAIS - forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique) - capital : 15000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
Evénement : modificationsSUR LES QUAIS
Référence de publication : 20160157 - Annonce : 1277
Bodacc B n°20160157 publié le 11/08/2016
Annonce n° 1277 N° RCS : 424264158 - Dénomination : SUR LES QUAIS - forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique) - capital : 15000 EUR - Administration : Gérant partant : Vautrin, Paul - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsSUR LES QUAIS
Référence de publication : 20220095 - Annonce : 1783
Bodacc B n°20220095 publié le 15/05/2022
Annonce n° 1783 N° RCS : 424264158 - Dénomination : SUR LES QUAIS - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 15000 EUR - Administration : nomination du Président : PHOEBE CONSEIL ; Gérant partant : Bergé, François - Modification : modification survenue sur la forme juridique et l'administration
Evénement : modifications