Toutes les annonces
GIE DLA ACTIVITES
Référence de publication : 20080098 - Annonce : 363
Bodacc B n°20080098 publié le 08/06/2008
Annonce n° 363 N° RCS : 428124226 - Dénomination : GIE DLA ACTIVITES la mise a disposition de ses membres des services communs en moyens et en personnel nécessaires a leur exploitation - forme juridique : G.I.E. sans but lucratif - capital : - Administration : Président du G.I.E. : CORBILLE Hugo BenoîtAdministrateur du GIE : AUPIAIS Alain Pierre Georges. Administrateur du GIE : AUPIAIS Gilles Pierre Jean. Administrateur du GIE : AUPIAIS Noëlle Marie-Anne. Contrôleur de gestion : NOBLET Evelyne Andree. Contrôleur des comptes titulaire : TECHNIQUE DE REVISION EXPERTISE ET .... - Modification : Changement de Président de GIE
Evénement : modificationsGIE DLA ACTIVITES
Référence de publication : 20090003 - Annonce : 1039
Bodacc B n°20090003 publié le 06/01/2009
Annonce n° 1039 N° RCS : 428124226 - Dénomination : GIE DLA ACTIVITES la mise a disposition de ses membres des services communs en moyens et en personnel nécessaires a leur exploitation - forme juridique : G.I.E. sans but lucratif - capital : - Administration : Président du G.I.E. : CORBILLE Hugo Benoît. Administrateur du GIE : NOBLET Evelyne Andrée. Administrateur du GIE : AUPIAIS Gilles Pierre Jean. Administrateur du GIE : AUPIAIS Noëlle Marie-Anne. CONTROLEUR DE GESTION : STREGO .... Contrôleur des comptes titulaire : TECHNIQUE DE REVISION EXPERTISE ET .... - Modification : Changement d'administrateur du groupement d'intérêt économique Changement de contrôleur de gestion du G.I.E.
Evénement : modificationsGIE DLA ACTIVITES
Référence de publication : 20130190 - Annonce : 1139
Bodacc B n°20130190 publié le 02/10/2013
Annonce n° 1139 N° RCS : 428124226 - Dénomination : GIE DLA ACTIVITES - forme juridique : Groupement d'intérêt économique - capital : 0 EUR - Administration : Membre partant : HOTEL DES ALIZES, Membre partant : BARDUKE, Membre partant : Z.E.T., Membre partant : J.M.C. - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsGIE DLA ACTIVITES
Référence de publication : 20130240 - Annonce : 546
Bodacc B n°20130240 publié le 13/12/2013
Annonce n° 546 N° RCS : 428124226 - Dénomination : GIE DLA ACTIVITES - forme juridique : Groupement d'intérêt économique - capital : 0 EUR - Administration : nomination du Membre : CADILAP - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsGIE DLA ACTIVITES
Référence de publication : 20170007 - Annonce : 270
Bodacc B n°20170007 publié le 11/01/2017
Annonce n° 270 N° RCS : 428124226 - Dénomination : GIE DLA ACTIVITES - forme juridique : Groupement d'intérêt économique - capital : 0 EUR - Administration : Membre partant : RESTONOE, nomination du Membre : CADIVANNES - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsGIE DLA ACTIVITES
Référence de publication : 000003502133819
Bodacc A publié le 14/06/2018
N° RCS : 428124226 - Dénomination : GIE DLA ACTIVITES - Adresse : 13 boulevard de la Mer Sable d\'Or les Pins 22240 Fréhel - Activité : la mise a disposition de ses membres des services communs en moyens et en personnel nécessaires a leur exploitation - forme juridique : Groupement d\'intérêt économique - capital : - Administration : Président : CORBILLE Hugo, Benoît ; Administrateur : NOBLET Evelyne, Andrée ; Administrateur : AUPIAIS Gilles, Pierre, Jean ; Administrateur : LE BOULICAUT Noëlle, Marie-Anne né(e) AUPIAIS ; Contrôleur de gestion : SOCIETE TECHNIQUE DE REVISION D\'EX
Evénement : immatriculationsGIE DLA ACTIVITES
Référence de publication : 20190200 - Annonce : 764
Bodacc B n°20190200 publié le 16/10/2019
Annonce n° 764 N° RCS : 428124226 - Dénomination : GIE DLA ACTIVITES - forme juridique : Groupement d'intérêt économique - capital : - Administration : Président : CORBILLE Hugo, Benoît ; Administrateur : AUPIAS Amaury, Stanislas, Calixte ; Administrateur : AUPIAS Amélie, Marie, Beatrix ; Contrôleur de gestion : SOCIETE TECHNIQUE DE REVISION D'EXPERTISE DE GESTION ET D'ORGANISATION COMPTABLES - STREGO - (SA) ; Contrôleur des comptes : SOCIETE TECHNIQUE DE REVISION D'EXPERTISE DE GESTION ET D'ORGANISATION COMPTABLES (SA) - Modification : Modification survenue sur l'administration
Evénement : modifications