Toutes les annonces
SCI LES MASSUES
Référence de publication : 20100149 - Annonce : 1092
Bodacc B n°20100149 publié le 04/08/2010
Annonce n° 1092 N° RCS : 433566049 - Dénomination : SCI LES MASSUES - forme juridique : Société civile immobilière - capital : 10910560 EUR - Administration : Associé gérant partant : GROUPAMA SA représentée par AZEMA, JEAN, Adresse : 9 avenue Frédéric Le Play 75007 Paris, nomination du Gérant non associé : Brault, Olivier, nomination du Gérant non associé : Lebel, Olivier - Modification : modification survenue sur la dénomination, l'adresse du siège et l'administration
Evénement : modificationsSCI LES MASSUES
Référence de publication : 20100181 - Annonce : 1168
Bodacc B n°20100181 publié le 17/09/2010
Annonce n° 1168 N° RCS : 433566049 - Dénomination : SCI LES MASSUES - forme juridique : Société civile immobilière - capital : 10910560 EUR - Administration : Personne pouvant engager à titre habituel l'assujetti partant : Netter, Francois - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsSCI LES MASSUES
Référence de publication : 20130057 - Annonce : 831
Bodacc B n°20130057 publié le 21/03/2013
Annonce n° 831 N° RCS : 433566049 - Dénomination : SCI LES MASSUES - forme juridique : Société civile immobilière - capital : 10910560 EUR - Administration : nomination du Gérant : Aubert, nom d'usage : Theisen, Andrée Marcelle, Gérant non associé partant : Lebel, Olivier - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsSCI LES MASSUES
Référence de publication : 20170245 - Annonce : 1514
Bodacc B n°20170245 publié le 21/12/2017
Annonce n° 1514 N° RCS : 433566049 - Dénomination : SCI LES MASSUES - forme juridique : Société civile immobilière - capital : 10910560 EUR - Administration : Gérant partant : Aubert, nom d'usage : Theisen, Andrée Marcelle ; nomination du Gérant : Bernfeld, Guy - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsSCI LES MASSUES
Référence de publication : 20180051 - Annonce : 1399
Bodacc B n°20180051 publié le 14/03/2018
Annonce n° 1399 N° RCS : 433566049 - Dénomination : SCI LES MASSUES - forme juridique : Société civile immobilière - capital : 21711680 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
Evénement : modificationsSCI LES MASSUES
Référence de publication : 20210027 - Annonce : 2038
Bodacc B n°20210027 publié le 09/02/2021
Annonce n° 2038 N° RCS : 433566049 - Dénomination : SCI LES MASSUES - forme juridique : Société civile immobilière - capital : 21711680 EUR - Administration : nomination du Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Georghiou, Jean-Christophe - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsSCI LES MASSUES
Référence de publication : 20210052 - Annonce : 2371
Bodacc B n°20210052 publié le 16/03/2021
Annonce n° 2371 N° RCS : 433566049 - Dénomination : SCI LES MASSUES - forme juridique : Société civile immobilière - capital : 2774010 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (diminution)
Evénement : modificationsSCI FONCIERE CRF
Référence de publication : 20210103 - Annonce : 1928
Bodacc B n°20210103 publié le 28/05/2021
Annonce n° 1928 N° RCS : 433566049 - Dénomination : SCI FONCIERE CRF Constituer et gérer un patrimoine composé d'immeubles, de droits réels immobiliers, ou de valeurs émises en représentation de tels droits, qu'elle détient directement ou indirectement, donnés en location à La Croix-Rouge Française. Toutes opérations nécessaires à leur usage, la réalisation de travaux de toute nature dans ces immeubles. A titre accessoire, la vente de biens et droits immobiliers. - forme juridique : Société civile immobilière - capital : 2798170 EUR - Administration : nomination du Gérant : Edmond de Rothschild REIM (France) ; modification du Président du conseil de surveillance Bernfeld, Guy ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Nave, Marie-Laure ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Gouzi, Jean ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Gauchot, Maurice ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Berden, Sébastien - Modification : modification survenue sur la dénomination, le capital (augmentation), l'activité de l'établissement principal, l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement et l'administration
Evénement : modificationsSCI FONCIERE CRF
Référence de publication : 20220038 - Annonce : 2070
Bodacc B n°20220038 publié le 23/02/2022
Annonce n° 2070 N° RCS : 433566049 - Dénomination : SCI FONCIERE CRF - forme juridique : Société civile immobilière - capital : 2798170 EUR - Administration : Président du conseil de surveillance partant : Bernfeld, Guy ; nomination du Président du conseil de surveillance : Smirnov, Nathalie ; Membre du conseil de surveillance partant : Nave, Marie-Laure ; Membre du conseil de surveillance partant : Gouzi, Jean ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Raby, Jean-Marc - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modifications