Toutes les annonces
SCI DES FRENES
Référence de publication : 20100175 - Annonce : 1254
Bodacc B n°20100175 publié le 09/09/2010
Annonce n° 1254 N° RCS : 441377686 - Dénomination : SCI DES FRENES - forme juridique : Société civile - capital : 30485 EUR - Administration : Gérant(e) : ARCHENAULT Monique né(e) MOREAU - Modification : Modification survenue sur l'administration, le capital
Evénement : modificationsSCI DES FRENES
Référence de publication : 20120145 - Annonce : 451
Bodacc B n°20120145 publié le 29/07/2012
Annonce n° 451 N° RCS : 441377686 - Dénomination : SCI DES FRENES - forme juridique : Société civile - capital : - Administration : - Modification : Transfert du siège social
Evénement : modificationsSCI DES FRENES
Référence de publication : 20200020 - Annonce : 523
Bodacc B n°20200020 publié le 29/01/2020
Annonce n° 523 N° RCS : 441377686 - Dénomination : SCI DES FRENES - forme juridique : Société civile - capital : 30485 EUR - Administration : Gérant partant : Moreau, nom d'usage : Archenault, Monique ; nomination du Gérant : Archenault, François ; nomination du Gérant : Archenault, Bernard - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement et l'administration
Evénement : modificationsSCI DES FRENES
Référence de publication : 20210004 - Annonce : 1019
Bodacc B n°20210004 publié le 07/01/2021
Annonce n° 1019 N° RCS : 441377686 - Dénomination : SCI DES FRENES - forme juridique : Société civile - capital : 30485 EUR - Administration : modification du Liquidateur Archenault, François ; modification du Liquidateur Archenault, Bernard - Modification : Dissolution de la société
Evénement : modificationsSCI DES FRENES
Greffe : greffe du tribunal de commerce d'orlÉans
Référence de publication : 4502BP2002D4005
Bodacc B publié le 25/02/2021
N° RCS : 441377686 - Dénomination : SCI DES FRENES 65 rue du Bois Lorrain 45700 Villemandeur - forme juridique : Société civile - Radiation du registre
Evénement : radiations