Toutes les annonces
LES FERMETTES
Référence de publication : 20080130 - Annonce : 682
Bodacc B n°20080130 publié le 25/07/2008
Annonce n° 682 N° RCS : 442980116 - Dénomination : LES FERMETTES - forme juridique : Société civile - capital : - Administration : Gérant associé indéfiniment responsable : GESLIN David François Dimitri - Modification : Modification survenue sur l'administration et transfert de l'établissement principal, transfert du siège social
Evénement : modificationsLES FERMETTES
Référence de publication : 20120221 - Annonce : 49
Bodacc B n°20120221 publié le 15/11/2012
Annonce n° 49 N° RCS : 442980116 - Dénomination : LES FERMETTES - forme juridique : Société civile - capital : - Administration : Gérant associé indéfiniment responsable : SULEIMANOV Rouslan - Modification : Modification survenue sur l'administration et transfert du siège social, transfert de l'établissement principal
Evénement : modificationsLES FERMETTES
Référence de publication : 20140183 - Annonce : 414
Bodacc B n°20140183 publié le 24/09/2014
Annonce n° 414 N° RCS : 442980116 - Dénomination : LES FERMETTES - forme juridique : Société civile - capital : - Administration : Gérant, Associé indéfiniment responsable : GESLIN David, François, Dimitri - Modification : Modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsLES FERMETTES
Référence de publication : 20150105 - Annonce : 150
Bodacc B n°20150105 publié le 04/06/2015
Annonce n° 150 N° RCS : 442980116 - Dénomination : LES FERMETTES - forme juridique : Société civile - capital : - Administration : Gérant, Associé indéfiniment responsable : SULEIMANOV Asker - Modification : Modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsLES FERMETTES
Référence de publication : 20210110 - Annonce : 348
Bodacc B n°20210110 publié le 08/06/2021
Annonce n° 348 N° RCS : 442980116 - Dénomination : LES FERMETTES Acquisition d'un immeuble sis à Esquay notre dame, lieudit le bourg, rue des tilleuls. L'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement dudit immeuble et de tous autres immeubles bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement par voie d'acquisition, échange, apport ou autrement - forme juridique : Société civile - capital : - Administration : Liquidateur : SULEIMANOV Asker - Modification : Modification survenue sur l'administration, cessation d'activité, dissolution de la société.
Evénement : modificationsLES FERMETTES
Greffe : greffe du tribunal de commerce de caen
Référence de publication : 001402MYG289427
Bodacc B publié le 04/08/2021
N° RCS : 442980116 - Dénomination : LES FERMETTES ZA le Clos 14170 Perrières - forme juridique : Société civile - Radiation du registre
Evénement : radiations