Toutes les annonces
COMPAGNIE PIKOLIN RECTICEL DE LITERIE
Référence de publication : 20080108 - Annonce : 1396
Bodacc B n°20080108 publié le 22/06/2008
Annonce n° 1396 N° RCS : 443681903 - Dénomination : COMPAGNIE PIKOLIN RECTICEL DE LITERIE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 39951600 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation) et société ayant participé à la fusion : COMPAGNIE DS MATELAS EPEDA ET MERINOS - COMEM SAS 27 du Colonel Avia 75015 Paris 421.283.250 rcs Paris
Evénement : modificationsCOMPAGNIE PIKOLIN RECTICEL DE LITERIE
Greffe : paris
Référence de publication : BXC08352003082N - Annonce : 7336
Depot au Bodacc publié le 28/12/2008
Annonce n° 7336 N° RCS : 443681903 - Dénomination : COMPAGNIE PIKOLIN RECTICEL DE LITERIE 27 rue du Colonel Avia 75015 Paris - forme juridique : Société par actions simplifiée - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesCOMPAGNIE PIKOLIN RECTICEL DE LITERIE
Greffe : paris
Référence de publication : BXC09302021125D - Annonce : 7053
Depot au Bodacc publié le 18/11/2009
Annonce n° 7053 N° RCS : 443681903 - Dénomination : COMPAGNIE PIKOLIN RECTICEL DE LITERIE 27 rue du Colonel Avia 75015 Paris - forme juridique : Société par actions simplifiée - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesCOPIREL
Référence de publication : 20090229 - Annonce : 2061
Bodacc B n°20090229 publié le 27/11/2009
Annonce n° 2061 N° RCS : 443681903 - Dénomination : COPIREL - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 39951600 EUR - Administration : Président partant : Geoffroy, Freddy Henri, modification du Président du comité de gestion Solans Solans, Alfonso, modification du Président Solans Solans, Alfonso, Membre du comité de gestion partant : Jous, Philippe, Membre du comité de gestion partant : Vansteenkiste, Luc, Membre du comité de gestion partant : Geoffroy, Freddy Henri, nomination du Membre du comité de gestion : Solans Garcia, Alfredo Borja, nomination du Membre du comité de gestion : Solans Garcia, Alvaro, nomination du Membre du comité de gestion : Montiel, Antonio - Modification : modification survenue sur la dénomination, le sigle et l'administration
Evénement : modificationsCOPIREL
Référence de publication : 20110026 - Annonce : 984
Bodacc B n°20110026 publié le 06/02/2011
Annonce n° 984 N° RCS : 443681903 - Dénomination : COPIREL - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 39951600 EUR - Administration : nomination du Commissaire aux comptes titulaire : LAURENT NADJAR & ASSOCIES, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Benyamin, Thierry - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsCOPIREL
Référence de publication : 20130191 - Annonce : 882
Bodacc B n°20130191 publié le 03/10/2013
Annonce n° 882 N° RCS : 443681903 - Dénomination : COPIREL - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 39951600 EUR - Administration : modification du Président du comité de gestion Solans Solans, Alfonso, modification du Président Solans Solans, Alfonso, modification du Directeur général Gonzalez Garcia, José Antonio, nomination du Directeur général : Solans Garcia, Alfonso Borja, nomination du Directeur général : Solans Garcia, Alvaro, nomination du Directeur général : Flaquer Garcia, Luis, Membre du comité de gestion partant : Mendizabal Jorajuria, Jose Maria, Membre du comité de gestion partant : Gonzalez Garcia, Jose Antonio, modification du Membre du comité de gestion Solans Garcia, Alfonso Borja, modification du Membre du comité de gestion Solans Garcia, Alvaro, Membre du comité de gestion partant : Montiel, Antonio, nomination du Membre du comité de gestion : Gonzalez Garcia, José Antonio - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsCOPIREL
Référence de publication : BXA16312001034Q
Bodacc A publié le 09/11/2016
N° RCS : 443681903 - Dénomination : COPIREL - Adresse : - Activité : - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 39951600.00 EUR - Administration : Président du comité de gestion : SOLANS SOLANS Alfonso Président : SOLANS SOLANS Alfonso Directeur général : GONZALEZ GARCIA José Antonio Directeur général : SOLANS GARCIA Alfonso Borja Directeur général : SOLANS GARCIA Alvaro Directeur général : FLA
Evénement : immatriculationsCOPIREL
Référence de publication : 20170203 - Annonce : 1848
Bodacc B n°20170203 publié le 22/10/2017
Annonce n° 1848 N° RCS : 443681903 - Dénomination : COPIREL - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Président du comité de gestion : SOLANS SOLANS Alfonso modification le 14 Décembre 2016 ; Directeur général : GONZALEZ GARCIA José Antonio modification le 14 Décembre 2016 ; Directeur général : SOLANS GARCIA Alfonso Borja modification le 14 Décembre 2016 ; Directeur général : SOLANS GARCIA Alvaro modification le 14 Décembre 2016 ; Directeur général : FLAQUER GARCIA Luis en fonction le 03 Novembre 2016 ; Membre du comité de gestion : SOLANS GARCIA Alfonso Borja modification le 14 Décembre 2016 ; Membre du comité de gestion : SOLANS GARCIA Alvaro modification le 14 Décembre 2016 ; Membre du comité de gestion : GONZALEZ GARCIA José Antonio modification le 14 Décembre 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 03 Novembre 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : LAURENT NADJAR & ASSOCIES en fonction le 03 Novembre 2016 ; Commissaire aux comptes suppléant : B E A S en fonction le 03 Novembre 2016 ; Commissaire aux comptes suppléant : BENYAMIN Thierry en fonction le 03 Novembre 2016 ; Président : COMPAGNIE FINANCIERE EUROPEENNE DE LITERIE en fonction le 17 Octobre 2017 - Modification : Modification de représentant..
Evénement : modificationsCOPIREL
Référence de publication : 20170220 - Annonce : 1660
Bodacc B n°20170220 publié le 16/11/2017
Annonce n° 1660 N° RCS : 443681903 - Dénomination : COPIREL - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 03 Novembre 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : LAURENT NADJAR & ASSOCIES en fonction le 03 Novembre 2016 ; Commissaire aux comptes suppléant : B E A S en fonction le 03 Novembre 2016 ; Commissaire aux comptes suppléant : BENYAMIN Thierry en fonction le 03 Novembre 2016 ; Président : COMPAGNIE FINANCIERE EUROPEENNE DE LITERIE en fonction le 17 Octobre 2017 - Modification : Modification de représentant..
Evénement : modificationsCOPIREL
Référence de publication : 20200219 - Annonce : 1795
Bodacc B n°20200219 publié le 10/11/2020
Annonce n° 1795 N° RCS : 443681903 - Dénomination : COPIREL - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : SOLANS GARCIA Alvaro ; Directeur général : SOLANS SOLANS Alfonso ; Directeur général : FLAQUER GARCIA Luis ; Directeur général : SOLANS GARCIA Alfonso, Borja ; Directeur général : GONZALEZ GARCIA José, Antonio ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes titulaire : LAURENT NADJAR & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : BENYAMIN Thierry ; Commissaire aux comptes suppléant : B E A S - Modification : Modification survenue sur l'administration.
Evénement : modificationsCOFEL Industries
Référence de publication : 20210066 - Annonce : 3602
Bodacc B n°20210066 publié le 04/04/2021
Annonce n° 3602 N° RCS : 443681903 - Dénomination : COFEL Industries LA FABRICATION, L'IMPORTATION OU L' EXPORTATION LA CONCEPTION LEMARKETING ET LA COMMERCIALISATION DE PRODUITS DE LITERIE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification survenue sur la dénomination.
Evénement : modificationsCOFEL Industries
Référence de publication : 20220064 - Annonce : 4216
Bodacc B n°20220064 publié le 31/03/2022
Annonce n° 4216 N° RCS : 443681903 - Dénomination : COFEL Industries LA FABRICATION, L'IMPORTATION OU L' EXPORTATION LA CONCEPTION LEMARKETING ET LA COMMERCIALISATION DE PRODUITS DE LITERIE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : SOLANS GARCIA Alvaro ; Directeur général : SOLANS SOLANS Alfonso ; Directeur général : FLAQUER GARCIA Luis ; Directeur général : SOLANS GARCIA Alfonso, Borja ; Directeur général : GONZALEZ GARCIA José, Antonio ; Commissaire aux comptes titulaire : LAURENT NADJAR & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : BENYAMIN Thierry ; Commissaire aux comptes suppléant : B E A S - Modification : Modification survenue sur l'administration.
Evénement : modificationsCOFEL Industries
Référence de publication : 20220079 - Annonce : 2225
Bodacc B n°20220079 publié le 22/04/2022
Annonce n° 2225 N° RCS : 443681903 - Dénomination : COFEL Industries LA FABRICATION, L'IMPORTATION OU L' EXPORTATION LA CONCEPTION LEMARKETING ET LA COMMERCIALISATION DE PRODUITS DE LITERIE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : SOLANS GARCIA Alvaro ; Directeur général : SOLANS SOLANS Alfonso ; Directeur général : FLAQUER GARCIA Luis ; Directeur général : SOLANS GARCIA Alfonso, Borja ; Directeur général : GONZALEZ GARCIA José, Antonio ; Commissaire aux comptes titulaire : LAURENT NADJAR & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : BENYAMIN Thierry - Modification : Modification survenue sur l'administration.
Evénement : modifications