Toutes les annonces
SCI SCOP BTP NORD
Référence de publication : 20080098 - Annonce : 487
Bodacc B n°20080098 publié le 08/06/2008
Annonce n° 487 N° RCS : 444030977 - Dénomination : SCI SCOP BTP NORD Acquisition d'immeuble bâti ou non bâti, la cons- truction, la gestion et la location de tous immeu- bles. - forme juridique : Société civile - capital : 145500.00 EUR - Administration : Gérant : QUEQUET Jean-MarieAssocié indéfiniment responsable : STE COOPERATIVE DE PEINTURE. Associé indéfiniment responsable : FEDERATION NATIONALE DES SCOP BTP. Associé indéfiniment responsable : FEDERATION NORD DES SCOP BTP. Associé indéfiniment responsable : A.P.S. (ARCHITECTURE-PATRIMOINE-SANTE). Associé indéfiniment responsable : S.A. ART ET TECHNIQUE DU BOIS. Associé indéfiniment responsable : BATI SCOT SARL. Associé indéfiniment responsable : LES COMPAGNONS DU BOIS. - Modification : Changement de dénomination sociale Changement de gérant
Evénement : modificationsSCI SCOP BTP NORD
Référence de publication : 20220183 - Annonce : 190
Bodacc B n°20220183 publié le 21/09/2022
Annonce n° 190 N° RCS : 444030977 - Dénomination : SCI SCOP BTP NORD - forme juridique : Société civile - capital : 145500 EUR - Administration : Gérant partant : Quequet, Jean-Marie ; nomination du Gérant : Millon, Philippe - Modification : modification survenue sur l\'administration
Evénement : modificationsSCI SCOP BTP NORD
Référence de publication : 006002MYG321271
Bodacc A publié le 16/02/2024
N° RCS : 444030977 - Dénomination : SCI SCOP BTP NORD - Adresse : Avenue Louis Barbillon 60201 Compiègne Cedex - Activité : acquisition et gestion d\'immeuble bâti ou non bâti - forme juridique : Société civile - capital : 145500.00 EUR - Administration : Gérant : MILLON Philippe
Evénement : immatriculationsSCI SCOP BTP NORD
Référence de publication : 20240035 - Annonce : 1831
Bodacc B n°20240035 publié le 20/02/2024
Annonce n° 1831 N° RCS : 444030977 - Dénomination : SCI SCOP BTP NORD Acquisition et gestion d\'immeuble bâti ou non bâti - forme juridique : Société civile - capital : - Administration : Liquidateur : MILLON Philippe - Modification : Modification survenue sur l\'administration, cessation d\'activité, dissolution de la société.
Evénement : modifications