Toutes les annonces
FA 29
Référence de publication : 20080189 - Annonce : 1511
Bodacc B n°20080189 publié le 17/10/2008
Annonce n° 1511 N° RCS : 484802301 - Dénomination : FA 29 L'acquisition, la détention, la gestion de tous titres de participations et valeurs mobilières de tous actifs, notamment immobiliers. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 40000 EUR - Administration : Président partant : Gonzales Dolz, Francisco Javier, nomination du Président : Felgen, Thomas. - Modification : modification survenue sur l'activité de l'établissement principal, l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement et l'administration
Evénement : modificationsFA 29
Greffe : paris
Référence de publication : BXC08062006757M - Annonce : 7084
Depot au Bodacc publié le 11/03/2009
Annonce n° 7084 N° RCS : 484802301 - Dénomination : FA 29 121 avenue des Champs-Élysées 75008 Paris - forme juridique : Société par actions simplifiée - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesFA 29
Référence de publication : 20090077 - Annonce : 905
Bodacc B n°20090077 publié le 21/04/2009
Annonce n° 905 N° RCS : 484802301 - Dénomination : FA 29 - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 40000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : AUDITEURS ET CONSEILS ASSOCIES, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Dugon, Stéphane, Commissaire aux comptes suppléant partant : Lelong, Olivier, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Mancini, Marc. - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsFA 29
Référence de publication : 20100083 - Annonce : 2780
Bodacc B n°20100083 publié le 29/04/2010
Annonce n° 2780 N° RCS : 484802301 - Dénomination : FA 29 - forme juridique : Société par actions simplifiée unipersonnelle - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : DUGON Stéphane en fonction le 28 Octobre 2009 Commissaire aux comptes suppléant : MANCINI Marc en fonction le 28 Octobre 2009 Président : GRAMBLAT Albert, Luc en fonction le 19 Avril 2010 - Modification : Modification de représentant.
Evénement : modificationsFA 29
Référence de publication : BXA11238000964T
Bodacc A publié le 02/09/2011
N° RCS : 484802301 - Dénomination : FA 29 - Adresse : 29 rue de Monceau 75008 Paris - Activité : L'acquisition, la détention, la gestion de tous titres de participations et valeurs mobilières de tous actifs, notamment immobiliers. - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 40000 EUR - Administration : Président : Hoang, Nicolas, Commissaire aux comptes titulaire : Dugon, Stéphane, Commissaire aux comptes suppléant : Mancini, Marc.
Evénement : immatriculationsFA 29
Référence de publication : 20130083 - Annonce : 1403
Bodacc B n°20130083 publié le 28/04/2013
Annonce n° 1403 N° RCS : 484802301 - Dénomination : FA 29 - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 3000000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
Evénement : modificationsFA 29
Greffe : paris
Référence de publication : BXC131230068402 - Annonce : 11262
Depot au Bodacc publié le 21/05/2013
Annonce n° 11262 N° RCS : 484802301 - Dénomination : FA 29 29 rue de Monceau 75008 Paris - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesFA 29
Référence de publication : 20140091 - Annonce : 1046
Bodacc B n°20140091 publié le 13/05/2014
Annonce n° 1046 N° RCS : 484802301 - Dénomination : FA 29 - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 3000000 EUR - Administration : Président partant : Hoang, Nicolas, nomination du Président : Hoang, Chuc - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsFA 29
Référence de publication : 20200233 - Annonce : 2765
Bodacc B n°20200233 publié le 30/11/2020
Annonce n° 2765 N° RCS : 484802301 - Dénomination : FA 29 - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 3000000 EUR - Administration : nomination du Directeur général : Hoang, Nicolas Mai ; Commissaire aux comptes titulaire partant : Dugon, Stéphane ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Mancini, Marc - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modifications