Toutes les annonces
S.N.C. FERME EOLIENNE DE VILLEMUR-SUR-TARN
Référence de publication : 20080008 - Annonce : 334
Bodacc B n°20080008 publié le 13/01/2008
Annonce n° 334 N° RCS : 493241822 - Dénomination : S.N.C. FERME EOLIENNE DE VILLEMUR-SUR-TARN - forme juridique : Société en Nom Collectif - capital : - Administration : gérant partant : PRADERIE (Benoît, Charles, André) nom d'usage : PRADERIE. Nouveau gérant : BESSIERE (Patrick) nom d'usage : BESSIERE. - Modification : Transfert du siège social du 116 Grande Rue Saint Michel, 31400 Toulouse. Modification survenue sur l'administration. Date d'effet : 25/07/2007
Evénement : modificationsSARL FERME EOLIENNE DE VILLEMUR-SUR-TARN
Référence de publication : 20090084 - Annonce : 440
Bodacc B n°20090084 publié le 30/04/2009
Annonce n° 440 N° RCS : 493241822 - Dénomination : SARL FERME EOLIENNE DE VILLEMUR-SUR-TARN - forme juridique : Société à Responsabilité Limitée - capital : - Administration : BESSIERE Patrick nom d'usage : BESSIERE Patrick n'est plus gérant.. Hä½LLINGER Andréas nom d'usage : Hä½LLINGER Andréas n'est plus gérant.. PÜTZ Rainer nom d'usage : PÜTZ Rainer devient gérant.. - Modification : Modification de l'administration.
Evénement : modificationsSARL FERME EOLIENNE DE VILLEMUR-SUR-TARN
Greffe : toulouse
Référence de publication : BXC08224008035M - Annonce : 3573
Depot au Bodacc publié le 20/08/2009
Annonce n° 3573 N° RCS : 493241822 - Dénomination : SARL FERME EOLIENNE DE VILLEMUR-SUR-TARN 2 rue du Libre Echange 31500 Toulouse - forme juridique : Société à Responsabilité Limitée - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesSARL FERME EOLIENNE DE VILLEMUR-SUR-TARN
Référence de publication : 20090189 - Annonce : 847
Bodacc B n°20090189 publié le 01/10/2009
Annonce n° 847 N° RCS : 493241822 - Dénomination : SARL FERME EOLIENNE DE VILLEMUR-SUR-TARN - forme juridique : Société à Responsabilité Limitée - capital : - Administration : PÜTZ Rainer nom d'usage : PÜTZ Rainer n'est plus gérant. EWALD Ingo nom d'usage : EWALD Ingo devient gérant. - Modification : Modification de l'administration.
Evénement : modificationsSARL FERME EOLIENNE DE VILLEMUR-SUR-TARN
Greffe : toulouse
Référence de publication : BXC09286000135P - Annonce : 4730
Depot au Bodacc publié le 30/10/2009
Annonce n° 4730 N° RCS : 493241822 - Dénomination : SARL FERME EOLIENNE DE VILLEMUR-SUR-TARN 2 rue du Libre Echange 31500 Toulouse - forme juridique : Société à Responsabilité Limitée - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesSARL FERME EOLIENNE DE VILLEMUR-SUR-TARN
Référence de publication : BXA10027003653T
Bodacc A publié le 03/02/2010
N° RCS : 493241822 - Dénomination : SARL FERME EOLIENNE DE VILLEMUR-SUR-TARN - Adresse : - Activité : - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 1506482.00 EUR - Administration : Gérant : GROVES-RAINES James
Evénement : immatriculationsSARL FERME EOLIENNE DE VILLEMUR-SUR-TARN
Greffe : versailles
Référence de publication : BXC10232005024V - Annonce : 10946
Depot au Bodacc publié le 16/09/2010
Annonce n° 10946 N° RCS : 493241822 - Dénomination : SARL FERME EOLIENNE DE VILLEMUR-SUR-TARN 7 rue du Parc de Clagny 78000 Versailles - forme juridique : Société à responsabilité limitée - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesSARL FERME EOLIENNE DE VILLEMUR-SUR-TARN
Référence de publication : 20110101 - Annonce : 1210
Bodacc B n°20110101 publié le 24/05/2011
Annonce n° 1210 N° RCS : 493241822 - Dénomination : SARL FERME EOLIENNE DE VILLEMUR-SUR-TARN - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : MATTHEW John Allan en fonction le 16 Mai 2011 Gérant : CALCRAFT William, Joseph en fonction le 16 Mai 2011 Gérant : JOHNSTON Gordon, James en fonction le 16 Mai 2011 - Modification : Modification de représentant.
Evénement : modificationsSARL FERME EOLIENNE DE VILLEMUR-SUR-TARN
Greffe : versailles
Référence de publication : BXC11179008269N - Annonce : 12168
Depot au Bodacc publié le 12/07/2011
Annonce n° 12168 N° RCS : 493241822 - Dénomination : SARL FERME EOLIENNE DE VILLEMUR-SUR-TARN 7 rue du Parc de Clagny 78000 Versailles - forme juridique : Société à responsabilité limitée - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesSARL FERME EOLIENNE DE VILLEMUR-SUR-TARN
Greffe : versailles
Référence de publication : BXC12164010210K - Annonce : 11061
Depot au Bodacc publié le 02/07/2012
Annonce n° 11061 N° RCS : 493241822 - Dénomination : SARL FERME EOLIENNE DE VILLEMUR-SUR-TARN 7 rue du Parc de Clagny 78000 Versailles - forme juridique : Société à responsabilité limitée - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesSARL FERME EOLIENNE DE VILLEMUR-SUR-TARN
Greffe : versailles
Référence de publication : BXC13161002116D - Annonce : 13087
Depot au Bodacc publié le 27/06/2013
Annonce n° 13087 N° RCS : 493241822 - Dénomination : SARL FERME EOLIENNE DE VILLEMUR-SUR-TARN 7 rue du Parc de Clagny 78000 Versailles - forme juridique : Société à responsabilité limitée - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesSARL FERME EOLIENNE DE VILLEMUR-SUR-TARN
Référence de publication : 20130198 - Annonce : 926
Bodacc B n°20130198 publié le 13/10/2013
Annonce n° 926 N° RCS : 493241822 - Dénomination : SARL FERME EOLIENNE DE VILLEMUR-SUR-TARN - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : CALCRAFT William, Joseph en fonction le 16 Mai 2011 Gérant : JOHNSTON Gordon, James en fonction le 16 Mai 2011 Gérant : RHODES Julia Katharine en fonction le 04 Octobre 2013 - Modification : Modification de représentant.
Evénement : modificationsSARL FERME EOLIENNE DE VILLEMUR-SUR-TARN
Référence de publication : 20140016 - Annonce : 1255
Bodacc B n°20140016 publié le 23/01/2014
Annonce n° 1255 N° RCS : 493241822 - Dénomination : SARL FERME EOLIENNE DE VILLEMUR-SUR-TARN - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : JOHNSTON Gordon, James en fonction le 16 Mai 2011 Gérant : RHODES Julia Katharine en fonction le 04 Octobre 2013 Gérant : HENGE Stefan en fonction le 15 Janvier 2014 - Modification : Modification de représentant.
Evénement : modificationsSARL FERME EOLIENNE DE VILLEMUR-SUR-TARN
Greffe : versailles
Référence de publication : 317803323303426 - Annonce : 12349
Depot au Bodacc publié le 30/06/2014
Annonce n° 12349 N° RCS : 493241822 - Dénomination : SARL FERME EOLIENNE DE VILLEMUR-SUR-TARN 7 rue du Parc de Clagny 78000 Versailles - forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesSARL FERME EOLIENNE DE VILLEMUR-SUR-TARN
Référence de publication : 20140178 - Annonce : 2022
Bodacc B n°20140178 publié le 17/09/2014
Annonce n° 2022 N° RCS : 493241822 - Dénomination : SARL FERME EOLIENNE DE VILLEMUR-SUR-TARN - forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique - capital : - Administration : Gérant : JOHNSTON Gordon, James en fonction le 16 Mai 2011 Gérant : HENGE Stefan en fonction le 15 Janvier 2014 Gérant : GARDNER Charlotte Ann en fonction le 09 Septembre 2014 - Modification : Modification de représentant.
Evénement : modificationsSARL FERME EOLIENNE DE VILLEMUR-SUR-TARN
Greffe : versailles
Référence de publication : 317803345727310 - Annonce : 2588
Depot au Bodacc publié le 12/06/2015
Annonce n° 2588 N° RCS : 493241822 - Dénomination : SARL FERME EOLIENNE DE VILLEMUR-SUR-TARN 7 rue du Parc de Clagny 78000 Versailles - forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesSARL FERME EOLIENNE DE VILLEMUR-SUR-TARN
Référence de publication : 20150123 - Annonce : 1633
Bodacc B n°20150123 publié le 30/06/2015
Annonce n° 1633 N° RCS : 493241822 - Dénomination : SARL FERME EOLIENNE DE VILLEMUR-SUR-TARN - forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique - capital : - Administration : Gérant : JOHNSTON Gordon, James en fonction le 16 Mai 2011 Gérant : HENGE Stefan en fonction le 15 Janvier 2014 Gérant : GARDNER Charlotte Ann en fonction le 09 Septembre 2014 Gérant : RHODES Julia Katharine en fonction le 22 Juin 2015 - Modification : Modification de représentant.
Evénement : modificationsSARL FERME EOLIENNE DE VILLEMUR-SUR-TARN
Greffe : versailles
Référence de publication : 317803370415296 - Annonce : 7228
Depot au Bodacc publié le 09/06/2016
Annonce n° 7228 N° RCS : 493241822 - Dénomination : SARL FERME EOLIENNE DE VILLEMUR-SUR-TARN 7 rue du Parc de Clagny 78000 Versailles - forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesSARL FERME EOLIENNE DE VILLEMUR-SUR-TARN
Référence de publication : 20160129 - Annonce : 2643
Bodacc B n°20160129 publié le 01/07/2016
Annonce n° 2643 N° RCS : 493241822 - Dénomination : SARL FERME EOLIENNE DE VILLEMUR-SUR-TARN - forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique - capital : - Administration : Gérant : JOHNSTON Gordon, James modification le 28 Juin 2016 Gérant : HENGE Stefan modification le 28 Juin 2016 Gérant : GARDNER Charlotte Ann modification le 28 Juin 2016 Gérant : RHODES Julia Katharine modification le 28 Juin 2016 Commissaire aux comptes suppléant : GUILLEN Eric en fonction le 28 Juin 2016 Commissaire aux comptes titulaire : EXCO VALLIANCE AUDIT en fonction le 28 Juin 2016 - Modification : Modification de représentant..
Evénement : modificationsSARL FERME EOLIENNE DE VILLEMUR-SUR-TARN
Greffe : versailles
Référence de publication : 317803396809420 - Annonce : 8389
Depot au Bodacc publié le 15/07/2017
Annonce n° 8389 N° RCS : 493241822 - Dénomination : SARL FERME EOLIENNE DE VILLEMUR-SUR-TARN 7 rue du Parc de Clagny 78000 Versailles - forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesSARL FERME EOLIENNE DE VILLEMUR-SUR-TARN
Référence de publication : 20180012 - Annonce : 2616
Bodacc B n°20180012 publié le 18/01/2018
Annonce n° 2616 N° RCS : 493241822 - Dénomination : SARL FERME EOLIENNE DE VILLEMUR-SUR-TARN - forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique - capital : 1730035.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
Evénement : modificationsSARL FERME EOLIENNE DE VILLEMUR-SUR-TARN
Greffe : versailles
Référence de publication : 317803423345572 - Annonce : 13958
Depot au Bodacc publié le 11/07/2018
Annonce n° 13958 N° RCS : 493241822 - Dénomination : SARL FERME EOLIENNE DE VILLEMUR-SUR-TARN 7 rue du Parc de Clagny 78000 Versailles - forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesSARL FERME EOLIENNE DE VILLEMUR-SUR-TARN
Référence de publication : 20180233 - Annonce : 4466
Bodacc B n°20180233 publié le 06/12/2018
Annonce n° 4466 N° RCS : 493241822 - Dénomination : SARL FERME EOLIENNE DE VILLEMUR-SUR-TARN - forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique - capital : - Administration : Gérant : HENGE Stefan modification le 23 Octobre 2018 ; Gérant : GARDNER Charlotte Ann modification le 23 Octobre 2018 ; Commissaire aux comptes suppléant : GUILLEN Eric en fonction le 28 Juin 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : EXCO VALLIANCE AUDIT en fonction le 28 Juin 2016 ; Gérant : DELAHAIE Margaux en fonction le 04 Décembre 2018 - Modification : Modification de représentant.
Evénement : modificationsSARL FERME EOLIENNE DE VILLEMUR-SUR-TARN
Greffe : versailles
Référence de publication : 317803450329437 - Annonce : 6445
Depot au Bodacc publié le 02/07/2019
Annonce n° 6445 N° RCS : 493241822 - Dénomination : SARL FERME EOLIENNE DE VILLEMUR-SUR-TARN 7 rue du Parc de Clagny 78000 Versailles - forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesSARL FERME EOLIENNE DE VILLEMUR-SUR-TARN
Référence de publication : 20190175 - Annonce : 533
Bodacc B n°20190175 publié le 11/09/2019
Annonce n° 533 N° RCS : 493241822 - Dénomination : SARL FERME EOLIENNE DE VILLEMUR-SUR-TARN - forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique - capital : 1654179.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
Evénement : modificationsSARL FERME EOLIENNE DE VILLEMUR-SUR-TARN
Référence de publication : 20190175 - Annonce : 534
Bodacc B n°20190175 publié le 11/09/2019
Annonce n° 534 N° RCS : 493241822 - Dénomination : SARL FERME EOLIENNE DE VILLEMUR-SUR-TARN - forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique - capital : 1178046.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
Evénement : modificationsSARL FERME EOLIENNE DE VILLEMUR-SUR-TARN
Référence de publication : 20200204 - Annonce : 3336
Bodacc B n°20200204 publié le 20/10/2020
Annonce n° 3336 N° RCS : 493241822 - Dénomination : SARL FERME EOLIENNE DE VILLEMUR-SUR-TARN SNC FERME EOLIENNE DE VILLEMUR-SUR-TARN - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 850046.00 EUR - Administration : - Modification : Modification survenue sur le capital.
Evénement : modificationsSARL FERME EOLIENNE DE VILLEMUR-SUR-TARN
Greffe : versailles
Référence de publication : 7803MYG80519100 - Annonce : 3384
Depot au Bodacc publié le 25/06/2021
Annonce n° 3384 N° RCS : 493241822 - Dénomination : SARL FERME EOLIENNE DE VILLEMUR-SUR-TARN 7 Rue du Parc de Clagny 78000 Versailles - forme juridique : Société à responsabilité limitée - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesSARL FERME EOLIENNE DE VILLEMUR-SUR-TARN
Référence de publication : 20210190 - Annonce : 1644
Bodacc B n°20210190 publié le 29/09/2021
Annonce n° 1644 N° RCS : 493241822 - Dénomination : SARL FERME EOLIENNE DE VILLEMUR-SUR-TARN Exploitation centrale éolienne pour production d'électricité- - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 350046.00 EUR - Administration : - Modification : Modification survenue sur le capital.
Evénement : modificationsSARL FERME EOLIENNE DE VILLEMUR-SUR-TARN
Greffe : versailles
Référence de publication : 7803MYG86924000 - Annonce : 11366
Depot au Bodacc publié le 07/07/2022
Annonce n° 11366 N° RCS : 493241822 - Dénomination : SARL FERME EOLIENNE DE VILLEMUR-SUR-TARN 7 Rue du Parc de Clagny 78000 Versailles - forme juridique : Société à responsabilité limitée - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesSARL FERME EOLIENNE DE VILLEMUR-SUR-TARN
Référence de publication : 20220138 - Annonce : 2160
Bodacc B n°20220138 publié le 19/07/2022
Annonce n° 2160 N° RCS : 493241822 - Dénomination : SARL FERME EOLIENNE DE VILLEMUR-SUR-TARN Exploitation centrale éolienne pour production d'électricité- - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : DELAHAIE Margaux ; Gérant : HENGE Stefan ; Gérant : SERRA JAUME Miguel, Angel ; Commissaire aux comptes titulaire : EXCO VALLIANCE AUDIT - Modification : Modification survenue sur l'administration.
Evénement : modificationsSARL FERME EOLIENNE DE VILLEMUR-SUR-TARN
Référence de publication : 20230135 - Annonce : 1814
Bodacc B n°20230135 publié le 15/07/2023
Annonce n° 1814 N° RCS : 493241822 - Dénomination : SARL FERME EOLIENNE DE VILLEMUR-SUR-TARN Exploitation centrale éolienne pour production d\'électricité- - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 398184.00 EUR - Administration : Gérant : DELAHAIE Margaux ; Gérant : SERRA JAUME Miguel, Angel ; Gérant : SAVVIDIS Spyridon ; Commissaire aux comptes titulaire : EXCO VALLIANCE AUDIT - Modification : Modification survenue sur l\'administration, le capital.
Evénement : modificationsSARL FERME EOLIENNE DE VILLEMUR-SUR-TARN
Greffe : versailles
Référence de publication : 7803MYG93288700 - Annonce : 4017
Depot au Bodacc publié le 27/08/2023
Annonce n° 4017 N° RCS : 493241822 - Dénomination : SARL FERME EOLIENNE DE VILLEMUR-SUR-TARN 7 Rue du Parc de Clagny 78000 Versailles - forme juridique : Société à responsabilité limitée - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptes