Toutes les annonces
AU PIED DES CHAUMES
Greffe : epinal
Référence de publication : BXC08295003285J - Annonce : 9561
Depot au Bodacc publié le 26/10/2008
Annonce n° 9561 N° RCS : 494101710 - Dénomination : AU PIED DES CHAUMES 6 route du Frère Joseph 88310 Ventron - forme juridique : Société à responsabilité limitée - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesAU PIED DES CHAUMES
Greffe : epinal
Référence de publication : BXC093100023518 - Annonce : 6116
Depot au Bodacc publié le 26/11/2009
Annonce n° 6116 N° RCS : 494101710 - Dénomination : AU PIED DES CHAUMES 6 route du Frère Joseph 88310 Ventron - forme juridique : Société à responsabilité limitée - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesAU PIED DES CHAUMES
Greffe : epinal
Référence de publication : BXC122230126108 - Annonce : 12640
Depot au Bodacc publié le 30/08/2012
Annonce n° 12640 N° RCS : 494101710 - Dénomination : AU PIED DES CHAUMES 6 route du Frère Joseph 88310 Ventron - forme juridique : Société à responsabilité limitée - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesAU PIED DES CHAUMES
Greffe : epinal
Référence de publication : BXC12223012611A - Annonce : 12641
Depot au Bodacc publié le 30/08/2012
Annonce n° 12641 N° RCS : 494101710 - Dénomination : AU PIED DES CHAUMES 6 route du Frère Joseph 88310 Ventron - forme juridique : Société à responsabilité limitée - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesAU PIED DES CHAUMES
Greffe : epinal
Référence de publication : 880179292000000 - Annonce : 12868
Depot au Bodacc publié le 14/06/2014
Annonce n° 12868 N° RCS : 494101710 - Dénomination : AU PIED DES CHAUMES 6 route du Frère Joseph 88310 Ventron - forme juridique : Société à responsabilité limitée - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesAU PIED DES CHAUMES
Référence de publication : 20230195 - Annonce : 2354
Bodacc B n°20230195 publié le 10/10/2023
Annonce n° 2354 N° RCS : 494101710 - Dénomination : AU PIED DES CHAUMES Gîtes - chambres d\'hotes et tables d\'hotes - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Liquidateur : HEITZ Fabien Jules Eugène ; Liquidateur : LANG Patricia Marie Jeanne - Modification : Modification survenue sur l\'administration, cessation d\'activité, dissolution de la société.
Evénement : modifications