Toutes les annonces
SCEA DU PETIT PARADIS
Référence de publication : 20080112 - Annonce : 733
Bodacc B n°20080112 publié le 27/06/2008
Annonce n° 733 N° RCS : 494593403 - Dénomination : SCEA DU PETIT PARADIS Exercice d'activités réputées agricoles au sens de l'article 2 de la loi n°88.1202 du 30 décembre 1988 : cultures légumières de plein champs - forme juridique : S.C.E.A. - capital : 10000.00 EUR - Administration : Associé indéfiniment responsable : JUSSIAUME Paul Marie Julien MarcelCo-gérant associé indéfiniment responsable : JUSSIAUME Damien Paul. Co-gérant associé indéfiniment responsable : JUSSIAUME Marielle Marina. Co-gérant associé indéfiniment responsable : BRIAND Odile Madeleine Marie. - Modification : Augmentation de capital
Evénement : modificationsSCEA DU PETIT PARADIS
Référence de publication : 20090156 - Annonce : 405
Bodacc B n°20090156 publié le 16/08/2009
Annonce n° 405 N° RCS : 494593403 - Dénomination : SCEA DU PETIT PARADIS Exercice d'activités réputées agricoles au sens de l'article 2 de la loi n°88.1202 du 30 décembre 1988 : cultures légumières de plein champs - forme juridique : S.C.E.A. - capital : 17000.00 EUR - Administration : Associé indéfiniment responsable : JUSSIAUME Paul Marie Julien Marcel Co-gérant associé indéfiniment responsable : JUSSIAUME Damien Paul Co-gérant associé indéfiniment responsable : JUSSIAUME Marielle Marina Co-gérant associé indéfiniment responsable : BRIAND Odile Madeleine Marie - Modification : Augmentation de capital
Evénement : modificationsDU PETIT PARADIS
Référence de publication : 20230059 - Annonce : 854
Bodacc B n°20230059 publié le 24/03/2023
Annonce n° 854 N° RCS : 494593403 - Dénomination : DU PETIT PARADIS L\'achat de tous terrains ou immeubles. L\'administration et l\'exploitation de ces immeubles. La prise de participations dans toutes entités juridiques. - forme juridique : Société civile - capital : 17000 EUR - Administration : nomination du Gérant : Pauvert, nom d\'usage : Jussiaume, Gaëlle Anne Claude ; Co-gérant associé indéfiniment responsable partant : Jussiaume, nom d\'usage : Bouchereau, Marielle Marina ; Co-gérant associé indéfiniment responsable partant : Briand, nom d\'usage : Jussiaume, Odile Madeleine Marie - Modification : modification survenue sur la dénomination, la forme juridique, l\'activité de l\'établissement principal, l\'adresse du siège, l\'adresse de l\'établissement et l\'administration
Evénement : modifications