Toutes les annonces
PIERRE INVESTISSEMENT 6
Référence de publication : 20100050 - Annonce : 4221
Bodacc B n°20100050 publié le 12/03/2010
Annonce n° 4221 N° RCS : 500632138 - Dénomination : PIERRE INVESTISSEMENT 6 Acquisition et gestion d'un patrimoine immobilier locatif situé en France. - forme juridique : Société civile de placement immobilier à capital variable - capital : - Administration : - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège
Evénement : modificationsPIERRE INVESTISSEMENT 6
Référence de publication : 20130243 - Annonce : 1893
Bodacc B n°20130243 publié le 18/12/2013
Annonce n° 1893 N° RCS : 500632138 - Dénomination : PIERRE INVESTISSEMENT 6 - forme juridique : Société civile de placement immobilier à capital variable - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : EUROP AUDIT, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : FIDORG AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant partant : Karray, Zakaria, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : BEAUVALLON CONSEIL - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsPIERRE INVESTISSEMENT 6
Référence de publication : 20200076 - Annonce : 801
Bodacc B n°20200076 publié le 17/04/2020
Annonce n° 801 N° RCS : 500632138 - Dénomination : PIERRE INVESTISSEMENT 6 - forme juridique : Société civile de placement immobilier à capital variable - capital : - Administration : Membre du conseil de surveillance partant : Dubois, Michel ; Membre du conseil de surveillance partant : Tellarini, Franco ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Hans, Patrick ; Membre du conseil de surveillance partant : Geoffroy, Patrick ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Pellotier, Marie-Laure ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Outtier, Marc ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Berthol, nom d'usage : Soler-Couteaux, Catherine ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Drouard, Gilles ; nomination du Membre du conseil de surveillance : De Chirée, Hubert ; Commissaire aux comptes titulaire partant : FIDORG AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant partant : BEAUVALLON CONSEIL - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsPIERRE INVESTISSEMENT 6
Référence de publication : 20210088 - Annonce : 2012
Bodacc B n°20210088 publié le 05/05/2021
Annonce n° 2012 N° RCS : 500632138 - Dénomination : PIERRE INVESTISSEMENT 6 - forme juridique : Société civile de placement immobilier à capital variable - capital : - Administration : modification du Gérant Inter Gestion Reim - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsPIERRE INVESTISSEMENT 6
Référence de publication : 20210113 - Annonce : 2939
Bodacc B n°20210113 publié le 11/06/2021
Annonce n° 2939 N° RCS : 500632138 - Dénomination : PIERRE INVESTISSEMENT 6 - forme juridique : Société civile de placement immobilier à capital variable - capital : - Administration : Membre du conseil de surveillance partant : De Chirée, Hubert - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsPIERRE INVESTISSEMENT 6
Référence de publication : 20220164 - Annonce : 2483
Bodacc B n°20220164 publié le 25/08/2022
Annonce n° 2483 N° RCS : 500632138 - Dénomination : PIERRE INVESTISSEMENT 6 - forme juridique : Société civile de placement immobilier à capital variable - capital : - Administration : Membre du conseil de surveillance partant : Graftieaux, Alain ; Membre du conseil de surveillance partant : Alzy, Alain ; Membre du conseil de surveillance partant : Drouard, Gilles ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Michard, Jean-Louis Julien ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Le Doujet, Daniel Antoine Désiré ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Bernez, Olivier - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modifications