Toutes les annonces
SOCIETE CIVILE SEVRES 4
Référence de publication : BXA08149001761Q
Bodacc A publié le 03/06/2008
N° RCS : 501634471 - Dénomination : SOCIETE CIVILE SEVRES 4 - Adresse : 17 rue de Sèvres 75006 Paris - Activité : L'acquisition et la gestion de toutes valeurs mobilières pour son compte propre, l'investissement dans tous produits bancaires et d'épargne et de placement et notamment des contrats de capitalisation et des contrats d'assurance-vie, la prise de participation ou d'intérêts dans toutes sociétés et entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières, cotées ou non cotées. - forme juridique : Société civile - capital : 500 EUR - Administration : Associé gérant : Jacob-Franck, Laurent, Associé : Pochet, Philippe. .
Evénement : immatriculationsSOCIETE CIVILE SEVRES 4
Référence de publication : 20080099 - Annonce : 1534
Bodacc B n°20080099 publié le 10/06/2008
Annonce n° 1534 N° RCS : 501634471 - Dénomination : SOCIETE CIVILE SEVRES 4 L'acquisition et la gestion de toutes valeurs mobilières pour son compte propre, l'investissement dans tous produits bancaires et d'épargne et de placement et notamment des contrats de capitalisation et des contrats d'assurance-vie, la prise de participation ou d'intérêts dans toutes sociétés et entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières, cotées ou non cotées. - forme juridique : Société civile - capital : 1822490 EUR - Administration : modification de l'Associé gérant Pochet, Philippe - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation) et l'administration
Evénement : modificationsSOCIETE CIVILE SEVRES 4
Référence de publication : 20100176 - Annonce : 752
Bodacc B n°20100176 publié le 10/09/2010
Annonce n° 752 N° RCS : 501634471 - Dénomination : SOCIETE CIVILE SEVRES 4 L'acquisition et la gestion de toutes valeurs mobilières pour son compte propre, l'investissement dans tous produits bancaires et d'épargne et de placement et notamment des contrats de capitalisation et des contrats d'assurance-vie, la prise de participation ou d'intérêts dans toutes sociétés et entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières, cotées ou non cotées. - forme juridique : Société civile - capital : 1822490 EUR - Administration : Associé gérant partant : Pochet, Philippe, modification de l'Associé gérant Tric, nom d'usage : Theys, Laure - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsSOCIETE CIVILE SEVRES 4
Référence de publication : 20100246 - Annonce : 2128
Bodacc B n°20100246 publié le 21/12/2010
Annonce n° 2128 N° RCS : 501634471 - Dénomination : SOCIETE CIVILE SEVRES 4 L'acquisition et la gestion de toutes valeurs mobilières pour son compte propre, l'investissement dans tous produits bancaires et d'épargne et de placement et notamment des contrats de capitalisation et des contrats d'assurance-vie, la prise de participation ou d'intérêts dans toutes sociétés et entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières, cotées ou non cotées. - forme juridique : Société civile - capital : 1822490 EUR - Administration : Associé gérant partant : Tric, nom d'usage : Theys, Laure, nomination de l'Associé gérant : Caula, Jacqueline - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsSOCIETE CIVILE SEVRES 4
Référence de publication : 20160127 - Annonce : 872
Bodacc B n°20160127 publié le 29/06/2016
Annonce n° 872 N° RCS : 501634471 - Dénomination : SOCIETE CIVILE SEVRES 4 - forme juridique : Société civile - capital : 1822490 EUR - Administration : Associé gérant partant : Caula, Jacqueline, nomination du Gérant : Jacob-Franck, Sophie - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modifications