Toutes les annonces
La Cité de Sidi Bishr
Référence de publication : BXA10097001287B
Bodacc A publié le 31/03/2010
N° RCS : 521433177 - Dénomination : La Cité de Sidi Bishr - Adresse : 1 avenue Constant Coquelin 77860 Couilly-Pont-aux-Dames - Activité : L'acquisition, l'administration et la gestion par location ou autre de tous immeubles et biens immobiliers. Toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à cet objet. - forme juridique : Société civile - capital : 10000.00 EUR - Administration : Gérant associé indéfiniment responsable : PLACOTARIS Jean Sophocle Associé indéfiniment responsable : DEVAI Anne
Evénement : immatriculationsLa Cité de Sidi Bishr
Référence de publication : 20110167 - Annonce : 1217
Bodacc B n°20110167 publié le 30/08/2011
Annonce n° 1217 N° RCS : 521433177 - Dénomination : La Cité de Sidi Bishr L'acquisition, l'administration et la gestion par location ou autre de tous immeubles et biens immobiliers. Toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à cet objet. - forme juridique : Société civile - capital : 10000.00 EUR - Administration : Co-gérant associé indéfiniment responsable : PLACOTARIS Jean Sophocle Co-gérant associé indéfiniment responsable : DEVAI Anne - Modification : Transfert du siège et de l'établissement principal avec création Changement de gérant
Evénement : modificationsLa Cité de Sidi Bishr
Référence de publication : 20130137 - Annonce : 1257
Bodacc B n°20130137 publié le 18/07/2013
Annonce n° 1257 N° RCS : 521433177 - Dénomination : La Cité de Sidi Bishr - forme juridique : Société civile - capital : 30000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
Evénement : modificationsLa Cité de Sidi Bishr
Référence de publication : 20190117 - Annonce : 3601
Bodacc B n°20190117 publié le 20/06/2019
Annonce n° 3601 N° RCS : 521433177 - Dénomination : La Cité de Sidi Bishr - forme juridique : Société civile - capital : 30000 EUR - Administration : Gérant associé indéfiniment responsable partant : Placotaris, Jean Sophocle - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modifications