Toutes les annonces
PIERREFONDS 24
Référence de publication : BXA10193000655J
Bodacc A publié le 25/06/2010
N° RCS : 523396828 - Dénomination : PIERREFONDS 24 - Adresse : 154 rue de Vesle 51100 Reims - Activité : Acquisition, construction et propriété de tous biens immobiliers, mise en valeur, administration gestion exploitation par bail, location prise de tous intérêts et participations dans toutes sociétés. - forme juridique : Société civile - capital : 190000 EUR - Administration : Gérant associé indéfiniment responsable : MICHAUD Norbert, Pierre, Henri
Evénement : immatriculationsPIERREFONDS 24
Référence de publication : BXA10193000655J
Bodacc A publié le 28/06/2010
N° RCS : 523396828 - Dénomination : PIERREFONDS 24 - Adresse : 154 rue de Vesle 51100 Reims - Activité : Acquisition, construction et propriété de tous biens immobiliers, mise en valeur, administration gestion exploitation par bail, location prise de tous intérêts et participations dans toutes sociétés. - forme juridique : Société civile - capital : 190000 EUR - Administration : Gérant associé indéfiniment responsable : MICHAUD Norbert, Pierre, Henri
Evénement : creationsPIERREFONDS 24
Référence de publication : 20220061 - Annonce : 1582
Bodacc B n°20220061 publié le 27/03/2022
Annonce n° 1582 N° RCS : 523396828 - Dénomination : PIERREFONDS 24 Acquisition, construction et propriété de tous biens immobiliers, mise en valeur, administration gestion exploitation par bail, location prise de tous intérêts et participations dans toutes sociétés. - forme juridique : Société civile - capital : - Administration : - Modification : Modification survenue sur l'administration.
Evénement : modificationsPIERREFONDS 24
Référence de publication : 20240146 - Annonce : 1519
Bodacc B n°20240146 publié le 30/07/2024
Annonce n° 1519 N° RCS : 523396828 - Dénomination : PIERREFONDS 24 Acquisition, construction et propriété de tous biens immobiliers, mise en valeur, administration gestion exploitation par bail, location prise de tous intérêts et participations dans toutes sociétés. - forme juridique : Société civile - capital : - Administration : Liquidateur : OIZAN CHAPON Marie Paule - Modification : Modification survenue sur l\'administration, cessation d\'activité, dissolution de la société.
Evénement : modifications