Toutes les annonces
BABI CONSULTING
Référence de publication : BXA10259002330J
Bodacc A publié le 09/07/2010
N° RCS : 524700689 - Dénomination : BABI CONSULTING - Adresse : 6 rue de la Colonie 75013 Paris - Activité : Développement de projet, conseil en stratégie, marketing et communication - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1000 EUR - Administration : Président : Lounes, Malek.
Evénement : immatriculationsBABI CONSULTING
Greffe : paris
Référence de publication : BXC13144011990S - Annonce : 12779
Depot au Bodacc publié le 10/06/2013
Annonce n° 12779 N° RCS : 524700689 - Dénomination : BABI CONSULTING 6 rue de la Colonie 75013 Paris - forme juridique : Société par actions simplifiée - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesBABI CONSULTING
Greffe : paris
Référence de publication : 75012014S020315 - Annonce : 12182
Depot au Bodacc publié le 02/06/2014
Annonce n° 12182 N° RCS : 524700689 - Dénomination : BABI CONSULTING 6 rue de la Colonie 75013 Paris - forme juridique : Société par actions simplifiée - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesBABI CONSULTING
Greffe : paris
Référence de publication : 75012015S050495 - Annonce : 9372
Depot au Bodacc publié le 22/08/2015
Annonce n° 9372 N° RCS : 524700689 - Dénomination : BABI CONSULTING 6 rue de la Colonie 75013 Paris - forme juridique : Société par actions simplifiée - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesBABI CONSULTING
Greffe : paris
Référence de publication : 75012016S077231 - Annonce : 7139
Depot au Bodacc publié le 07/10/2016
Annonce n° 7139 N° RCS : 524700689 - Dénomination : BABI CONSULTING 6 rue de la Colonie 75013 Paris - forme juridique : Société par actions simplifiée - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesBABI CONSULTING
Référence de publication : 20190154 - Annonce : 977
Bodacc B n°20190154 publié le 11/08/2019
Annonce n° 977 N° RCS : 524700689 - Dénomination : BABI CONSULTING - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1000 EUR - Administration : Président partant : Lounes, Malek ; nomination du Président : Lounes, Lola - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement et l'administration
Evénement : modifications