Toutes les annonces
S.C.I. DES 3 C
Référence de publication : BXA103570007787
Bodacc A publié le 06/12/2010
N° RCS : 528977986 - Dénomination : S.C.I. DES 3 C - Adresse : allée de Bardy (Chez Mr Caulier Claude) 45300 Pithiviers - Activité : L'acquisition, la propriété, l'Admnistration et l'exploitation par bail, location ou autrement, de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement - forme juridique : Société civile immobilière - capital : 24000 EUR - Administration : Gérant associé : CAULIER Claude, Remi, Jacques Gérant associé : CORMIER Véronique, Dominique né(e) SIGOT
Evénement : immatriculationsS.C.I. DES 3 C
Référence de publication : BXA103570007787
Bodacc A publié le 15/12/2010
N° RCS : 528977986 - Dénomination : S.C.I. DES 3 C - Adresse : allée de Bardy (Chez Mr Caulier Claude) 45300 Pithiviers - Activité : L'acquisition, la propriété, l'Admnistration et l'exploitation par bail, location ou autrement, de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement - forme juridique : Société civile immobilière - capital : 24000 EUR - Administration : Gérant associé : CAULIER Claude, Remi, Jacques Gérant associé : CORMIER Véronique, Dominique né(e) SIGOT
Evénement : creationsS.C.I. DES 3 C
Référence de publication : 20130065 - Annonce : 545
Bodacc B n°20130065 publié le 03/04/2013
Annonce n° 545 N° RCS : 528977986 - Dénomination : S.C.I. DES 3 C - forme juridique : Société civile immobilière - capital : - Administration : Gérant, Associé indéfiniment responsable : CAULIER Claude, Remi, Jacques Gérant, Associé indéfiniment responsable : CORMIER Véronique, Dominique né(e) SIGOT - Modification : Modification survenue sur l'administration et transfert du siège social
Evénement : modificationsS.C.I. Au Prieuré
Référence de publication : 20150209 - Annonce : 646
Bodacc B n°20150209 publié le 30/10/2015
Annonce n° 646 N° RCS : 528977986 - Dénomination : S.C.I. Au Prieuré - forme juridique : Société civile immobilière - capital : 24000 EUR - Administration : Gérant partant : Caulier, Claude, Gérant partant : Sigot, nom d'usage : Cormier, Véronique Dominique, modification du Gérant Associé indéfiniment responsable Caulier, Jacques, modification du Gérant Associé indéfiniment responsable Sigot, nom d'usage : Caulier, Christiane - Modification : modification survenue sur la dénomination, l'adresse du siège et l'administration
Evénement : modifications